变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 吴铃铃
证件号码:***
刘林玲 [新增]
证件号码:*** | 吴铃铃
证件号码:***
吴远烨 [退出]
证件号码:*** | 2022-08-23 |
证照遗失补领 换发 | 91350702MA31H30981 | 91350702MA31H30981 | 2022-08-23 |
住所变更 | 南平市延平区江滨南路24号龙威大厦状元楼806室 | 南平市延平区八一路123号恒达大厦B幢2单元1404室 | 2022-08-23 |
股东变更 | 吴铃铃
证照号码:***
刘林玲 [新增]
证照号码:*** | 吴铃铃
证照号码:***
吴远烨 [退出]
证照号码:*** | 2022-08-23 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):吴铃铃 证件号码:*** 监事:刘林玲 证件号码:*** 经理:吴铃铃 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):吴铃铃 证件号码:*** 监事:吴远烨 证件号码:*** 经理:吴铃铃 证件号码:*** | 2022-08-23 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-08-23 |
认缴出资额备案 | 吴铃铃:880万元 刘林玲:120万元 | 吴铃铃:880万元 吴远烨:120万元 | 2022-08-23 |
主要成员 | 吴铃铃 [新增] | 吴远烨 [退出] | 2022-01-19 |
主要成员 | 吴远烨 [新增] | 吴铃铃 [退出] | 2022-01-19 |
经理备案 | 吴铃铃 [新增] | 吴远烨 [退出] | 2022-01-19 |
监事备案 | 吴远烨 [新增] | 吴铃铃 [退出] | 2022-01-19 |
董事备案 | 吴铃铃 [新增] | 吴远烨 [退出] | 2022-01-19 |
住所变更 | 南平市延平区八一路123号恒达大厦B幢2单元1404室 | 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾8幢15号店) | 2022-01-19 |
法定代表人变更 | 吴铃铃 | 吴远烨 | 2022-01-19 |
章程备案 | 2022-01-15法人、经营场所、经营期限、组织机构变更。(新章程) | 旧章程 | 2022-01-19 |
经营期限变更 | 2018-02-27~ | 2018-02-27~2068-02-26 | 2022-01-19 |
名称变更 | 福建鑫六和建设工程有限公司 | 福建武夷闽越建设发展有限公司 | 2021-03-09 |
章程备案 | 2021-03-08通过新章程 | 旧章程 | 2021-03-09 |
出资情况 | 吴远烨 证照号码:*****8;
吴铃铃 证照号码:*****4; | 杨晶 证照号码:*****7;
谢永兰 证照号码:*****6; | 2021-02-01 |
主要成员 | 吴远烨 [新增] | 杨晶 [退出] | 2021-02-01 |
主要成员 | 吴铃铃 [新增] | 张虹 [退出] | 2021-02-01 |
主要成员 | 吴远烨 [新增] | 张安洪 [退出] | 2021-02-01 |
董事备案 | 吴远烨 [新增] | 张安洪 [退出] | 2021-02-01 |
经理备案 | 吴远烨 [新增] | 杨晶 [退出] | 2021-02-01 |
投资人变更 | 吴远烨 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 杨晶 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-02-01 |
监事备案 | 吴铃铃 [新增] | 张虹 [退出] | 2021-02-01 |
章程备案 | 2021-01-27通过新章程 | 旧章程 | 2021-02-01 |
联络员备案 | 吴铃铃 | 邓晓聪 | 2021-02-01 |
投资人变更 | 吴远烨 证照号码:***; [新增]
吴铃铃 证照号码:***; [新增] | 杨晶 证照号码:***; [退出]
谢永兰 证照号码:***; [退出] | 2021-02-01 |
法定代表人变更 | 吴远烨 | 张安洪 | 2021-02-01 |
出资情况 | 杨晶 证照号码:*****7;
谢永兰 证照号码:*****6; | 杨晶 证照号码:*****7;
谢永清 证照号码:*****0; | 2020-06-17 |
投资人变更 | 杨晶 证照号码********* 证照号码:******; | 杨晶 证照号码********* 证照号码:******; | 2020-06-17 |
联络员备案 | 邓晓聪 | 杨晶 | 2020-06-17 |
章程备案 | 2020-06-12通过新章程 | 旧章程 | 2020-06-17 |
