变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-10-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 庄丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 张宗振; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 张建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名:曾爱萍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 庄丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 张建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 闫建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名:曾爱萍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-07-08 |
联系电话变更 | *********** | ******** | 2020-12-10 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:314001 | 原邮政编码:314000 | 2020-12-10 |
经营范围变更 | 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;家用电器销售;机械设备销售;通讯设备销售;市场营销策划;企业形象策划;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 房地产开发经营;物业管理;建筑材料、金属材料、装饰材料、五金产品、家用电器、机械设备、通讯设备的销售;企业形象策划;市场营销策划;建筑装饰材料销售;室内外装饰工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-12-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 庄丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 张建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 闫建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 庄丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 许汉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 闫建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-12-10 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区文桥路***号融通商务中心*幢***室 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区新气象路****号隆兴商厦****室 | 2020-12-10 |
投资人备案 | 企业名称: 上海世良房地产咨询有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **%;
企业名称: 中铁房地产集团华东有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [名称变更] | 企业名称: 上海世良房地产咨询有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **%;
企业名称: 中铁房地产集团浙江京城投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2020-11-04 |
投资人备案 | 企业名称: 上海世良房地产咨询有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **%;
企业名称: 中铁房地产集团浙江京城投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增] | 企业名称: 上海世良房地产咨询有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **%;
企业名称: 中铁房地产集团华东有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] | 2020-01-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 庄丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 许汉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 闫建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 徐武; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 许汉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 闫建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-08-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 徐武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 杨细初; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
姓名: 许汉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 闫建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 徐武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 李会增; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 梁人文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 许汉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 邓秋生; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出] | 2019-04-08 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:苏昳文;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:曾爱萍;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:邓秋生;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:谢广斌;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-04-08 |
注册资本变更 | - | **** | 2018-09-20 |
法定代表人变更 | 叶雄 | 李会增 | 2018-09-20 |
注册资本变更 | ****.**** | **** | 2018-09-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 徐武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 李会增; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 梁人文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 许汉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 邓秋生; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 张建锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 李会增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 邓秋生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 | 2018-09-20 |
投资人备案 | 企业名称: 上海世良房地产咨询有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 中铁房地产集团华东有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 企业名称: 中铁房地产集团华东有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 2018-09-20 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 2018-09-20 |