变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 首朝阳(总经理),首朝阳(执行董事),罗婷(监事) | 周东芳(执行董事),周东芳(总经理),黄绍梅(监事) | 2021-12-24 |
负责人 | 首朝阳 | 周东芳 | 2021-12-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-24 |
地址 | 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路118号华丽大院2栋4层B403-7 | 深圳市罗湖区草埔西樟輋村38栋301 | 2021-12-24 |
许可信息 | 备案表() | - | 2021-12-24 |
名称 | 深圳市宏云芯科技有限公司 | 深圳市英芷科技有限公司 | 2021-12-24 |
董事长或执行董事成员 | 首朝阳(总经理), [新增]
首朝阳(执行董事), [新增]
罗婷(监事) [新增] | 周东芳(执行董事), [退出]
周东芳(总经理), [退出]
黄绍梅(监事) [退出] | 2021-12-24 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-12-24 |
投资人 | 首朝阳 500(万元)100% | 周东芳 5(万元)50%雷平 5(万元)50% | 2021-12-24 |
注册资本 | 500 人民币( + 4900% ) | 10 人民币 | 2021-12-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-17 | 2020-09-02 | 2021-12-24 |
一般经营项目 | 软件开发;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;计算机系统服务;电子产品销售;软件销售;云计算设备销售;网络设备销售;信息系统集成服务;移动通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 软件的技术开发;企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);供应链管理;经营电子商务;计算机软、硬件技术开发;市场营销策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 2021-12-24 |
许可经营 | 进出口代理;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2021-12-24 |
指定联系人 | 首朝阳 | null | 2021-12-24 |
总经理 | 首朝阳(总经理), [新增]
首朝阳(执行董事), [新增]
罗婷(监事) [新增] | 周东芳(执行董事), [退出]
周东芳(总经理), [退出]
黄绍梅(监事) [退出] | 2021-12-24 |
升级换照 | - | - | 2021-12-24 |
监事信息 | 首朝阳(总经理), [新增]
首朝阳(执行董事), [新增]
罗婷(监事) [新增] | 周东芳(执行董事), [退出]
周东芳(总经理), [退出]
黄绍梅(监事) [退出] | 2021-12-24 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-04 |
一般经营项目 | 软件的技术开发;企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);供应链管理;经营电子商务;计算机软、硬件技术开发;市场营销策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 牙科专用材料、仪器仪表、计算机软硬件的技术开发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);信息咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目)。 | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-02 | 2020-08-17 | 2020-09-04 |
期限 | 永续经营 | 自2010-10-27至2020-10-27 | 2020-08-18 |
期限 | 2010-10-27,, | 2010-10-27,2020-10-27,10 | 2020-08-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-17 | 2017-12-26 | 2020-08-18 |
投资人 | 雷平 5(万元)50% [新增]
周东芳 5(万元)50% | 黄绍梅 0.1(万元)1% [退出]
周东芳 9.9(万元)99% | 2020-08-18 |
成员 | 周东芳 | 宁阿梅 | 2018-01-09 |
成员 | 周东芳
9.9(万元)99%
黄绍梅
0.1(万元)1% | 陈文光
9.9(万元)99%
黄绍梅
0.1(万元)1% | 2018-01-09 |
统一社会信用代码 | *****U | - | 2018-01-09 |
成员 | 周东芳(总经理),周东芳(执行董事) | 宁阿梅(执行董事),宁阿梅(总经理) | 2018-01-09 |
投资人 | 周东芳 9.9(万元)99% 黄绍梅 0.1(万元)1% | 陈文光 9.9(万元)99% 黄绍梅 0.1(万元)1% | 2018-01-09 |
负责人 | 周东芳 | 宁阿梅 | 2018-01-09 |
投资人变更 | 股东名称:周东芳、出资额:9.900000、出资比例:99; [新增]
股东名称:黄绍梅、出资额:.100000、出资比例:1; | 股东名称:陈文光、出资额:9.900000、出资比例:99; [退出]
股东名称:黄绍梅、出资额:.100000、出资比例:1; | 2018-01-09 |
负责人变更 | 法定代表人:周东芳;
董事长:周东芳;
总经理:周东芳;
股东:;
股东:; | 股东:陈文光;
总经理:宁阿梅;
董事长:宁阿梅;
法定代表人:宁阿梅;
股东:黄绍梅; | 2018-01-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:周东芳 [新增]
执行董事:周东芳 [新增] | 执行董事:宁阿梅 [退出]
总经理:宁阿梅 [退出] | 2018-01-09 |
其他事项备案 | *****U | - | 2018-01-09 |
总经理 | 周东芳(总经理) [新增] | 宁阿梅(总经理) [退出] | 2018-01-09 |
投资人变更 | 名称:周东芳,出资额:9.9,出资比例:99 [新增]
名称:黄绍梅,出资额:.1,出资比例:1 | 名称:陈文光,出资额:9.9,出资比例:99 [退出]
名称:黄绍梅,出资额:.1,出资比例:1 | 2018-01-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-26 | - | 2018-01-09 |
董事长或执行董事成员 | 周东芳(执行董事) [新增] | 宁阿梅(执行董事) [退出] | 2018-01-09 |
其他事项备案 | - | - | 2013-10-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-03-01 |
成员 | 黄绍梅(监事),宁阿梅(执行董事),宁阿梅(总经理) | 宁阿梅(总经理),杨二虎(监事),宁阿梅(执行董事) | 2012-03-01 |
监事信息 | 黄绍梅(监事) [新增] | 杨二虎(监事) [退出] | 2012-03-01 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-02-21 |
股权 | 宁阿梅(总经理), [新增]
杨二虎(监事),
宁阿梅(执行董事) [新增] | 杨二虎(监事),
梁福英(总经理), [退出]
梁福英(执行董事) [退出] | 2012-02-21 |
期限变更 | - | - | 2012-02-21 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2020-10-27 | 2012-02-21 |
股权 | 宁阿梅 [新增] | 梁福英 [退出] | 2012-02-21 |
负责人变更 | - | - | 2012-02-21 |
股权 | 黄绍梅 0.1(万元)1% [新增]
陈文光 9.9(万元)99% [新增] | 杨二虎 1(万元)10% [退出]
梁福英 9(万元)90% [退出] | 2012-02-21 |
成员 | 宁阿梅(总经理),杨二虎(监事),宁阿梅(执行董事) | 杨二虎(监事),梁福英(总经理),梁福英(执行董事) | 2012-02-21 |
负责人 | 宁阿梅 | 梁福英 | 2012-02-21 |
董事长或执行董事成员 | 宁阿梅(执行董事) [新增] | 梁福英(执行董事) [退出] | 2012-02-21 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2020-10-27 | 2012-02-21 |
高管人员 | 宁阿梅(总经理) [新增] | 梁福英(总经理) [退出] | 2012-02-21 |
其他事项备案 | 2020-10-27 | 2010-12-27 | 2011-01-06 |
证照有效期限 | 2020-10-27 | 2010-12-27 | 2011-01-06 |