变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 张丹:监事
王强:监事
潘存海:监事 [新增]
缑乾:董事兼总经理
缑海荣:董事长
卢宝成:副董事长
杨得玮:董事
金兴谊:董事
胡幼奕:董事
宋继赟:董事
吴建斌:董事
郭晓亮:董事
缑建春:副总经理
代继陈:副总经理
缑建荣:副总经理 | 张鸿坤:监事 [退出]
张丹:监事
王强:监事
缑乾:董事兼总经理
缑海荣:董事长
卢宝成:副董事长
吴建斌:董事
宋继赟:董事
杨得玮:董事
胡幼奕:董事
郭晓亮:董事
金兴谊:董事
缑建荣:副总经理
代继陈:副总经理
缑建春:副总经理 | 2021-09-26 |
注册资本变更 | 16200(万元)( + 2.53165% ) | 15800(万元) | 2021-09-26 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-26 |
注册资本变更 | 15800(万元)( + 5.33333% ) | 15000(万元) | 2020-10-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-09 |
注册资本变更 | 15000(万元)( + 3.44828% ) | 14500(万元) | 2020-06-23 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-23 |
注册资本变更 | 14500(万元)( + 7.40741% ) | 13500(万元) | 2018-12-07 |
投资人信息变更 | 张保国 :600万元
赵海龙 :450万元
曾秋玲 :200万元
王强 :400万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
邱于民 :100万元
赵志雄 :400万元
王丽萍 :550万元
王爱君 :550万元
天水龙城工贸有限公司 :1800万元
卢宝成 :1500万元
缑海荣 :4150万元
金兴谊 :1050万元
孙钰 :300万元
罗旭 :200万元
郭营 :100万元
天水市中小企业创业创新投资基金(有限合伙) :1000万元 [新增]
左利锋 :450万元
刘和平 :150万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元 | 金兴谊 :1050万元
孙钰 :300万元
赵志雄 :400万元
卢宝成 :1500万元
王强 :400万元
缑海荣 :4150万元
罗旭 :200万元
郭营 :100万元
左利锋 :450万元
曾秋玲 :200万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
邱于民 :100万元
刘和平 :150万元
张保国 :600万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
王丽萍 :550万元
王爱君 :550万元
赵海龙 :450万元
天水龙城工贸有限公司 :1800万元 | 2018-12-07 |
章程修正案 | - | - | 2018-12-07 |
经营范围变更 | 石料的开采、加工、销售;机制砂石、水泥制品、预拌砂浆、商砼、装配式建筑的生产与销售;混凝土外加剂的生产与销售;装饰材料加工与销售;建筑材料的研发与技术服务;道路普通货物运输、货运代办、运输信息服务;房产租赁;以企业自有资产进行项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 石料的开采、加工、销售,机制砂石、水泥制品、预拌砂浆、商砼的生产与销售,混凝土外加剂的生产与销售,建筑材料的研发与技术服务,道路普通货物运输、货运代办、运输信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2018-10-30 |
章程备案 | - | - | 2018-10-30 |
负责人变更 | 缑海荣 | 缑海荣 | 2018-10-30 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-10-30 |
高级管理人员备案 | 王强:监事 [新增]
张丹:监事
张鸿坤:监事 [新增]
缑乾:董事兼总经理 [新增]
缑海荣:董事长 [新增]
卢宝成:副董事长 [新增]
胡幼奕:董事 [新增]
宋继赟:董事 [新增]
杨得玮:董事 [新增]
吴建斌:董事 [新增]
金兴谊:董事 [新增]
郭晓亮:董事 [新增]
缑建春:副总经理 [新增]
缑建荣:副总经理 [新增]
代继陈:副总经理 [新增] | 陶勤忠:监事 [退出]
王雅涛:监事 [退出]
张丹:监事
缑海荣:董事长兼总经理 [退出]
罗旭:董事 [退出]
杨松科:董事 [退出]
缑建荣:董事 [退出]
卢宝成:董事 [退出] | 2018-10-30 |
名称变更 | 甘肃华建新材料股份有限公司 | 天水华建工程新材料有限公司 | 2018-10-30 |
联络员备案 | 范小雪 | 范小雪 | 2018-10-30 |
章程修正案 | - | - | 2018-09-14 |
投资人信息变更 | 天水龙城工贸有限公司 :1800万元
邱于民 :100万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
王爱君 :550万元
孙钰 :300万元
张保国 :600万元
罗旭 :200万元
刘和平 :150万元
赵志雄 :400万元
郭营 :100万元
金兴谊 :1050万元
赵海龙 :450万元
曾秋玲 :200万元
