变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 邵俊榜; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 邵钦锋; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 邵俊榜; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 邵钦锋; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-08-26 |
注册资本变更 | *** | ** | 2021-08-26 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;电子产品销售;金属工具销售;金属制品销售;塑料制品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;茶具销售;日用玻璃制品销售;搪瓷制品销售;照相器材及望远镜零售;家用电器销售;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;针纺织品销售;皮革制品销售;橡胶制品销售;玩具销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;家居用品销售;家具销售;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 信息系统集成服务;网上销售:五金交电,日用品,办公用品,家用电器,针纺织品,箱包皮具,服装饰品,鞋帽,塑胶制品,陶瓷制品,电子产品,化妆品,工艺美术品,文化用品,家具,不锈钢制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-12-04 |
名称变更 | 永康市集淘网络科技有限公司 | 汕头市唐贵妃网络科技有限公司 | 2020-12-04 |
章程备案 | - | - | 2020-12-04 |
住所变更 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村昌盛东路***号二楼(自主申报) | 汕头市龙湖区衡山路*号亿兴大厦*/***号房之十 | 2020-12-04 |
管辖单位变更 | 永康象珠所 | 永康市市场监管局 | 2020-12-04 |
住所/经营场所 | 汕头市龙湖区衡山路7号亿兴大厦2/301号房之十 | 汕头高新区科技中路14号1001房之9号 | 2019-02-01 |
企业联络人员 财务人员 | 联络员姓名:邵俊榜,
联络员固定电话:,
联络员移动电话:***********,
联络员电子邮箱:,
联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联络人员证件号码:******************,
财务负责人姓名:邵俊榜,
财务负责人固定电话:,
财务负责人移动电话:***********,
财务负责人电子邮箱:,
财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,
财务负责人身份证件号码:****************** | 联络员姓名:赖雄炬,
联络员固定电话:,
联络员移动电话:***********,
联络员电子邮箱:,
联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联络人员证件号码:******************,
财务负责人姓名:赖雄炬,
财务负责人固定电话:,
财务负责人移动电话:***********,
财务负责人电子邮箱:,
财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,
财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-01-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邵俊榜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 邵俊榜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 邵钦锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 赖雄炬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 赖雄炬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 刘步佳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2018-01-10 |
经营期限变更 | 姓名: 邵俊榜; 出资额: 40万; 百分比: 80% 姓名: 邵钦锋; 出资额: 10万; 百分比: 20% | 姓名: 赖雄炬; 出资额: 40万; 百分比: 80% 姓名: 刘步佳; 出资额: 10万; 百分比: 20% | 2018-01-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-01-10 |
法定代表人 | 邵俊榜 | 赖雄炬 | 2018-01-10 |
企业联络人员 财务人员 | 联络员姓名:赖雄炬,
联络员固定电话:,
联络员移动电话:***********,
联络员电子邮箱:,
联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联络人员证件号码:******************,
财务负责人姓名:赖雄炬,
财务负责人固定电话:,
财务负责人移动电话:***********,
财务负责人电子邮箱:,
财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,
财务负责人身份证件号码:****************** | 联络员姓名:杨丽佳,
联络员固定电话:,
联络员移动电话:***********,
联络员电子邮箱:,
联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联络人员证件号码:******************,
财务负责人姓名:刘叶丹,
财务负责人固定电话:,
财务负责人移动电话:***********,
财务负责人电子邮箱:,
财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,
财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-11-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 赖雄炬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 赖雄炬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 刘步佳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 刘步顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 刘步顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 刘步佳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-11-10 |
投资人备案 | 姓名: 赖雄炬; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 刘步佳; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 刘步顺; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 刘步佳; 出资额: **万; 百分比: **% | 2017-11-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-11-10 |
法定代表人 | 赖雄炬 | 刘步顺 | 2017-11-10 |
投资人备案 | 姓名: 刘步顺; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 刘步佳; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 林伟涛; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 刘步顺; 出资额: **万; 百分比: **% | 2016-11-01 |
企业联络人员 财务人员 | 联络员姓名:杨丽佳,
联络员固定电话:,
联络员移动电话:***********,
联络员电子邮箱:,
联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联络人员证件号码:******************,
财务负责人姓名:刘叶丹,
财务负责人固定电话:,
财务负责人移动电话:***********,
财务负责人电子邮箱:,
财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,
财务负责人身份证件号码:****************** | 联络员姓名:林伟涛,
联络员固定电话:,
联络员移动电话:***********,
联络员电子邮箱:,
联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联络人员证件号码:******************,
财务负责人姓名:林伟涛,
财务负责人固定电话:,
财务负责人移动电话:***********,
财务负责人电子邮箱:,
财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,
财务负责人身份证件号码:****************** | 2016-11-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘步顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 刘步顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 刘步佳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林伟涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林伟涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 刘步顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-11-01 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-11-01 |
法定代表人 | 刘步顺 | 林伟涛 | 2016-11-01 |