天津和创房地产开发有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市武清区下朱庄街天和路西侧润泽家园配建11门103、104,我公司主要提供房地产开发经营,自有房屋租赁。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
天津和创房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
天津辉诺房地产开发有限公司 | 100% | 人民币3000万元 |
天津和创房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:刘辉;国籍:中国; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:张秋;国籍:中国; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:来海军;国籍:中国; | 2022-10-25 |
负责人变更 | 姓名:陈钟育; [新增] | 姓名:何晓镭; [退出] | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:林铃忠; [退出] | 2022-10-25 |
负责人变更 | 陈钟育 [新增] | 何晓镭 [退出] | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 林铃忠 [新增] | 空 | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 贾丽萍 [新增] | 空 | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 李振宇 [新增] | 空 | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:来海军; [退出] | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:何晓镭; [退出] | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 陈钟育 [新增] | 空 | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 李和平 [新增] | 空 | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 张秋 [新增] | 空 | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:贾丽萍; [退出] | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘辉; [退出] | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张秋; [退出] | 2022-10-25 |
法定代表人 | 陈钟育 | 何晓镭 | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 李振宇 | 空 | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 贾丽萍 | 空 | 2022-10-25 |
法定代表人信息 | 姓名:陈钟育;任聘单位:执行董事; | 姓名:何晓镭;任聘单位:董事会; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 林铃忠 | 空 | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:何晓镭;国籍:中 国; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 张秋 | 空 | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 李和平 | 空 | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 陈钟育 | 空 | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:林铃忠;国籍:中 国; | 2022-10-25 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:贾丽萍;国籍:中 国; | 2022-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:石立中; [退出] | 2020-09-04 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王朋; [退出] | 2020-09-04 |
高级管理人员备案 | 林铃忠 [新增] | 空 | 2020-09-04 |
高级管理人员备案 | 贾丽萍 [新增] | 空 | 2020-09-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 贾丽萍 | 空 | 2020-09-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:王朋;国籍:中 国; | 2020-09-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 林铃忠 | 空 | 2020-09-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:石立中;国籍:中 国; | 2020-09-04 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:石立中; [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 来海军 [新增] | 空 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘辉; [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:吴雪; [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 王朋 [新增] | 空 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:来海军; [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 何晓镭 [新增] | 空 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 张秋 [新增] | 空 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:汤磊; [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张秋; [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 刘辉 [新增] | 空 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 石立中 [新增] | 空 | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:刘辉;国籍:中 国; | 2020-04-16 |
法定代表人信息 | 姓名:何晓镭; | 姓名:汤磊; | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 来海军 | 空 | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:来海军;国籍:中 国; | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:石立中;国籍:中 国; | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:吴雪;国籍:中 国; | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 王朋 | 空 | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:汤磊;国籍:中 国; | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 何晓镭 | 空 | 2020-04-16 |
法定代表人 | 何晓镭 | 汤磊 | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:张秋;国籍:中 国; | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 张秋 | 空 | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 石立中 | 空 | 2020-04-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘辉 | 空 | 2020-04-16 |
负责人变更 | 姓名:何晓镭; [新增] | 姓名:汤磊; [退出] | 2020-04-16 |
负责人变更 | 何晓镭 [新增] | 汤磊 [退出] | 2020-04-16 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否 | 法定代表人标识:是 | 2019-08-20 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是 | 法定代表人标识:否 | 2019-08-20 |
法定代表人 | 汤磊 | 来海军 | 2019-08-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否; | 法定代表人标识:是; | 2019-08-20 |
法定代表人信息 | 姓名:汤磊; | 姓名:来海军; | 2019-08-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是; | 法定代表人标识:否; | 2019-08-20 |
负责人变更 | 汤磊 [新增] | 来海军 [退出] | 2019-08-20 |
负责人变更 | 姓名:汤磊; [新增] | 姓名:来海军; [退出] | 2019-08-20 |
高级管理人员备案 | 石立中 [新增] | 空 | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 张秋 [新增] | 空 | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 吴雪 [新增] | 空 | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:来海军; [新增] | 姓名:吴雪; [退出] | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘辉; [新增] | 姓名:吴雪; [退出] | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:余向阳; [新增] | 姓名:王迎; [退出] | 2019-05-07 |
高级管理人员备案 | 汤磊 [新增] | 空 | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 张秋 | 空 | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 吴雪 | 空 | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 汤磊 | 空 | 2019-05-07 |
法定代表人 | 来海军 | 吴雪 | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:余向阳; | 姓名:王迎; | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;姓名:刘辉; | 法定代表人标识:是;姓名:吴雪; | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;姓名:来海军; | 法定代表人标识:否;姓名:吴雪; | 2019-05-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 石立中 | 空 | 2019-05-07 |
法定代表人信息 | 姓名:来海军;任聘单位:董事会;产生方式:聘用; | 姓名:吴雪;任聘单位:股东;产生方式:委派; | 2019-05-07 |
负责人变更 | 姓名:来海军; [新增] | 姓名:吴雪; [退出] | 2019-05-07 |
负责人变更 | 来海军 [新增] | 吴雪 [退出] | 2019-05-07 |
天津和创房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘辉 | 董事长 |
贾丽萍 | 董事 |
来海军 | 董事 |
林铃忠 | 董事 |
张秋 | 董事 |
余向阳 | 监事 |
何晓镭 | 经理 |
本页是 [天津和创房地产开发有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。