王丽萍 :550万元
王强 :400万元 [新增]
左利锋 :450万元
缑海荣 :4150( + 0.19314% )万元
卢宝成 :1500万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元 | 孙钰 :300万元
罗旭 :200万元
赵志雄 :400万元
卢宝成 :1500万元
曾秋玲 :200万元
王丽萍 :550万元
天水龙城工贸有限公司 :1800万元
张丹 :58万元 [退出]
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
左利锋 :450万元
金兴谊 :1050万元
王爱君 :550万元
张保国 :600万元
刘和平 :150万元
邱于民 :100万元
赵海龙 :450万元
缑海荣 :4142万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
郭营 :100万元
缑建春 :350万元 [退出] | 2018-09-14 |
投资人信息变更 | 罗旭 :200万元
王爱君 :550万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
卢宝成 :1500万元
赵志雄 :400万元
左利锋 :450万元
曾秋玲 :200万元
孙钰 :300万元
缑海荣 :4142万元
王丽萍 :550万元
金兴谊 :1050万元
刘和平 :150万元
天水龙城工贸有限公司 :1800万元 [名称变更]
张保国 :600万元
邱于民 :100万元
张丹 :58万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
赵海龙 :450万元
缑建春 :350万元
郭营 :100万元 | 张保国 :600万元
缑海荣 :4142万元
郭营 :100万元
邱于民 :100万元
刘和平 :150万元
金兴谊 :1050万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
王爱君 :550万元
赵海龙 :450万元
张丹 :58万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
王丽萍 :550万元
天水龙城新材料有限公司 :1800万元
卢宝成 :1500万元
缑建春 :350万元
赵志雄 :400万元
孙钰 :300万元
罗旭 :200万元
左利锋 :450万元
曾秋玲 :200万元 | 2018-05-07 |
章程修正案 | - | - | 2018-05-07 |
章程修正案 | - | - | 2018-01-24 |
经营范围变更 | 石料的开采、加工、销售,机制砂石、水泥制品、预拌砂浆、商砼的生产与销售,混凝土外加剂的生产与销售,建筑材料的研发与技术服务,道路普通货物运输、货运代办、运输信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 石料的开采、加工、销售,机制砂、水泥制品、干粉砂浆、商砼的生产与销售,建筑材料的研发与技术服务。* | 2018-01-24 |
投资人信息变更 | 孙钰 :300( + 50% )万元
邱于民 :100万元
金兴谊 :1050万元
赵志雄 :400万元 [新增]
王爱君 :550万元
张保国 :600万元
左利锋 :450( + 80% )万元
天水龙城新材料有限公司 :1800万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
刘和平 :150万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
曾秋玲 :200万元
赵海龙 :450( + 350% )万元
张丹 :58万元 [新增]
罗旭 :200万元
王丽萍 :550万元
郭营 :100万元
缑海荣 :4142( + 10.45333% )万元
缑建春 :350万元
卢宝成 :1500万元 | 罗旭 :200万元
天水龙城新材料有限公司 :1800万元
郭营 :100万元
左利锋 :250万元
王爱君 :550万元
卢宝成 :1500万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
邱于民 :100万元
曾秋玲 :200万元
金兴谊 :1050万元
刘和平 :150万元
缑海荣 :3750万元
赵海龙 :100万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
张保国 :600万元
王丽萍 :550万元
孙钰 :200万元
缑建春 :350万元 | 2017-11-28 |
章程修正案 | - | - | 2017-11-28 |
注册资本变更 | 13500(万元)( + 12.5% ) | 12000(万元) | 2017-11-28 |
章程修正案 | - | - | 2017-11-15 |
投资人信息变更 | 孙钰 :200万元
卢宝成 :1500万元
缑建春 :350万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
王丽萍 :550万元 [新增]
邱于民 :100万元
刘和平 :150万元
曾秋玲 :200万元
天水龙城新材料有限公司 :1800( - 48.57143% )万元
金兴谊 :1050万元
罗旭 :200万元
缑海荣 :3750万元
王爱君 :550万元 [新增]
赵海龙 :100万元 [新增]
郭营 :100万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
