沈阳正益环保材料科技股份有限公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,新民市东蛇山子乡大黄沟村,我公司主要提供新型建筑材料研究;装饰材料制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外
联系方式
- 公司地址:
- 新民市东蛇山子乡大黄沟村 -
- 经理:
- 张春宝
- 邮政编码:
- 110000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
沈阳正益环保材料科技股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王煜 | 96.52% | 人民币4932.7万元 |
孙丽环 | 2.7% | 人民币138万元 |
张学君 | 0.53% | 人民币27万元 |
刘丽 | 0.2% | 人民币10万元 |
沈阳煜君劳务服务有限公司 | 0.02% | 人民币1万元 |
沈阳春立商贸有限公司 | 0.02% | 人民币1万元 |
沈阳煜名机械设备租赁有限公司 | 0.02% | 人民币1万元 |
沈阳正益环保材料科技股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限变更 | - | 2021-07-16 | 2021-06-22 |
负责人变更 | 张春宝 | 王煜 | 2020-05-22 |
高级管理人员备案 | 孙丽环监事 张春宝董事长 [新增] 叶运秋董事 刘丽经理 丁建辉董事 刘自恒董事 陈玉强监事 史庆彬监事 马桂芬董事 | 孙丽环监事 王煜董事长 [退出] 叶运秋董事 刘丽经理 丁建辉董事 刘自恒董事 陈玉强监事 史庆彬监事 马桂芬董事 | 2020-05-22 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-04-02 |
高级管理人员备案 | 王煜董事长 叶运秋董事 [新增] 刘丽经理 [新增] 丁建辉董事 [新增] 刘自恒董事 [新增] 陈玉强监事 [新增] 史庆彬监事 [新增] 孙丽环监事 马桂芬董事 [新增] | 王煜执行董事兼经理 孙丽环监事 | 2015-04-02 |
名称变更 | 沈阳正益环保材料科技股份有限公司 | 沈阳正益建筑装饰材料科技发展有限公司 | 2015-04-02 |
其他事项备案 | 5110.7000 | 0 | 2015-04-02 |
负责人变更 | 王煜 | 张学君 | 2015-03-10 |
投资人变更 | 沈阳煜君劳务服务有限公司; [新增] 沈阳春立商贸有限公司; [新增] 沈阳煜名机械设备租赁有限公司; [新增] 孙丽环; [新增] 刘丽; [新增] 张学君; 王煜; | 王煜; 张学君; | 2015-03-10 |
高级管理人员备案 | 王煜执行董事兼经理 孙丽环监事 [新增] | 王煜执行董事 张学君监事 [退出] | 2015-03-10 |
其他事项备案 | 0 | 575 | 2015-01-30 |
注册资本变更 | 5110.7000( + 788.81739% ) | 575 | 2015-01-30 |
高级管理人员备案 | 王煜执行董事 张学君监事 | 王煜监事 张学君执行董事 | 2015-01-30 |
经营范围变更 | 新型建筑材料研究;装饰材料制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 装饰材料制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 | 2014-06-26 |
高级管理人员备案 | 王煜监事 张学君执行董事 | 王煜执行董事 张学君监事 | 2014-06-26 |
名称变更 | 沈阳正益建筑装饰材料科技发展有限公司 | 沈阳市正益装饰材料有限公司 | 2014-06-26 |
期限变更 | 2021-07-16 | 2011-07-17 | 2011-06-27 |
期限变更 | 2011-07-17 | 2006-07-17 | 2006-06-13 |
经营范围变更 | 装饰材料制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 | 装饰材料制造。 | 2006-06-05 |
实收资本变更 | 575( + 666.66667% ) | 75 | 2005-11-15 |
注册资本变更 | 575( + 666.66667% ) | 75 | 2005-11-15 |
高级管理人员备案 | 王煜执行董事 张学君监事 | 张学君监事 王煜执行董事 | 2005-05-24 |
负责人变更 | 张学君 | 王煜 | 2005-05-24 |
沈阳正益环保材料科技股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张春宝 | 董事长,法定代表人 |
刘丽 | 经理 |
马桂芬 | 董事 |
叶运秋 | 董事 |
丁建辉 | 董事 |
刘自恒 | 董事 |
陈玉强 | 监事 |
孙丽环 | 监事 |
史庆彬 | 监事 |
本页是 [沈阳正益环保材料科技股份有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关环保公司