浙江中天精诚装饰集团有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,浙江省杭州市之江路437号,我公司主要提供建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程的设计、施工,水电管道、设备安装,项目管理,家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、普通机械、日用杂品的销售。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市之江路437号 -
- 固定电话:
- 0571-28800836 未核实,仅供参考
- 经理:
- 斯杭东
- 电子邮件:
- ztzs@ztzs.com
- 邮政编码:
- 310000
- 地区编码:
- 330000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0571-28800836 |
电子邮箱 | ztzs@ztzs.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 |
简称: | 中天精诚装饰集团 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程的设计、施工,水电管道、设备安装,项目管理,家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、普通机械、日用杂品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91330000142938491F |
发证机关: | 浙江省市场监督管理局 |
核准日期: | 2021-04-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1999年03月18日 |
注册资本: | 8000(万元) (万元) |
公司官网: | http://www.ztjczs.com |
所属分类: | 装饰公司装饰设计公司 |
所属城市: | 杭州企业网 |
顺企编码: | 101372283 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中天控股集团有限公司 | 100% | 人民币8000万元 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 吴华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 宋健松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 斯杭东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 斯杭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王卫青; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 胡炜灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 陈宇英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 黄侃明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名:吴惠巧;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 吴华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 斯杭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李国富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 谢文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名:吴惠巧;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-04-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 斯杭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李国富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 谢文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 斯杭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李国富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 谢文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-04-13 |
法定代表人变更 | 斯杭东 | 刘俐玮 | 2019-09-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 斯杭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增] 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李国富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 谢文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 刘俐玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李国富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 谢文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-09-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘俐玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李国富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] 姓名: 杨威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 谢文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 刘俐玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 卢国豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 庄严; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 楼亚东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 楼亦雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼强辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2019-07-12 |
名称变更 | 浙江中天精诚装饰集团有限公司 | 浙江中天装饰集团有限公司 | 2019-04-02 |
经营范围变更 | 建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程的设计、施工,水电管道、设备安装,项目管理,家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、普通机械、日用杂品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑装饰工程、建筑幕墙工程设计、施工,水电管道、设备安装,项目管理,家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、普通机械、日用杂品的销售。 | 2018-06-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘俐玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 卢国豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴晓洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 庄严; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 楼亚东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 楼强辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 刘俐玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 卢国豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 庄严; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 徐海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 方跃峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 楼亚东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 楼国栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 楼强辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-03-26 |
投资人备案 | 企业名称: 中天控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 中天发展控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2016-12-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 楼国栋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼亚东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 楼锦其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 赵丹薇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-12-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****F | 注册号:***** 组织机构代码证:142938491 | 2016-06-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 楼锦其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 赵丹薇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼锦其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 赵丹薇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-05-27 |
法定代表人变更 | 刘俐玮 | 楼锦其 | 2014-05-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼锦其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 赵丹薇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 楼锦其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王祖龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-11-13 |
投资人备案 | 企业名称: 中天发展控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 彭正华; 出资额: **; 百分比: *.*% [退出] 姓名: 吕新华; 出资额: **; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 吴浩成; 出资额: **; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 黄德良; 出资额: **; 百分比: *.*% [退出] 姓名: 周金中; 出资额: **; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: *.*% [退出] 企业名称: 中天发展控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 2012-11-13 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 其他有限责任公司 | 2012-11-13 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 无 | 许可经营项目: | 2012-11-13 |
经营期限变更 | 营业期限: 1999-3-18 至 2029-3-17 | 营业期限: 1999-3-18 至 2014-11-29 | 2011-01-05 |
名称变更 | 浙江中天装饰集团有限公司 | 浙江华天装饰工程有限公司 | 2011-01-05 |
