变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 应见锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 陈剑丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 潘春峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 陈剑丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2022-02-23 |
经营范围变更 | 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;照明器具制造;照明器具销售;交通设施维修;金属表面处理及热处理加工;金属加工机械制造;金属材料销售;金属制品修理;金属包装容器及材料销售;金属制品销售;电镀加工;喷涂加工;灯具销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;网络与信息安全软件开发;办公服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备制造;电工器材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品制造;有色金属压延加工;金属工具制造;电器辅件销售;机械电气设备制造;技术进出口;货物进出口;图文设计制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;照明器具制造;照明器具销售;交通设施维修;金属表面处理及热处理加工;金属加工机械制造;金属材料销售;金属制品修理;金属包装容器及材料销售;金属制品销售;电镀加工;喷涂加工;灯具销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;网络与信息安全软件开发;办公服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备制造;电工器材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品制造;有色金属压延加工;金属工具制造;电器辅件销售;机械电气设备制造;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2022-02-23 |
投资人备案 | 姓名: 何天祥; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 应见锋; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 杨勇; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 田朝明; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 陈剑丽; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 潘春峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出] | 2022-02-23 |
法定代表人变更 | 应见锋 | 潘春峰 | 2022-02-23 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:应见锋;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:应见锋;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:潘春峰;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:潘春峰;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2022-02-23 |
投资人备案 | 姓名: 陈剑丽; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;
姓名: 潘春峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; | 姓名: 陈剑丽; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;
姓名: 潘春峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; | 2022-01-12 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2022-01-12 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:潘春峰;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:潘春峰;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:潘春峰;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:潘春峰;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2022-01-12 |
法定代表人变更 | 潘春峰 | 潘春峰 | 2022-01-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 潘春峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 陈剑丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 潘春峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 陈剑丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2022-01-12 |
经营范围变更 | 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;照明器具制造;照明器具销售;交通设施维修;金属表面处理及热处理加工;金属加工机械制造;金属材料销售;金属制品修理;金属包装容器及材料销售;金属制品销售;电镀加工;喷涂加工;灯具销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;网络与信息安全软件开发;办公服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备制造;电工器材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品制造;有色金属压延加工;金属工具制造;电器辅件销售;机械电气设备制造;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 服务:建筑工程、建筑装修装饰工程、室内外装饰装修工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、园林绿化工程、环保工程、电力工程、地基与基础工程、市政公用工程、水利水电工程、电子与智能化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-01-12 |
住所变更 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场耕文路***号****室 | 浙江省杭州市江干区杭海路****号***室 | 2021-04-22 |
管辖单位变更 | 萧山区开发区市场监管所 | 萧山局 | 2021-04-22 |
出资方式备案 | 姓名: 潘春峰; 出资额: ***.*万; 出资形式: 货币;
姓名: 陈剑丽; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 杭州握握手网络科技有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 2020-09-16 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:潘春峰;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:潘春峰;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:夏金华;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:夏金华;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-09-16 |
投资人备案 | 姓名: 陈剑丽; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 潘春峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增] | 企业名称: 杭州握握手网络科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-09-16 |
法定代表人变更 | 潘春峰 | 戚奇锋 | 2020-09-16 |
出资日期备案 | 姓名: 潘春峰; 出资日期: 2039-12-31;
姓名: 陈剑丽; 出资日期: 2039-12-31; | 企业名称: 杭州握握手网络科技有限公司; 出资日期: 2039-12-31; | 2020-09-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 潘春峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 陈剑丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 戚奇锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 白炳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-09-16 |
出资比例备案 | 姓名: 潘春峰; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
姓名: 陈剑丽; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; | 企业名称: 杭州握握手网络科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 2020-09-16 |
章程备案 | - | - | 2020-09-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-09-16 |
章程备案 | - | - | 2020-09-10 |
法定代表人变更 | 戚奇锋 | 刘燕 | 2020-09-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戚奇锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 白炳俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 刘燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 高小华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-09-10 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州握握手网络科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 戚奇锋; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 高小华; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] | 2020-09-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-10 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:夏金华;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:夏金华;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:刘燕;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:刘燕;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-09-10 |
住所变更 | 浙江省杭州市江干区杭海路****号***室 | 浙江省杭州市江干区九华路*号*幢***室 | 2020-07-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-01-09 |
投资人备案 | 姓名: 戚奇锋; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 高小华; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增] | 企业名称: 昆明励强建设工程有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-01-09 |
章程备案 | - | - | 2020-01-09 |
法定代表人变更 | 刘燕 | 刘燕 | 2020-01-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 高小华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 刘燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 高小华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-01-09 |