变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)19幢1层019号 | 北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼11层C单元1106内7 | 2019-01-29 |
企业名称 | 北京丽水投资基金管理有限公司 | 永鑫博睿(北京)投资基金管理有限公司 | 2018-04-13 |
住所 | 北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼11层C单元1106内7 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-(2)B区a805号 | 2018-01-18 |
董事 经理 监事 | 李雪婷 执行董事; [新增]
李雪婷 经理; [新增]
赵爱孜 监事 [新增] | 宋永坤 执行董事; [退出]
宋永坤 经理; [退出]
黄天浩 监事 [退出] | 2017-12-28 |
董事 经理 监事 | 李雪婷*, [新增]
赵爱孜 [新增] | 黄天浩, [退出]
宋永坤* [退出] | 2017-12-28 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 2017-12-28 |
董事 经理 监事 | 李雪婷* 执行董事 [新增]
李雪婷* 经理 [新增]
赵爱孜 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 宋永坤* 执行董事 [退出]
宋永坤* 经理 [退出]
黄天浩 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-28 |
投资人 | 北京沐雨森商贸有限公司 企业法人 [新增]
北京紫金格鑫商贸有限公司 企业法人 [新增] | 宋永坤 自然人股东 [退出]
黄天浩 自然人股东 [退出] | 2017-12-28 |
法定代表人 | 李雪婷 | 宋永坤 | 2017-12-28 |
董事 经理 监事 | 宋永坤 执行董事; [新增]
宋永坤 经理; [新增]
黄天浩 监事 [新增] | 徐少强 执行董事; [退出]
徐少强 经理; [退出]
张亮 监事 [退出] | 2015-07-24 |
董事 经理 监事 | 黄天浩, [新增]
宋永坤* [新增] | 徐少强*, [退出]
张亮 [退出] | 2015-07-24 |
董事 经理 监事 | 宋永坤* 执行董事 [新增]
宋永坤* 经理 [新增]
黄天浩 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐少强* 执行董事 [退出]
徐少强* 经理 [退出]
张亮 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-07-24 |
投资人 | 宋永坤 自然人股东 [新增]
黄天浩 自然人股东 [新增] | 中资融通(北京)金融服务外包有限公司 法人股东 [退出]
北京钢宇贸易有限公司 法人股东 [退出] | 2015-07-24 |
法定代表人 | 宋永坤 | 徐少强 | 2015-07-24 |
企业名称 | 永鑫博睿(北京)投资基金管理有限公司 | 众惠众邦(北京)投资基金管理有限公司 | 2015-07-24 |
注册资本 | 10000( + 9900% ) | 100 | 2015-06-15 |
董事 经理 监事 | 徐少强 执行董事; [新增]
徐少强 经理; [新增]
张亮 监事 [新增] | 乔雅冬 执行董事; [退出]
乔雅冬 经理; [退出]
李坚 监事 [退出] | 2015-06-15 |
注册资本 | 10000万( + 9900% ) | 100万 | 2015-06-15 |
董事 经理 监事 | 徐少强*, [新增]
张亮 [新增] | 李坚, [退出]
乔雅冬* [退出] | 2015-06-15 |
企业名称 | 众惠众邦(北京)投资基金管理有限公司 | 北京清源兴盛商贸有限公司 | 2015-06-15 |
董事 经理 监事 | 徐少强* 执行董事 [新增]
徐少强* 经理 [新增]
张亮 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 乔雅冬* 执行董事 [退出]
乔雅冬* 经理 [退出]
李坚 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-15 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-06-15 |
投资人 | 中资融通(北京)金融服务外包有限公司 法人股东 [新增]
北京钢宇贸易有限公司 法人股东 [新增] | 乔雅冬 自然人股东 [退出] | 2015-06-15 |
经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售机械设备、装饰材料、电子产品、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、代理进出口、技术进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-06-15 |
注册资本 | 10000万元( + 9900% ) | 100万元 | 2015-06-15 |
法定代表人 | 徐少强 | 乔雅冬 | 2015-06-15 |
经营范围 | 销售机械设备、装饰材料、电子产品、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、代理进出口、技术进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售机械设备、装饰材料、电子产品、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | 2015-03-04 |
董事 经理 监事 | 乔雅冬 执行董事; [新增]
乔雅冬 经理; [新增]
李坚 监事 [新增] | 谢仰光 执行董事; [退出]
谢仰光 经理; [退出]
薛树祥 监事 [退出] | 2013-07-26 |
董事 经理 监事 | 乔雅冬* 执行董事 [新增]
乔雅冬* 经理 [新增]
李坚 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 谢仰光* 执行董事 [退出]
谢仰光* 经理 [退出]
薛树祥 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-07-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-07-26 |
投资人 | 乔雅冬 100 自然人股东 [新增] | 谢仰光 51 自然人股东 [退出]
薛树祥 49 自然人股东 [退出] | 2013-07-26 |
经营范围 | 销售机械设备、装饰材料、电子产品、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | 技术推广服务;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;电脑动漫设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、日用品、工艺品。 | 2013-07-26 |
法定代表人 | 乔雅冬 | 谢仰光 | 2013-07-26 |
住所 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-(2)B区a805号 | 北京市朝阳区西坝河中里9号北京福运星月宾馆919室 | 2013-07-26 |
企业名称 | 北京清源兴盛商贸有限公司 | 博瑞曦扬(北京)科技有限公司 | 2013-07-26 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 谢仰光 51( + 41.66667% ) 自然人股东
薛树祥 49( + 44.11765% ) 自然人股东 | 谢仰光 36 自然人股东
薛树祥 34 自然人股东
王江余 30 自然人股东 [退出] | 2011-09-01 |
经营范围 | 技术推广服务;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;电脑动漫设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、日用品、工艺品。 | 技术推广服务;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;电脑动漫设计;销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、日用品、工艺品。 | 2011-09-01 |