投资人变更 | 杨晶 证照号码:***;
谢永兰 证照号码:***; [新增] | 杨晶 证照号码:***;
谢永清 证照号码:***; [退出] | 2020-06-17 |
主要成员 | 张安洪 [新增] | 杨晶 [退出] | 2019-12-12 |
董事备案 | 张安洪 [新增] | 杨晶 [退出] | 2019-12-12 |
法定代表人变更 | 张安洪 | 杨晶 | 2019-12-12 |
住所变更 | 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾8幢15号店) | 福建省南平市延平区剑津路2号(香樟名苑)1幢12层1203室 | 2019-04-30 |
章程修正案备案 | 2019-04-29通过章程修正案 | 旧章程 | 2019-04-30 |
章程备案 | 2018-09-21经营范围。 | 旧章程 | 2018-09-25 |
经营范围变更 | 房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、机电安装工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、电子与智能化工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、防水防腐保温工程、隧道和桥梁工程、安防工程、城市园林绿化工程的施工;建筑智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程的设计与施工;建筑工程劳务分包;建筑材料(不含危险化学品)销售;造林营林服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-25 |
投资人变更 | 吴远烨 证照号码:***; [新增]
吴铃铃 证照号码:***; [新增] | 杨晶 证照号码:***; [退出]
谢永兰 证照号码:***; [退出] | |
章程备案 | 2021-01-27通过新章程 | 旧章程 | |
法定代表人变更 | 吴远烨 | 张安洪 | |
监事备案 | 吴铃铃 [新增] | 张虹 [退出] | |
经理备案 | 吴铃铃 [新增] | 吴远烨 [退出] | |
法定代表人变更 | 张安洪 | 杨晶 | |
章程修正案备案 | 2019-04-29通过章程修正案 | 旧章程 | |
章程备案 | 2020-06-12通过新章程 | 旧章程 | |
章程备案 | 2021-03-08通过新章程 | 旧章程 | |
经理备案 | 吴远烨 [新增] | 杨晶 [退出] | |
章程备案 | 2022-01-15法人、经营场所、经营期限、组织机构变更。(新章程) | 旧章程 | |
名称变更 | 福建鑫六和建设工程有限公司 | 福建武夷闽越建设发展有限公司 | |
章程备案 | 2018-09-21经营范围。 | 旧章程 | |
经营范围变更 | 房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、机电安装工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、电子与智能化工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、防水防腐保温工程、隧道和桥梁工程、安防工程、城市园林绿化工程的施工;建筑智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程的设计与施工;建筑工程劳务分包;建筑材料(不含危险化学品)销售;造林营林服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
董事备案 | 吴铃铃 [新增] | 吴远烨 [退出] | |
投资人变更 | 杨晶 证照号码:***;
谢永兰 证照号码:***; [新增] | 杨晶 证照号码:***;
谢永清 证照号码:***; [退出] | |
经营期限变更 | 2018-02-27~ | 2018-02-27~2068-02-26 | |
联络员备案 | 邓晓聪 | 杨晶 | |
住所变更 | 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾8幢15号店) | 福建省南平市延平区剑津路2号(香樟名苑)1幢12层1203室 | |
董事备案 | 吴远烨 [新增] | 张安洪 [退出] | |
法定代表人变更 | 吴铃铃 | 吴远烨 | |
住所变更 | 南平市延平区八一路123号恒达大厦B幢2单元1404室 | 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾8幢15号店) | |
监事备案 | 吴远烨 [新增] | 吴铃铃 [退出] | |
董事备案 | 张安洪 [新增] | 杨晶 [退出] | |
联络员备案 | 吴铃铃 | 邓晓聪 | |