注册资本变更 | 8000( + 566.66667% ) | 1200 | 2010-12-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方跃峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘俐玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事、总经理 [新增] 姓名: 楼锦其; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 楼强辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [新增] 姓名: 楼亦雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 卢国豪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 王恒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王祖龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 庄严; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 金中尧; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐根华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 叶艳丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 叶艳丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] | 2010-12-21 |
实收资本变更 | 8000( + 566.66667% ) | 1200 | 2010-12-21 |
投资人备案 | 姓名: 彭正华; 出资额: **; 百分比: *.*% 姓名: 吕新华; 出资额: **; 百分比: *.**% 姓名: 吴浩成; 出资额: **; 百分比: *.**% 姓名: 黄德良; 出资额: **; 百分比: *.*% 姓名: 周金中; 出资额: **; 百分比: *.**% 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: *.*% 企业名称: 中天发展控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 彭正华; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 吕新华; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 吴浩成; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 黄德良; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 周金中; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 中天建设集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2010-12-21 |
住所变更 | 住所: 杭州市之江路***号 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:杭州市上城区 | 住所: 杭州市杭海路***号 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:杭州市江干区 | 2010-12-21 |
法定代表人变更 | 楼锦其 | 叶艳丽 | 2010-12-21 |
投资人备案 | 姓名: 彭正华; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 吕新华; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 吴浩成; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 黄德良; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 周金中; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 中天建设集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 吕新华; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 彭正华; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 沈芳萍; 出资额: **; 百分比: *% [退出] 姓名: 黄德良; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 周金中; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 中天建设集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2009-06-23 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****12 | 2008-08-28 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****12 | 2008-08-28 |
经营范围变更 | 经营范围: 建筑装饰工程、建筑幕墙工程设计、施工,水电管道、设备安装,项目管理,家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、普通机械、日用杂品的销售。行业代码: 4900 | 经营范围: 建筑装饰工程施工,室内装饰施工,水电管道安装,建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、普通机械、日用杂品的收购、销售。行业代码: 4900 | 2008-08-25 |
法定代表人变更 | 叶艳丽 | 周欣俊 | 2008-08-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中尧; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 徐根华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 叶艳丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 叶艳丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 金中尧; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 厉生荣 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 徐根华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 周欣俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2008-08-25 |
投资人备案 | 姓名: 吕新华; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 彭正华; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 沈芳萍; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 黄德良; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 周金中; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 中天建设集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 厉生荣 ; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 中天建设集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2007-02-02 |
注册资本变更 | 1200( + 91828% ) | 628 | 2005-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 厉生荣 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 厉生荣 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: *.**% | 2005-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 厉生荣 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 厉生荣 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: *.**% | 2005-04-30 |
投资人备案 | 企业名称: 中天建设集团有限公司; 法定代表人: ; 出资额: ****; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 中天建设集团有限公司; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2005-04-30 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘俐玮 | 董事长 |
斯杭东 | 董事长 |
徐海峰 | 董事兼总经理 |
李国富 | 董事 |
楼国栋 | 董事 |
楼强辉 | 董事 |
楼亚东 | 董事 |
卢国豪 | 董事 |
吴华 | 董事 |
徐海峰 | 董事12 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司的专利证书
CN112031304A | 发明专利 | 2020-12-04 | 一种快装式环保墙面系统以及安装方法 | ||
CN210563115U | 实用新型 | 2020-05-19 | 一种包管套与墙体连接结构 | ||
CN209724123U | 实用新型 | 2019-12-03 | 一种消防管井防火门大角度开启结构 | ||
CN207878824U | 实用新型 | 2018-09-18 | 一种外倾点式安装的弧形不锈钢栏板 | ||
CN206408869U | 实用新型 | 2017-08-15 | 群墙防火板收口结构 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
浙江中天装饰集团有限公司安徽分公司 | 肥东县撮镇镇合马路北华东国际建材中心F区104幢S110、S112、S114、S116 | 2015-03-16 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司河北分公司 | 石家庄裕华区体育南大街356号副1号 | 2013-08-23 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司海南分公司 | 海南省海口市龙华区国贸大道48号新达商务大厦1503房 | 2011-08-09 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司广州分公司 | 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安总部中心1号楼902房 | 2012-06-07 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司郑州分公司 | 郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座15层194号 | 2010-11-30 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司青海分公司 | 西宁市城中区奉青路15号28号楼2单元261室 | 2014-08-15 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司成都分公司 | 成都市青羊区青龙街27号钱江铂金时代1501-1503 | 2007-11-30 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司西安分公司 | 西安市高新区绿地SOHO B座10711室 | 2011-06-23 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司云南分公司 | 云南省昆明市世纪城金源国际商务中心3幢10A号 | 2014-04-14 00:00:00.000 |
浙江中天装饰集团有限公司天津分公司 | 天津市和平区鞍山道32号(前楼)1001 | 2012-05-31 00:00:00.000 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司郑州分公司 | 雅宝东方国际广场2号楼15021503室 (2021年报) 复制 | 2010-11-30 00:00:00.000 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司上海分公司 | 上海市静安区江场西路1577弄15-16号134室(注册地址) | 2014-10-23 00:00:00.000 |
浙江中天精诚装饰集团有限公司南京分公司 | 南京市建邺区云龙山路89号3幢2012室(注册地址) | 2023-10-27 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
分公司副经理 | 职责描述:岗位职责:1、负责当地住宅类批... | 2021-10-14 | ||
深化设计师 | 0.7-1万/月 | 大专以上 | 1、建筑设计相关专业,本科以上学历;
2... | 2021-08-06 |
精装饰预算主管 | 15000-20000 | 大专以上 | 该职位来源于猎聘岗位职责:1、根据施工图... | 2021-07-26 |
资料员 | 5-9千/月 | 大专以上 | 1、专科以上学历,建筑类相关专业;
2、... | 2021-07-20 |
大客户专员 | 0.8-1万/月 | 大专以上 | 1、工程管理相关专业,专科以上学历;
2... | 2021-07-10 |
劳务专员 | 7-9千/月 | 大专以上 | 1、建筑类相关专业,专科以上学历;
2、... | 2021-05-18 |
施工员 | 3.5-4.5千/月 | 大专以上 | 任职要求:
1、建筑类相关专业,专科以上... | 2021-04-30 |
本页是 [浙江中天精诚装饰集团有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。