变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 郭来义,张蒙* | 张月,张志强* | 2022-09-29 |
投资人 | 富凤瑞,自然人股东, [新增]
郭来义,自然人股东, [新增]
王萍,自然人股东,
张蒙,自然人股东, [新增]
张月,自然人股东,
张志强,自然人股东 | 王萍,自然人股东,
张月,自然人股东,
张志强,自然人股东 | 2022-09-29 |
董事 经理 监事 | 郭来义, [新增]
张蒙* [新增] | 张月, [退出]
张志强* [退出] | 2022-09-29 |
注册资本 | 200万( + 100% ) | 100万 | 2022-09-29 |
法定代表人 | 张蒙 | 张志强 | 2022-09-29 |
经营范围 | 医疗研究与试验发展;技术转让、技术开发、技术服务、技术推广;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;健康咨询(需经许可的诊疗活动除外);销售机械设备、Ⅰ类医疗器械、电子设备、日用品、化妆品、计算机、软件及辅助设备(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品;医疗研究与试验发展;技术转让、技术开发、技术服务、技术推广;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;健康咨询(需经许可的诊疗活动除外);销售机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、电子设备、日用品、化妆品、粮食、鲜肉、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-22 |
登记管辖变更 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 2021-12-22 |
住所 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路308号(集群注册) | 北京市大兴区隆华大街49号院12号楼1层152 | 2021-12-22 |
住所 | 北京市大兴区隆华大街49号院12号楼1层152 | 北京市丰台区开阳路3号院1号楼14层1616 | 2020-08-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张志强* 执行董事 2 张志强* 经理 3 张月 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张月* 执行董事 2 张月* 经理 3 孙仲银 监事 | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 张月,张志强* | 孙仲银,张月* | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 张志强 执行董事; [新增]
张志强 经理; [新增]
张月 监事 | 张月 执行董事;
张月 经理;
孙仲银 监事 [退出] | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 张月,
张志强* [新增] | 孙仲银, [退出]
张月* | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 张志强* 执行董事 [新增]
张志强* 经理 [新增]
张月 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张月* 执行董事
张月* 经理
孙仲银 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-19 |
投资人 | 张志强 自然人股东
张月 自然人股东 [新增]
王萍 自然人股东 | 张志强 自然人股东
孙仲银 自然人股东 [退出]
王萍 自然人股东 | 2019-04-19 |
法定代表人 | 张志强 | 张月 | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 孙仲银,张月* | 张志强*,孙仲银 | 2019-03-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张月* 执行董事 2 张月* 经理 3 孙仲银 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张志强* 执行董事 2 张志强* 经理 3 孙仲银 监事 | 2019-03-22 |
董事 经理 监事 | 张月 执行董事; [新增]
张月 经理; [新增]
孙仲银 监事 | 张志强 执行董事; [退出]
张志强 经理; [退出]
孙仲银 监事 | 2019-03-22 |
董事 经理 监事 | 孙仲银,
张月* [新增] | 孙仲银,
张志强* [退出] | 2019-03-22 |
董事 经理 监事 | 张月* 执行董事 [新增]
张月* 经理 [新增]
孙仲银 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张志强* 执行董事 [退出]
张志强* 经理 [退出]
孙仲银 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-22 |
法定代表人 | 张月 | 张志强 | 2019-03-22 |
董事 经理 监事 | 孙仲银,张志强* | 李佳,李萌萌* | 2018-12-12 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张志强* 执行董事 2 张志强* 经理 3 孙仲银 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李萌萌* 执行董事 2 李萌萌* 经理 3 李佳 监事 | 2018-12-12 |
董事 经理 监事 | 张志强 执行董事; [新增]
张志强 经理; [新增]
孙仲银 监事 [新增] | 李萌萌 执行董事; [退出]
李萌萌 经理 [退出] | 2018-12-12 |
董事 经理 监事 | 孙仲银, [新增]
张志强* [新增] | 李佳, [退出]
李萌萌* [退出] | 2018-12-12 |
董事 经理 监事 | 张志强* 执行董事 [新增]
张志强* 经理 [新增]
孙仲银 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李萌萌* 执行董事 [退出]
李萌萌* 经理 [退出]
李佳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-12 |
投资人 | 张志强 自然人股东 [新增]
孙仲银 自然人股东 [新增]
王萍 自然人股东 [新增] | 李佳 自然人股东 [退出]
李萌萌 自然人股东 [退出] | 2018-12-12 |
法定代表人 | 张志强 | 李萌萌 | 2018-12-12 |