黎平县种子公司,办公室地址位于名贵药材驰名全国的黔东南苗族侗族自治州,城关广西桥20号,我公司主要提供农作物种子培育及购销、农副土特产品、中药材购销、汽车运输、住宿服务。
联系方式
- 公司地址:
- 城关广西桥20号 -
- 固定电话:
- 总机-377 未核实,仅供参考
- 经理:
- 吴世炳
- 邮政编码:
- 557300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 黎平县种子公司 |
简称: | 种子公司 |
主要经营产品: | 种子.运输,住宿 |
经营范围: | 农作物种子培育及购销、农副土特产品、中药材购销、汽车运输、住宿服务。 |
营业执照号码: | 522631000107530 |
发证机关: | 黔东南州黎平县工商局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 1979年01月01日 |
所属分类: | 种子、饲料批发 » 黎平县种子、饲料批发 |
所属城市: | 黔东南企业网 » 黎平县 » 黎平县德凤镇 |
顺企编码: | 9355205 |
黎平县种子公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 2007-01-10 00:00:00:000000 | 12/25/05 00:00:00 | 2003-01-10 |
投资人(股权)变更 | 吴世炳 | 王万化 | 2003-01-10 |
注册资本(金)变更 | 2003-01-10 00:00:00:000000 | 12/25/01 00:00:00 | 2003-01-10 |
注册资本(金)变更 | 2005-12-25 00:00:00:000000 | 02-1-27 00:00:00 | 2002-01-30 |
注册资本(金)变更 | 2001-12-25 00:00:00:000000 | 99-1-27 00:00:00 | 2002-01-30 |
自然人股东 | 25 | 17 | 2002-01-30 |
投资总额变更 | 539 | 60 | 2001-12-25 |
投资人(股权)变更 | 购销、运输、服务。 | 生产、购销。 | 2001-12-25 |
注册资本(金)变更 | 1999-01-27 00:00:00:000000 | 1999-01-27 | |
投资人(股权)变更 | 农作物种子培育及购销、农副土特产品、中药材购销、汽车运输、住宿服务。 | 杂各种子、玉米种子、各种蔬菜、绿肥农作物种子。 | 1999-01-27 |
注册资本(金)变更 | 2002-01-27 00:00:00:000000 | 1999-01-27 | |
投资人(股权)变更 | 农作物种子培育及购销、农副土特产品、中药材购销、汽车货运、住宿服务。 | 农作物种子、汽车运输、住宿、农副土特产、中药材、农药、化肥 。 | 1997-05-27 |
投资人(股权)变更 | 王万化 | 龙盛瑜 | 1996-03-20 |
投资人(股权)变更 | 农作物种子、汽车运输、住宿、农副土特产、中药材、农药、化肥 。 | 农作物种子、汽车运输、住宿、农副土特产、中药材。 | 1995-02-15 |
住所变更 | 城关广西桥20号 | 黎平城关镇 | 1994-01-20 |
投资人(股权)变更 | 汽车运输、住宿。 | 1994-01-20 | |
投资人(股权)变更 | 农作物种子、汽车运输、住宿、农副土特产、中药材。 | 农作物种子。 | 1994-01-20 |
投资人(股权)变更 | 龙盛瑜 | 徐业水 | 1992-04-13 |
投资人(股权)变更 | 汽车运输、住宿。 | 汽车运输、招待所、烟酒糖、小百货。 | 1992-04-13 |
投资人(股权)变更 | 农作物种子。 | 粮油、蔬菜农作物种子。 | 1992-04-13 |
投资人(股权)变更 | 杂各种子、玉米种子、各种蔬菜、绿肥农作物种子。 | 农作物种子培育及购销、农副土特产品、中药材购销、汽车货运、住宿服务。 | 1992-02-11 |
自然人股东 | 17 | 33 | 1991-02-06 |
注册资本(金)变更 | 90-12-31 00:00:00 | 1990-02-05 | |
自然人股东 | 33 | 28 | 1990-02-05 |
注册资本(金)变更 | 85-9-14 00:00:00 | 1990-02-05 | |
投资人(股权)变更 | 汽车运输、招待所、烟酒糖、小百货。 | 汽车运输、招待所。 | 1989-08-14 |
投资总额变更 | 60 | 7 | 1989-08-14 |
投资人(股权)变更 | 粮油、蔬菜农作物种子。 | 农作物种子。 | 1989-08-14 |
自然人股东 | 28 | 19 | 1989-08-14 |
自然人股东 | 19 | 8 | 1989-02-01 |
投资人(股权)变更 | 徐业水 | 曹志成 | 1989-02-01 |
投资人(股权)变更 | 汽车运输、招待所。 | 汽车运输(自运) | 1989-02-01 |
投资人(股权)变更 | 生产、购销。 | 收购、调进、销售。 | 1989-02-01 |
董事备案 | 黎平县种子公司门市部 ,85-2-25 ;黎平县种子公司招待所 ,89-2-1 ; | 黎平县种子公司门市部 ,85-2-25 ; | 1989-02-01 |
投资人(股权)变更 | 农作物种子。 | 农业生产用种(粮、油、经济作物、蔬菜等良种)。 | 1987-02-19 |
投资人(股权)变更 | 汽车运输(自运) | 1987-02-19 | |
注册资本(金)变更 | 1985-09-14 00:00:00:000000 | 1987-02-19 | |
注册资本(金)变更 | 1990-12-31 00:00:00:000000 | 1987-02-19 | |
自然人股东 | 8 | 7 | 1985-03-01 |
投资总额变更 | 7 | 9 | 1985-02-25 |
董事备案 | 黎平县种子公司门市部 ,85-2-25 ; | 1985-02-25 | |
投资人(股权)变更 | 曹志成 | 何崇高 | 1985-02-25 |
自然人股东 | 7 | 8 | 1985-02-25 |
自然人股东 | 8 | 10 | 1984-02-22 |
投资人(股权)变更 | 何崇高 | 曹志成 | 1983-01-20 |
自然人股东 | 10 | 8 | 1983-01-20 |
投资人(股权)变更 | 农业生产用种(粮、油、经济作物、蔬菜等良种)。 | 农业生产用种(粮食、油料、经济作物菜品种)。 | 1983-01-20 |
投资总额变更 | 9 | 8 | 1983-01-20 |
黎平县种子公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴世炳 | 总经理 |
龙盛瑜 | 经理 |
曹志成 | 经理 |
王万化 | 经理 |
徐业水 | 经理 |
本页是 [黎平县种子公司] 在顺企网黔东南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。