变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 林永洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 贾方余; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名:贾方余;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 贾方余; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名:贾方余;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-07-20 |
章程备案 | - | - | 2022-07-20 |
经营范围变更 | 一般项目:供应链管理服务;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;汽车新车销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;礼仪服务;会议及展览服务;娱乐性展览;专业设计服务;办公服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子产品销售;软件销售;新能源汽车整车销售;商务代理代办服务;塑料制品销售;橡胶制品销售;有色金属合金销售;紧固件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:供应链管理服务;机动车修理和维护;汽车租赁;汽车新车销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;礼仪服务;会议及展览服务;娱乐性展览;专业设计服务;办公服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子产品销售;日用百货销售;教学用模型及教具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;新能源汽车整车销售;商务代理代办服务;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;有色金属合金销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);紧固件制造;紧固件销售;文具用品批发;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;施工专业作业;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2022-07-20 |
投资人备案 | 姓名: 贾方余; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 林永洁; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 贾方余; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 徐作岳; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
姓名: 徐定柳; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出] | 2022-07-20 |
名称变更 | 温州陆通供应链管理有限公司 | 瑞安市陆通水玻璃有限公司 | 2020-08-31 |
经营范围变更 | 一般项目:供应链管理服务;机动车修理和维护;汽车租赁;汽车新车销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;礼仪服务;会议及展览服务;娱乐性展览;专业设计服务;办公服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子产品销售;日用百货销售;教学用模型及教具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;新能源汽车整车销售;商务代理代办服务;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;有色金属合金销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);紧固件制造;紧固件销售;文具用品批发;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;施工专业作业;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 水玻璃制造 | 2020-08-31 |
行业代码变更 | 7224:供应链管理服务 | 3059:其他玻璃制品制造 | 2020-08-31 |
注册资本变更 | 500( + 1566.66667% ) | 30 | 2020-07-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 贾方余; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 徐作岳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-07-16 |
注册资本变更 | *** | ** | 2020-07-16 |
投资人备案 | 姓名: 贾方余; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 徐作岳; 出资额: **万; 百分比: *%;
姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: *%;
姓名: 徐定柳; 出资额: **万; 百分比: *%; | 姓名: 徐作岳; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐定柳; 出资额: **万; 百分比: **.**%; | 2020-07-16 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:贾方余;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:贾方余;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:徐作岳;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:徐作岳;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-07-16 |
法定代表人变更 | 贾方余 | 徐作岳 | 2020-07-16 |
投资人备案 | 姓名: 徐作岳; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐定柳; 出资额: **万; 百分比: **.**%; | 姓名: 徐作岳; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐定柳; 出资额: **万; 百分比: **.**%; | 2020-06-28 |
法定代表人变更 | 徐作岳 | 徐作岳 | 2020-06-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐作岳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 徐作岳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐定柳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2020-06-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:徐作岳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:徐作岳;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:徐作岳;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:徐作岳;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-06-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份合作制 | 2020-06-28 |
出资日期备案 | 姓名: 徐作岳; 出资日期: ;
姓名: 徐作飞; 出资日期: ;
姓名: 徐定柳; 出资日期: ; | 姓名: 徐作岳; 出资日期: ;
姓名: 徐作飞; 出资日期: ;
姓名: 徐定柳; 出资日期: ; | 2020-06-28 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-06-28 |
名称变更 | 瑞安市陆通水玻璃有限公司 | 瑞安市东海水玻璃厂 | 2020-06-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐作岳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐定柳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 徐作飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐定柳 ; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐建祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] | 2020-01-14 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-01-14 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:徐作岳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:徐作岳;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:戴晓芬;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:***************;
原财务负责人姓名:程良贤;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2020-01-14 |
投资人备案 | 姓名: 徐作岳; 出资额: **万; 百分比: **.**%; [新增]
姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐定柳; 出资额: **万; 百分比: **.**%; | 姓名: 徐作飞; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐定柳 ; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
姓名: 徐建祥; 出资额: **万; 百分比: **.**%; [退出] | 2020-01-14 |
法定代表人变更 | 徐作岳 | 徐建祥 | 2020-01-14 |
- | 统一社会信用代码:9********6086XU | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2016-02-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****6XU | 注册号:***** 组织机构代码证:14566086X | 2016-02-25 |
组织机构变更 | 姓名: 徐定柳 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐建祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 徐作飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 程良贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 徐定柳 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐建祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2015-04-03 |
投资人备案 | 姓名: 徐定柳 ; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 徐建祥; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 徐作飞; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 程良贤; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 徐定柳 ; 出资额: **; 百分比: **.**%
姓名: 徐建祥; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2015-04-03 |
住所变更 | 住所: 瑞安市塘下镇罗凤凤川村
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:塘下镇 | 住所: 罗凤镇凤川村
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:塘下镇 | 2015-04-03 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 水玻璃制造 | 一般经营项目: 水玻璃* | 2015-04-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐定柳 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐建祥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 徐作飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 程良贤; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 徐定柳 ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐建祥; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2015-04-03 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****08 | 2011-06-10 |
- | 注册号: ******** | 注册号: ********508 | 2011-06-10 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****08 | 2011-06-10 |