变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李云 | 陈先炎 | 2014-11-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈云贞; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%姓名: 李云; 出资额: 26; 百分比: 52% | 姓名: 李云; 出资额: 1; 百分比: 2%
姓名: 陈云贞; 出资额: 8; 百分比: 16%
姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%
姓名: 陈先炎; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2014-11-11 |
| 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-11-11 |
组织机构变更 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-11-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-11-11 |
投资人备案 | 姓名: 陈云贞; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 李云; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 李云; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 陈云贞; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陈先炎; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2014-11-11 |
组织机构变更 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-11-11 |
投资人备案 | 姓名: 李云; 出资额: *; 百分比: *% [新增]
姓名: 陈云贞; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陈先炎; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 陈云贞; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陈先炎; 出资额: **; 百分比: **% | 2013-12-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李云; 出资额: 1; 百分比: 2%姓名: 陈云贞; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%姓名: 陈先炎; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 陈云贞; 出资额: 9; 百分比: 18%
姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%
姓名: 陈先炎; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2013-12-20 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 玉环县芦蒲镇漩港工业区; 邮政编码: 317608; 电话: ********;住所所在行政区划:芦浦镇 | 住所: 玉环县汽摩工业园区; 邮政编码: 317600; 电话: ********;住所所在行政区划:玉城街道办事处 | 2012-06-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 机械配件制造,金属表面发黑、磷皂化、电泳喷塑加工。 | 一般经营项目: 机械配件制造。 | 2012-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈云贞; 出资额: 9; 百分比: 18%姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%姓名: 陈先炎; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 陈和根; 出资额: 9; 百分比: 18%
姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%
姓名: 陈先炎; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2012-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 陈云贞; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陈先炎; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 陈和根; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陈先炎; 出资额: **; 百分比: **% | 2012-06-19 |
住所变更 | 住所: 玉环县芦蒲镇漩港工业区
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:芦浦镇 | 住所: 玉环县汽摩工业园区
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:玉城街道办事处 | 2012-06-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2012-01-16 |
投资人备案 | 姓名: 陈和根; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 方新庆; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈先炎; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 李云; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 陈和根; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 2012-01-16 |
组织机构变更 | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2012-01-16 |
行业代码变更 | 行业代码:3583 | 行业代码:3460 | 2012-01-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 机械配件制造。 | 一般经营项目: 电泳、磷化加工,机械配件制造。 | 2012-01-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈先炎 | 李云 | 2012-01-16 |
行业代码变更 | 行业代码:3583 | 行业代码:3460 | 2012-01-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈和根; 出资额: 9; 百分比: 18%姓名: 方新庆; 出资额: 16; 百分比: 32%姓名: 陈先炎; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 李云; 出资额: 16.67; 百分比: 33.34%
姓名: 陈和根; 出资额: 33.33; 百分比: 66.66%
| 2012-01-16 |
| 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2012-01-16 |
组织机构变更 | 姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈先炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2012-01-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李云 | 陈和根 | 2012-01-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李云; 出资额: 16.67; 百分比: 33.34%姓名: 陈和根; 出资额: 33.33; 百分比: 66.66% | 姓名: 黄正义; 出资额: 16.67; 百分比: 33.34%
姓名: 陈和根; 出资额: 33.33; 百分比: 66.66%
| 2012-01-12 |
| 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 黄正义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-01-12 |
组织机构变更 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 黄正义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-01-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 黄正义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-01-12 |
投资人备案 | 姓名: 李云; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增]
姓名: 陈和根; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 黄正义; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 陈和根; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 2012-01-12 |
组织机构变更 | 姓名: 方新庆; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈和根; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 黄正义; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-01-12 |
注册号升级 | 注册号: ********68160 | 注册号: ********097 | 2009-10-27 |
| 注册号: ********68160 | 注册号: ********097 | 2009-10-27 |
变更注册号 | 注册号: ********68160 | 注册号: ********097 | 2009-10-27 |