上海和瞳科技中心(有限合伙),办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢JT19441室(主要经营场所),我单位主要提供:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;市场营销策划;社会经济咨询服务。
联系方式
- 单位地址:
- 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢JT19441室(主要经营场所)
- 联系人:
- 孙志鹏(执行事务合伙人)
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
其他联系方式
座机号码 | 010-56576789 |
相关产品
工商信息和基本资料
上海和瞳科技中心(有限合伙)的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙志鹏 | 54.91% | 人民币192.1907万元 |
芦萌 | 21.42% | 人民币74.9529万元 |
吴海波 | 6.57% | 人民币23.0万元 |
王辉 | 4.29% | 人民币15.0万元 |
车明 | 3.77% | 人民币13.2万元 |
王玲 | 1.11% | 人民币3.89万元 |
李钦 | 1.11% | 人民币3.89万元 |
董志坤 | 0.86% | 人民币3.0万元 |
李海燕 | 0.63% | 人民币2.1882万元 |
张辉 | 0.63% | 人民币2.1882万元 |
胡伟 | 0.57% | 人民币2.0万元 |
张永成 | 0.57% | 人民币2.0万元 |
方宝 | 0.57% | 人民币2.0万元 |
杨峥 | 0.29% | 人民币1.0万元 |
张垒 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
赵春艳 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
李巍 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
马俊凤 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
丁海霞 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
张玉珠 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
袁绍伟 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
李楚乔 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
满秀艳 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
莫云鹏 | 0.25% | 人民币0.89万元 |
马宁 | 0.14% | 人民币0.5万元 |
周志勤 | 0.03% | 人民币0.1万元 |
上海和瞳科技中心(有限合伙)的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 车明,自然人股东, 丁海霞,自然人股东, 董志坤,自然人股东, 方宝,自然人股东, 胡伟,自然人股东, 李楚乔,自然人股东, 李海燕,自然人股东, 李钦,自然人股东, 李巍,自然人股东, 芦萌,自然人股东, [新增] 马俊凤,自然人股东, 马宁,自然人股东, 满秀艳,自然人股东, 莫云鹏,自然人股东, 孙志鹏,自然人股东, [新增] 王辉,自然人股东, 王玲,自然人股东, 吴海波,自然人股东, 杨峥,自然人股东, 袁绍伟,自然人股东, 张辉,自然人股东, 张垒,自然人股东, [新增] 张永成,自然人股东, 张玉珠,自然人股东, 赵春艳,自然人股东, 周志勤,自然人股东 | 车明,自然人股东, 丁海霞,自然人股东, 董志坤,自然人股东, 方宝,自然人股东, 