上海华视国影企业管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市崇明区堡镇大通路407号1幢115室(上海堡镇工业区),我公司主要提供企业管理咨询,商务信息咨询,文化艺术交流与策划,设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服务,会务服务,公关活动策划。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市崇明区堡镇大通路407号1幢115室(上海堡镇工业区)
- 固定电话:
- 021-62628800 未核实,仅供参考
- 经理:
- 吴俭
- 电子邮件:
- hdj3896@sina.com
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310230
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 021-62628800 |
座机号码 | 021-62610350 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海华视国影企业管理有限公司 |
简称: | 华视国影企业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理咨询,商务信息咨询,文化艺术交流与策划,设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服务,会务服务,公关活动策划。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91310230674552063H |
发证机关: | 崇明区市场监督管理局 |
核准日期: | 2021-03-31 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年04月16日 |
注册资本: | 200(万元) (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 崇明县企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 上海企业网 » 崇明县 » 崇明县堡镇 |
顺企编码: | 100620182 |
上海华视国影企业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海华耀企业托管有限公司 | 85% | 人民币170.0万元 |
上海尚熙文化艺术咨询有限公司 | 15% | 人民币30.0万元 |
上海华视国影企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 上海华耀企业托管有限公司; | 上海华耀企业托管有限公司; 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; [退出] | 2022-07-22 |
章程备案 | 2022-06-28章程备案 | 无 | 2022-07-22 |
出资方式变更 | 上海华耀企业托管有限公司 货币200万人民币; | 上海华耀企业托管有限公司 货币170万人民币; 上海尚熙文化艺术咨询有限公司 货币30万人民币; | 2022-07-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-07-22 |
董事备案 | 沈彦 [新增] | 吴俭 [退出] | 2021-06-09 |
章程备案 | 2021-05-19章程备案 | 无 | 2021-06-09 |
法定代表人变更 | 沈彦 | 吴俭 | 2021-06-09 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-09 |
投资人(股权)变更 | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; 上海华耀企业托管有限公司; [新增] | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; 吴俭; [退出] | 2021-06-09 |
经理备案 | 沈彦 [新增] | 吴俭 [退出] | 2021-06-09 |
投资人(股权)变更 | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; 吴俭; [新增] | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; 郭云; [退出] | 2019-09-29 |
法定代表人变更 | 吴俭 | 郭云 | 2019-09-29 |
章程备案 | 2019-09-25章程备案 | 无 | 2019-09-29 |
董事备案 | 吴俭 [新增] | 郭云 [退出] | 2019-09-29 |
章程备案 | 2019-07-16章程备案 | 无 | 2019-07-29 |
名称变更 | 上海华视国影企业管理有限公司 | 上海华视国影文化创业投资有限公司 | 2019-07-29 |
法定代表人变更 | 郭云 | 洪森 | 2019-07-29 |
经理备案 | 郭云 [新增] | 洪森 [退出] | 2019-07-29 |
一般经营项目变更 | 企业管理咨询,商务信息咨询,文化艺术交流与策划,设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服务,会务服务,公关活动策划。 | 投资管理、咨询,商务信息咨询,文化信息咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,展览展示服务,文化活动交流策划 | 2019-07-29 |
投资人(股权)变更 | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; 郭云; [新增] | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司; 北京华视国影文化传媒有限公司; [退出] | 2019-07-29 |
联络员 | 郭云 | 姚思艺 | 2019-07-29 |
经营范围变更 | 企业管理咨询,商务信息咨询,文化艺术交流与策划,设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服务,会务服务,公关活动策划。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资管理、咨询,商务信息咨询,文化信息咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,展览展示服务,文化活动交流策划。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-07-29 |
监事备案 | 聂畅 [新增] | 徐宏鸣 [退出] | 2019-07-29 |
董事备案 | 郭云 [新增] | 刘新华 [退出] 胡德洁 [退出] 陈维敏 [退出] | 2019-07-29 |
经营期限营业期限变 | 2008-04-16~ | 2008-04-16~2018-04-15 | 2018-03-30 |
章程修正案备案 | 2018-03-29章程修正案 | 无 | 2018-03-30 |
住所变更 | 上海市崇明区堡镇大通路407号1幢115室(上海堡镇工业区) | 上海市崇明县堡镇大通路407号1幢115室(上海堡镇工业区) | 2017-08-11 |
法定代表人变更 | 洪森 | 胡德洁 | 2017-08-11 |
联络员 | 姚思艺 | 季中岳 | 2017-08-11 |
经理备案 | 洪森 [新增] | - | 2017-08-11 |
名称变更 | 上海华视国影文化创业投资有限公司 | 上海华视国影投资管理有限公司 | 2009-09-21 |
投资人(股权)变更 | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司 出资 30万人民币; 北京华视国影文化传媒有限公司 出资 170万人民币; [新增] | 上海尚熙文化艺术咨询有限公司 出资 30万人民币; 北京华视国影影视制作有限公司 出资 170万人民币; [退出] | 2008-10-16 |
上海华视国影企业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴俭 | 执行董事兼总经理 |
聂畅 | 监事 |
本页是 [上海华视国影企业管理有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。