变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 马铁豪(总经理),李耿(监事),马铁豪(执行董事) | 刘桃香(监事),张玉平(总经理),张玉平(执行董事) | 2023-03-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2023-03-22 |
总经理 | 马铁豪(总经理), [新增]
李耿(监事), [新增]
马铁豪(执行董事) [新增] | 刘桃香(监事), [退出]
张玉平(总经理), [退出]
张玉平(执行董事) [退出] | 2023-03-22 |
董事长或执行董事成员 | 马铁豪(总经理), [新增]
李耿(监事), [新增]
马铁豪(执行董事) [新增] | 刘桃香(监事), [退出]
张玉平(总经理), [退出]
张玉平(执行董事) [退出] | 2023-03-22 |
监事信息 | 马铁豪(总经理), [新增]
李耿(监事), [新增]
马铁豪(执行董事) [新增] | 刘桃香(监事), [退出]
张玉平(总经理), [退出]
张玉平(执行董事) [退出] | 2023-03-22 |
股权和公证书 | - | - | 2023-03-22 |
许可经营 | 电子元器件与机电组件设备制造;玩具制造;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。 | 技术进出口;货物进出口;进出口代理;无船承运业务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-03-22 |
指定联系人 | 马铁豪 | 张玉平 | 2023-03-22 |
负责人 | 马铁豪 | 张玉平 | 2023-03-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2023-03-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2023-03-16 | 2022-07-28 | 2023-03-22 |
投资人 | 马铁豪 10(万元)100% | 张玉平 7(万元)70%
陈强 3(万元)30% | 2023-03-22 |
一般经营项目 | 电子产品销售;软件销售;自动售货机销售;游艺及娱乐用品销售;物联网设备销售;游艺用品及室内游艺器材销售;物联网应用服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数据处理和存储支持服务;数字文化创意软件开发;电子、机械设备维护(不含特种设备);玩具销售;机械设备销售;通讯设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品零售;餐饮管理;会议及展览服务;企业管理;企业形象策划;平面设计;图文设计制作;专业设计服务;工业设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;娱乐性展览;组织文化艺术交流活动;文艺创作;日用品批发;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;企业总部管理;品牌管理;市场营销策划;项目策划与公关服务;玩具、动漫及游艺用品销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材零售;日用家电零售;日用百货销售;家用电器销售;食用农产品批发;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 计算机系统服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;金属材料销售;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;包装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);贸易经纪;国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2023-03-22 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《道路运输经营许可证》() | 备案表(),备案表() | 2023-03-22 |
章程 | - | - | 2022-08-15 |
股权和公证书 | - | - | 2022-08-15 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路5号坂田国际中心A栋二十一层-13 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路5号坂田国际中心F栋十层1013室 | 2022-08-15 |
投资人 | 张玉平 7(万元)70%
陈强 3(万元)30% | 张玉平 9.9(万元)99%
刘桃香 0.1(万元)1% | 2022-08-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-28 | 2021-10-28 | 2022-08-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-11-01 |
成员 | 张玉平(总经理),刘桃香(监事),张玉平(执行董事) | 陈明龙(监事),刘桃香(总经理),刘桃香(执行董事) | 2021-11-01 |
指定联系人 | 张玉平 | 刘桃香 | 2021-11-01 |
章程 | - | - | 2021-11-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-28 | - | 2021-11-01 |
董事长或执行董事成员 | 张玉平(总经理), [新增]
刘桃香(监事),
张玉平(执行董事) [新增] | 陈明龙(监事), [退出]
刘桃香(总经理),
刘桃香(执行董事) | 2021-11-01 |
总经理 | 张玉平(总经理), [新增]
刘桃香(监事),
张玉平(执行董事) [新增] | 陈明龙(监事), [退出]
刘桃香(总经理),
刘桃香(执行董事) | 2021-11-01 |
负责人 | 张玉平 | 刘桃香 | 2021-11-01 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-01 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-11-01 |
监事信息 | 张玉平(总经理), [新增]
刘桃香(监事),
张玉平(执行董事) [新增] | 陈明龙(监事), [退出]
刘桃香(总经理),
刘桃香(执行董事) | 2021-11-01 |
投资人 | 刘桃香 0.1(万元)1%张玉平 9.9(万元)99% | 刘桃香 10(万元)100% | 2021-11-01 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路5号坂田国际中心F栋十层1013室 | 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3007号国际科技大厦9G38 | 2021-11-01 |