深湾能源科技(舟山)有限公司,办公室地址位于以群岛建立的地级市舟山,中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道11号801室(D220号工位),我公司主要提供能源及储能系统的技术开发、技术咨询、技术服务;系统集成、批发;从事货物与技术的进出口业务。
联系方式
- 公司地址:
- 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道11号801室(D220号工位)
- 固定电话:
- (0580) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 田劲峰
- 邮政编码:
- 316000
- 地区编码:
- 330900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深湾能源科技(舟山)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
袁巍 | 29.36% | 人民币408.1818万元 |
牟天夫 | 24.46% | 人民币340.0万元 |
舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙) | 23.02% | 人民币320.0万元 |
上海濯鸿管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7.26% | 人民币100.9091万元 |
郭建申 | 7.19% | 人民币100.0万元 |
何杨勇 | 6.54% | 人民币90.9091万元 |
徐浩 | 2.18% | 人民币30.303万元 |
深湾能源科技(舟山)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 袁巍 | 田劲峰 | 2022-09-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 袁巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:常元;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 袁巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:田劲峰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-09-27 |
注册资本变更 | ****.*** | ****.**** | 2022-08-03 |
投资人备案 | 姓名: 袁巍; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 上海濯鸿管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 百分比: *.****%; | 姓名: 袁巍; 出资额: ***.****万; 百分比: **.***%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.***%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.***%; 企业名称: 上海濯鸿管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.***%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.***%; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%; | 2022-08-03 |
投资人备案 | 姓名: 袁巍; 出资额: ***.****万; 百分比: **.***%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.***%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.***%; 企业名称: 上海濯鸿管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%; [新增] 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.***%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.***%; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%; | 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 百分比: *.*%; | 2022-03-18 |
注册资本变更 | ****.**** | ****.**** | 2022-03-18 |
投资人备案 | 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 百分比: *.*%; [新增] | 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; | 2021-11-29 |
出资方式备案 | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 出资形式: 货币; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; | 2021-11-29 |
注册资本变更 | ****.**** | ****.**** | 2021-11-29 |
出资日期备案 | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 何杨勇; 出资日期: ; 姓名: 徐浩; 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 牟天夫; 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 袁巍; 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 郭建申; 出资日期: 2039-07-03; | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 何杨勇; 出资日期: ; 姓名: 牟天夫; 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 袁巍; 出资日期: 2039-07-03; 姓名: 郭建申; 出资日期: 2039-07-03; | 2021-11-29 |
出资比例备案 | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; 姓名: 徐浩; 出资额: **.***万; 百分比: *.*%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; | 2021-11-29 |
投资人备案 | 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 深圳市资证通咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [退出] | 2021-07-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 袁巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 袁巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-07-14 |
注册资本变更 | - | **** | 2021-06-10 |
注册资本变更 | 1090.9091( + 99091% ) | 1000 | 2021-06-10 |
投资人备案 | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 何杨勇; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; [新增] 企业名称: 深圳市资证通咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: *.****%; | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 深圳市资证通咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; | 2021-06-10 |
注册资本变更 | ****.**** | **** | 2021-06-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-01-08 |
投资人备案 | 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 袁巍; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 深圳市资证通咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; | 姓名: 牟天夫; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 舟山正道项目投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 郭建申; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 深圳市资证通咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; | 2021-01-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 袁巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-01-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 刘建举; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 郭建申; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 牟天夫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 田劲峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 顾春峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-12-17 |
本页是 [深湾能源科技(舟山)有限公司] 在顺企网舟山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。