胡伟,自然人股东, 李楚乔,自然人股东, 李海燕,自然人股东, 李钦,自然人股东, 李巍,自然人股东, 马俊凤,自然人股东, 马宁,自然人股东, 满秀艳,自然人股东, 莫云鹏,自然人股东, 王辉,自然人股东, 王玲,自然人股东, 吴海波,自然人股东, 徐岩,自然人股东, [退出] 杨峥,自然人股东, 袁绍伟,自然人股东, 张辉,自然人股东, 张永成,自然人股东, 张玉珠,自然人股东, 赵春艳,自然人股东, 周志勤,自然人股东 | 2020-07-06 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 孙志鹏 自然人股东 [新增] 芦萌 自然人股东 [新增] 吴海波 自然人股东 王辉 自然人股东 车明 自然人股东 李钦 自然人股东 王玲 自然人股东 董志坤 自然人股东 张辉 自然人股东 李海燕 自然人股东 胡伟 自然人股东 方宝 自然人股东 张永成 自然人股东 杨峥 自然人股东 马俊凤 自然人股东 张玉珠 自然人股东 袁绍伟 自然人股东 李楚乔 自然人股东 张垒 自然人股东 [新增] 满秀艳 自然人股东 李巍 自然人股东 丁海霞 自然人股东 莫云鹏 自然人股东 赵春艳 自然人股东 马宁 自然人股东 周志勤 自然人股东 | 徐岩 自然人股东 [退出] 王辉 自然人股东 车明 自然人股东 王玲 自然人股东 李钦 自然人股东 吴海波 自然人股东 董志坤 自然人股东 李海燕 自然人股东 张辉 自然人股东 张永成 自然人股东 胡伟 自然人股东 方宝 自然人股东 杨峥 自然人股东 丁海霞 自然人股东 李楚乔 自然人股东 满秀艳 自然人股东 莫云鹏 自然人股东 李巍 自然人股东 袁绍伟 自然人股东 张玉珠 自然人股东 马俊凤 自然人股东 赵春艳 自然人股东 马宁 自然人股东 周志勤 自然人股东 | 2020-07-06 |
法定代表人 | 孙志鹏 | 徐岩 | 2020-07-06 |
注册资本 | 350( + 12.27795% ) | 311.7264 | 2019-09-27 |
注册资本 | 350万( + 12.27795% ) | 311.7264万 | 2019-09-27 |
投资人 | 徐岩 自然人股东 王辉 自然人股东 [新增] 车明 自然人股东 [新增] 王玲 自然人股东 李钦 自然人股东 吴海波 自然人股东 [新增] 董志坤 自然人股东 [新增] 李海燕 自然人股东 张辉 自然人股东 张永成 自然人股东 胡伟 自然人股东 方宝 自然人股东 杨峥 自然人股东 丁海霞 自然人股东 李楚乔 自然人股东 满秀艳 自然人股东 莫云鹏 自然人股东 李巍 自然人股东 袁绍伟 自然人股东 张玉珠 自然人股东 马俊凤 自然人股东 赵春艳 自然人股东 马宁 自然人股东 周志勤 自然人股东 | 曹清华 自然人股东 [退出] 徐岩 自然人股东 杨峥 自然人股东 赵庆波 自然人股东 [退出] 周志勤 自然人股东 刘亮文 自然人股东 [退出] 高菘 自然人股东 [退出] 蔡军 自然人股东 [退出] 艾丹 自然人股东 [退出] 岳峰 自然人股东 [退出] 王玲 自然人股东 李钦 自然人股东 邹多 自然人股东 [退出] 叶长青 自然人股东 [退出] 马可 自然人股东 [退出] 李海燕 自然人股东 张辉 自然人股东 胡伟 自然人股东 方宝 自然人股东 张永成 自然人股东 唐斌 自然人股东 [退出] 余洁 自然人股东 [退出] 丁海霞 自然人股东 满秀艳 自然人股东 张盼盼 自然人股东 [退出] 邹继香 自然人股东 [退出] 李楚乔 自然人股东 赵春艳 自然人股东 马俊凤 自然人股东 张垒 自然人股东 [退出] 莫云鹏 自然人股东 张玉珠 自然人股东 李巍 自然人股东 袁绍伟 自然人股东 李冰晖 自然人股东 [退出] 马宁 自然人股东 | 2019-09-27 |
注册资本 | 350万元( + 12.27795% ) | 311.7264万元 | 2019-09-27 |
住所 | 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1805室 | 北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层-594号 | 2017-02-08 |
