陕西鸿源泰栎餐饮有限公司,办公室地址位于被誉为“中国的金字塔之都”的咸阳,陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号,我公司主要提供:企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;餐饮管理;商业综合体管理服务;餐饮器具集中消毒服务;厨具卫具及日用杂品零售;集贸市场管理服务;外卖递送服务。:食品经营;餐饮服务。
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号
- 经理:
- 姚国华
- 经理手机:
- 187****4586 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 712000
- 地区编码:
- 610402
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陕西鸿源泰栎餐饮有限公司 |
简称: | 鸿源泰栎餐饮 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般项目:企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;餐饮管理;商业综合体管理服务;餐饮器具集中消毒服务;厨具卫具及日用杂品零售;集贸市场管理服务;外卖递送服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售预包装食品);餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
营业执照号码: | 91610402MA6XW0M88M |
发证机关: | 咸阳市秦都区市场监督管理局 |
核准日期: | 2021-05-15 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年05月28日 |
注册资本: | 100(万元) (万元) |
所属分类: | 餐饮服务公司 » 秦都区餐饮服务公司 |
所属城市: | 咸阳企业网 » 秦都区 |
顺企编码: | 102112264 |
陕西鸿源泰栎餐饮有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
姚国华 | 60万 | |
福建资奕餐饮投资有限公司 | 40万 |
陕西鸿源泰栎餐饮有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区) | 原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区) | 2021-04-15 |
行业代码变更 | 6299:其他未列明餐饮业 | 6299:其他未列明餐饮业 | 2021-04-15 |
经营范围变更 | 一般项目:企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;餐饮管理;商业综合体管理服务;餐饮器具集中消毒服务;厨具卫具及日用杂品零售;集贸市场管理服务;外卖递送服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售预包装食品);餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 餐饮服务及管理;餐饮策划及咨询;企业形象策划;市场营销策划;餐具、餐饮设备用品及相关配套设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-04-15 |
投资人变更 | 企业名称: 福建资奕餐饮投资有限公司; 出资额: 40; 百分比: 40 [新增] 姓名: 姚国华; 出资额: 60( - 25% ); 百分比: 60 | 姓名: 徐敏; 出资额: 20; 百分比: 20 [退出] 姓名: 姚国华; 出资额: 80; 百分比: 80 | 2020-11-27 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-27 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区) | 原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区) | 2020-11-27 |
负责人变更 | 姚国华 | 杨升君 | 2019-12-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-03 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区) | 原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区劳动路恒晟城市花园2号楼底商102号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区) | 2019-12-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 姚国华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 吴惠楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 杨升君; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-12-03 |
法定代表人变更 | 姚国华 | 杨升君 | 2019-12-03 |
投资人变更 | 姓名: 徐敏; 出资额: 20; 百分比: 20 [新增] 姓名: 姚国华; 出资额: 80; 百分比: 80 [新增] | 姓名: 吴惠楠; 出资额: 100; 百分比: 100 [退出] | 2019-12-03 |
陕西鸿源泰栎餐饮有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
姚国华 | 执行董事兼总经理 |
徐敏 | 监事 |
本页是 [陕西鸿源泰栎餐饮有限公司] 在顺企网咸阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。