变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
补照 | - | - | 2021-08-05 |
地址 | 深圳市福田区梅林街道上梅社区梅华路北东方富苑裙楼202E-63 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路19号东森商业大厦B1215 | 2020-07-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-24 | 2020-04-13 | 2020-07-27 |
投资人 | 东莞市最佳拍档网络科技有限公司 90(万元)90% [新增]
麦梓峰 10(万元)10% | 麦梓峰 10(万元)10%
深圳苏格社交网络有限公司 90(万元)90% [退出] | 2020-04-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-13 | 2020-04-02 | 2020-04-21 |
一般经营项目 | 软件开发、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让;网络技术开发、文化活动策划(不含经营卡拉OK歌舞厅),企业形象策划;文艺演出活动的策划。(以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 网络游戏相关产品的技术开发、销售;网页设计,网络产品的技术维护与技术咨询;信息传输、软件和信息技术服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发; | 2020-04-07 |
许可经营 | 演出经纪;视频制作;文艺创作与表演,增值电信业务;经营性互联网信息服务,广播电视节目制作经营。(以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 互联网信息服务;利用互联网经营游戏产品。 | 2020-04-07 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-07 |
许可信息 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》(),《营业性演出许可证》(),省新闻出版广播电影电视总局批准文件(),《电信业务经营许可证》(),《摄制电影许可证》;《电影发行经营许可证》() | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》() | 2020-04-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-02 | 2020-03-27 | 2020-04-07 |
指定联系人 | 麦梓峰 | 龚晓浒 | 2020-04-01 |
指定联系人 | 麦梓峰 10(万元)10% 深圳苏格社交网络有限公司 90(万元)90% | 龚晓浒 90(万元)90% 高弘 10(万元)10% | 2020-04-01 |
指定联系人 | 麦梓峰(执行董事),
麦梓豪(监事),
麦梓峰(总经理) | 龚晓浒(总经理),
龚晓浒(执行董事),
潘雪梅(监事) | 2020-04-01 |
成员 | 麦梓峰(执行董事),麦梓豪(监事),麦梓峰(总经理) | 龚晓浒(总经理),龚晓浒(执行董事),潘雪梅(监事) | 2020-04-01 |
负责人 | 麦梓峰 [新增] | 龚晓浒 [退出] | 2020-04-01 |
董事长或执行董事成员 | 麦梓峰(执行董事), [新增]
麦梓豪(监事), [新增]
麦梓峰(总经理) [新增] | 龚晓浒(总经理), [退出]
龚晓浒(执行董事), [退出]
潘雪梅(监事) [退出] | 2020-04-01 |
指定联系人 | 麦梓峰 | 景丽娟 | 2020-04-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-27 | 2018-03-06 | 2020-04-01 |
总经理 | 麦梓峰(执行董事), [新增]
麦梓豪(监事), [新增]
麦梓峰(总经理) [新增] | 龚晓浒(总经理), [退出]
龚晓浒(执行董事), [退出]
潘雪梅(监事) [退出] | 2020-04-01 |
投资人 | 麦梓峰 10(万元)10% [新增]
深圳苏格社交网络有限公司 90(万元)90% [新增] | 龚晓浒 90(万元)90% [退出]
高弘 10(万元)10% [退出] | 2020-04-01 |
监事信息 | 麦梓峰(执行董事), [新增]
麦梓豪(监事), [新增]
麦梓峰(总经理) [新增] | 龚晓浒(总经理), [退出]
龚晓浒(执行董事), [退出]
潘雪梅(监事) [退出] | 2020-04-01 |
升级换照 | - | - | 2020-04-01 |
成员 | 龚晓浒
90(万元)90%
高弘
10(万元)10% | 景丽娟
100(万元)100% | 2018-03-13 |
成员 | 龚晓浒 | 景丽娟 | 2018-03-13 |
成员 | 龚晓浒(执行董事),龚晓浒(总经理) | 景丽娟(总经理),景丽娟(执行董事) | 2018-03-13 |
投资人 | 龚晓浒 90(万元)90% 高弘 10(万元)10% | 景丽娟 100(万元)100% | 2018-03-13 |
负责人 | 龚晓浒 | 景丽娟 | 2018-03-13 |
投资人变更 | 名称:龚晓浒,出资额:90,出资比例:90 [新增]
名称:高弘,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:景丽娟,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2018-03-13 |
董事长或执行董事成员 | 龚晓浒(执行董事) [新增] | 景丽娟(执行董事) [退出] | 2018-03-13 |
总经理 | 龚晓浒(总经理) [新增] | 景丽娟(总经理) [退出] | 2018-03-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-03-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-06 | - | 2018-03-13 |
投资人变更 | 股东名称:龚晓浒、出资额:90、出资比例:90; [新增]
股东名称:高弘、出资额:10、出资比例:10; [新增] | 股东名称:景丽娟、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-03-13 |
负责人变更 | 法定代表人:龚晓浒;
股东:;
总经理:龚晓浒;
股东:;
董事长:龚晓浒; | 法定代表人:景丽娟;
股东:景丽娟;
董事长:景丽娟;
总经理:景丽娟; | 2018-03-13 |
高级管理人员备案 | 执行董事:龚晓浒 [新增]
总经理:龚晓浒 [新增] | 执行董事:景丽娟 [退出]
总经理:景丽娟 [退出] | 2018-03-13 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-03-13 |