变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 李晋 | 李晋 | 2022-10-19 |
其他变更 | 姓名:李晋,职务:经理;
姓名:李晋,职务:执行董事;
姓名:汪志飞,职务:监事; | 姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:李晋,职务:经理;
姓名:李晋,职务:董事长;
姓名:冷阳,职务:监事;
姓名:陈曦,职务:董事; | 2022-10-19 |
其他变更 | 姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:李晋,职务:经理;
姓名:李晋,职务:董事长;
姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:冷阳,职务:监事; | 姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:贝荣娟,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:经理; | 2022-01-04 |
法定代表人变更 | 李晋 | 尹立鹏 | 2022-01-04 |
法定代表人变更 | 尹立鹏 | 吴铮 | 2021-08-20 |
其他变更 | 姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:贝荣娟,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:经理; | 姓名:吴铮,职务:董事长;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:吴铮,职务:经理;
姓名:林莉,职务:监事;
姓名:陈曦,职务:董事; | 2021-08-20 |
投资人变更 | 投资人:玉林奥园置业有限公司 ;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ; | 投资人:广州奥晟科技有限公司 ; [退出]
投资人:玉林奥园置业有限公司 ;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ; | 2021-04-06 |
住所变更 | 江西省九江市瑞昌市文化路1号 | 江西省九江市瑞昌市市府西路1号 | 2021-04-06 |
法定代表人变更 | 吴铮 | 尹立鹏 | 2021-04-06 |
投资人变更 | 投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:17600万,占50.8671%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:17000( + 778333% )万,占49.1329%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; | 投资人:广州奥晟科技有限公司,出资额:7400万,占21.3873%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; [退出]
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:17600万,占50.8671%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占27.7457%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; | 2021-04-06 |
其他变更 | 姓名:吴铮,职务:董事长;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:吴铮,职务:经理;
姓名:林莉,职务:监事;
姓名:陈曦,职务:董事; | 姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:林莉,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:陈嘉丽,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事; | 2021-04-06 |
投资人变更 | 投资人:广州奥晟科技有限公司 ; [名称变更]
投资人:玉林奥园置业有限公司 ;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ; | 投资人:广州奥晟投资有限公司 ;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:玉林奥园置业有限公司 ; | 2021-03-26 |
投资人变更 | 投资人:广州奥晟科技有限公司,出资额:7400万,占21.3873%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; [名称变更]
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:17600万,占50.8671%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占27.7457%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; | 投资人:广州奥晟投资有限公司,出资额:7400万,占21.3873%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08;
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占27.7457%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31;
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:17600万,占50.8671%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; | 2021-03-26 |
投资人变更 | 投资人:广东奥晟投资有限公司,出资额:7400万,占21.3873%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; [新增]
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占27.7457%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31;
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:17600( + 76% )万,占50.8671%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占48.9796%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31;
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:10000万,占51204%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; | 2020-05-20 |
投资人变更 | 投资人:广州奥晟投资有限公司,出资额:7400万,占21.3873%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; [新增]
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占27.7457%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31;
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:17600( + 76% )万,占50.8671%,出资方式:货币,出资时间:2050-05-08; | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600万,占48.9796%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31;
投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:10000万,占51204%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; | 2020-05-20 |
投资人变更 | 投资人:广州奥晟投资有限公司 ; [新增]
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:玉林奥园置业有限公司 ; | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:玉林奥园置业有限公司 ; | 2020-05-20 |
其他变更 | 姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:林莉,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:陈嘉丽,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事; | 姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:孙博,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:林莉,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:经理; | 2020-05-20 |
投资人变更 | 投资人:广东奥晟投资有限公司 ; [新增]
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:玉林奥园置业有限公司 ; | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:玉林奥园置业有限公司 ; | 2020-05-20 |
注册资本变更 | 34600万元( + 76.53061% ) | 19600万元 | 2020-05-20 |
投资人变更 | 投资人:玉林奥园置业有限公司,出资额:10000万,占51204%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; [新增]
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:9600( - 4% )万,占48.9796%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-31; | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:10000万,占51204%,出资方式:货币,出资时间:2021-12-16;
投资人:上海浦昌股权投资基金有限公司,出资额:9600万,占48.9796%,出资方式:货币,出资时间:2019-10-10; [退出] | 2020-04-17 |
投资人变更 | 投资人:玉林奥园置业有限公司 ; [新增]
投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ; | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:上海浦昌股权投资基金有限公司 ; [退出] | 2020-04-17 |
投资人变更 | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:10000万,占51204%,出资方式:货币,出资时间:2021-12-16;
投资人:上海浦昌股权投资基金有限公司,出资额:9600万,占48.9796%,出资方式:货币,出资时间:2019-10-10; [新增] | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,出资额:10000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-12-16; | 2019-10-21 |
其他变更 | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:孙博,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:尹立鹏,职务:经理; | 姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:尹立鹏,职务:执行董事;
姓名:林莉,职务:监事; | 2019-10-21 |
投资人变更 | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ;
投资人:上海浦昌股权投资基金有限公司 ; [新增] | 投资人:广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 ; | 2019-10-21 |
注册资本变更 | 19600万元( + 96% ) | 10000万元 | 2019-10-21 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-10-21 |
法定代表人变更 | 尹立鹏 | 尹立鹏 | 2019-10-21 |