变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
多证合一备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2022-10-19 |
投资人备案 | 姓名: 王健旗; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 王丽君; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 莫林杭; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 袁昌业; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2022-10-19 |
登记机关变更 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2022-10-19 |
章程备案 | - | - | 2022-10-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王健旗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名:王健旗;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 莫林杭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 袁昌业; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名:莫林杭;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-10-19 |
住所变更 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路***号岩大房文苑大厦**楼******室 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道盛德国际商务中心*幢****室A* | 2022-10-19 |
联络员备案 | 现联络员姓名:王健旗;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:****************** | 原联络员姓名:莫林杭;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:****************** | 2022-10-19 |
管辖单位变更 | 杭州市局 | 余杭区良渚市场监管所 | 2022-10-19 |
法定代表人变更 | 王健旗 | 莫林杭 | 2022-10-19 |
投资人备案 | 姓名: 莫林杭; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 袁昌业; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 陈章存; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 王慧; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2021-04-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 莫林杭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 袁昌业; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 王慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陈章存; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2021-04-07 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:莫林杭;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:莫林杭;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈章存;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:陈章存;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-04-07 |
法定代表人变更 | 莫林杭 | 陈章存 | 2021-04-07 |
出资比例备案 | 姓名: 王慧; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 陈章存; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 袁昌业; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 袁昌席; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2019-10-12 |
法定代表人变更 | 陈章存 | 袁昌业 | 2019-10-12 |
投资人备案 | 姓名: 陈章存; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 王慧; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 袁昌业; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 袁昌席; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2019-10-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 陈章存; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 袁昌业; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 袁昌席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-10-12 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈章存;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈章存;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:袁昌业;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:袁昌业;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-10-12 |
出资方式备案 | - | 姓名: 余欢颖; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 余汉浩; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 2019-07-19 |
章程备案 | - | - | 2019-07-19 |
出资比例备案 | 姓名: 袁昌业; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 袁昌席; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 余欢颖; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 余汉浩; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2019-07-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 袁昌业; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 袁昌席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 余欢颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 余汉浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2019-07-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:袁昌业;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:袁昌业;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:余汉浩;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:余汉浩;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-07-19 |
法定代表人变更 | 袁昌业 | 余汉浩 | 2019-07-19 |
出资日期备案 | 姓名: 袁昌业; 出资日期: 2048-12-31;
姓名: 袁昌席; 出资日期: 2048-12-31; | 姓名: 余欢颖; 出资日期: 2048-12-31;
姓名: 余汉浩; 出资日期: 2048-12-31; | 2019-07-19 |