左利锋 :250万元 [新增]
张保国 :600万元 [新增] | 邱于民 :100万元
天水龙城新材料有限公司 :3500万元
天水华建物流管理有限公司 :250万元 [退出]
曾秋玲 :200万元
郭营 :100万元
缑海荣 :3750万元
金兴谊 :1050万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
罗旭 :200万元
孙钰 :200万元
缑建春 :350万元
卢宝成 :1500万元
上海彪威实业有限公司 :100万元 [退出]
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
刘和平 :150万元 | 2017-11-15 |
投资人信息变更 | 曾秋玲 :200万元
缑建春 :350万元
天水龙城新材料有限公司 :3500万元
邱于民 :100万元
金兴谊 :1050万元 [新增]
孙钰 :200万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
缑海荣 :3750万元
上海彪威实业有限公司 :100万元
罗旭 :200万元
卢宝成 :1500万元
刘和平 :150万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
郭营 :100万元
天水华建物流管理有限公司 :250万元 | 缑海荣 :3750万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
罗旭 :200万元
天水华建物流管理有限公司 :250万元
曾秋玲 :200万元
郭营 :100万元
刘和平 :150万元
邱于民 :100万元
张秀芳 :1050万元 [退出]
孙钰 :200万元
缑建春 :350万元
上海彪威实业有限公司 :100万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
卢宝成 :1500万元
天水龙城新材料有限公司 :3500万元 | 2017-08-01 |
章程修正案 | - | - | 2017-08-01 |
高级管理人员备案 | 陶勤忠:监事
王雅涛:监事
张丹:监事
缑海荣:董事长兼总经理
缑建荣:董事
罗旭:董事
卢宝成:董事 [新增]
杨松科:董事 | 张丹:监事
陶勤忠:监事
王雅涛:监事
缑海荣:董事长兼总经理
杨松科:董事
缑建春:董事 [退出]
缑建荣:董事
罗旭:董事 | 2017-06-06 |
投资人信息变更 | 缑海荣 :3750万元
张秀芳 :1050万元
曾秋玲 :200万元
郭营 :100万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元
缑建春 :350万元
孙钰 :200万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
天水龙城新材料有限公司 :3500万元 [新增]
上海彪威实业有限公司 :100万元
刘和平 :150万元
罗旭 :200万元
邱于民 :100万元
天水华建物流管理有限公司 :250万元
卢宝成 :1500万元 [新增] | 刘和平 :150万元
邱于民 :100万元
张秀芳 :1050万元
罗旭 :200万元
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元
缑海荣 :3750万元
孙钰 :200万元
曾秋玲 :200万元
缑建春 :350万元
上海彪威实业有限公司 :100万元
郭营 :100万元
天水华建物流管理有限公司 :250万元
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元 | 2017-06-06 |
注册资本变更 | 12000(万元)( + 71.42857% ) | 7000(万元) | 2017-06-06 |
章程修正案 | - | - | 2017-06-06 |
注册资本变更 | 7000(万元)( + 40% ) | 5000(万元) | 2016-12-29 |
联络员备案 | 范小雪 | 赵兵 | 2016-12-29 |
投资人信息变更 | 缑海荣 :3750万元
刘和平 :150万元 [新增]
张秀芳 :1050万元
曾秋玲 :200万元 [新增]
上海彪威实业有限公司 :100万元 [新增]
罗旭 :200万元
孙钰 :200万元 [新增]
邱于民 :100万元 [新增]
天水永生建筑工程有限责任公司 :300万元 [新增]
天水华建物流管理有限公司 :250万元 [新增]
缑建春 :350万元 [新增]
郭营 :100万元 [新增]
河南黎明西芝重工有限公司 :250万元 [新增] | 罗旭 :200万元
张秀芳 :1050万元
缑海荣 :3750万元 | 2016-12-29 |
章程修正案 | - | - | 2016-12-29 |
高级管理人员备案 | 王雅涛:监事 [新增]
张丹:监事 [新增]
陶勤忠:监事
缑海荣:董事长兼总经理 [新增]
罗旭:董事
缑建荣:董事 [新增]
缑建春:董事 [新增]
杨松科:董事 [新增] | 张保文:监事 [退出]
陶勤忠:监事
王群:监事 [退出]
缑海荣:董事长 [退出]
李生林:董事 [退出]
张秀芳:董事 [退出]
罗旭:董事
缑建荣:总经理 [退出] | 2016-12-29 |
章程修正案 | - | - | 2016-09-07 |
章程备案 | - | - | 2016-08-05 |
期限变更 | 2010年06月29日 2024年06月28日 | 2010年06月29日 2014年06月28日 | 2014-06-03 |