注册资本 | 311.7264( + 32.35306% ) | 235.5264 | 2016-11-14 |
注册资本 | 311.7264万( + 32.35306% ) | 235.5264万 | 2016-11-14 |
投资人 | 艾丹,自然人股东, [新增] 蔡军,自然人股东, [新增] 曹清华,自然人股东, 丁海霞,自然人股东, 方宝,自然人股东, [新增] 高菘,自然人股东, [新增] 胡伟,自然人股东, [新增] 李冰晖,自然人股东, [新增] 李楚乔,自然人股东, 李海燕,自然人股东, 李钦,自然人股东, 李巍,自然人股东, 刘亮文,自然人股东, [新增] 马俊凤,自然人股东, 马可,自然人股东, [新增] 马宁,自然人股东, [新增] 满秀艳,自然人股东, 莫云鹏,自然人股东, 唐斌,自然人股东, [新增] 王玲,自然人股东, 徐岩,自然人股东, 杨峥,自然人股东, 叶长青,自然人股东, [新增] 余洁,自然人股东, 袁绍伟,自然人股东, 岳峰,自然人股东, [新增] 张辉,自然人股东, 张垒,自然人股东, 张盼盼,自然人股东, 张永成,自然人股东, [新增] 张玉珠,自然人股东, 赵春艳,自然人股东, 赵庆波,自然人股东, [新增] 周志勤,自然人股东, [新增] 邹多,自然人股东, [新增] 邹继香,自然人股东 | 曹清华,自然人股东, 丁海霞,自然人股东, 李楚乔,自然人股东, 李海燕,自然人股东, 李钦,自然人股东, 李巍,自然人股东, 马俊凤,自然人股东, 满秀艳,自然人股东, 莫云鹏,自然人股东, 王玲,自然人股东, 徐岩,自然人股东, 杨峥,自然人股东, 余洁,自然人股东, 袁绍伟,自然人股东, 张辉,自然人股东, 张垒,自然人股东, 张盼盼,自然人股东, 张玉珠,自然人股东, 赵春艳,自然人股东, 邹继香,自然人股东 | 2016-11-14 |
认缴的出资额 认缴的出资时间 投资人 | 曹清华 自然人股东 徐岩 自然人股东 杨峥 自然人股东 赵庆波 自然人股东 [新增] 周志勤 自然人股东 [新增] 刘亮文 自然人股东 [新增] 高菘 自然人股东 [新增] 蔡军 自然人股东 [新增] 艾丹 自然人股东 [新增] 岳峰 自然人股东 [新增] 王玲 自然人股东 李钦 自然人股东 邹多 自然人股东 [新增] 叶长青 自然人股东 [新增] 马可 自然人股东 [新增] 李海燕 自然人股东 张辉 自然人股东 胡伟 自然人股东 [新增] 方宝 自然人股东 [新增] 张永成 自然人股东 [新增] 唐斌 自然人股东 [新增] 余洁 自然人股东 丁海霞 自然人股东 满秀艳 自然人股东 张盼盼 自然人股东 邹继香 自然人股东 李楚乔 自然人股东 赵春艳 自然人股东 马俊凤 自然人股东 张垒 自然人股东 莫云鹏 自然人股东 张玉珠 自然人股东 李巍 自然人股东 袁绍伟 自然人股东 李冰晖 自然人股东 [新增] 马宁 自然人股东 [新增] | 曹清华 自然人股东 徐岩 自然人股东 杨峥 自然人股东 余洁 自然人股东 李海燕 自然人股东 张辉 自然人股东 李钦 自然人股东 张盼盼 自然人股东 张玉珠 自然人股东 莫云鹏 自然人股东 丁海霞 自然人股东 李巍 自然人股东 袁绍伟 自然人股东 邹继香 自然人股东 赵春艳 自然人股东 王玲 自然人股东 张垒 自然人股东 李楚乔 自然人股东 满秀艳 自然人股东 马俊凤 自然人股东 | 2016-11-14 |
注册资本 | 311.7264万元( + 32.35306% ) | 235.5264万元 | 2016-11-14 |
注册资本 | 235.5264( + 135.5264% ) | 100 | 2015-09-15 |
注册资本 | 235.5264万( + 135.5264% ) | 100万 | 2015-09-15 |
投资人 | 曹清华,自然人股东, [新增] 丁海霞,自然人股东, [新增] 李楚乔,自然人股东, [新增] 李海燕,自然人股东, 李钦,自然人股东, [新增] 李巍,自然人股东, [新增] 马俊凤,自然人股东, [新增] 满秀艳,自然人股东, [新增] 莫云鹏,自然人股东, [新增] 王玲,自然人股东, [新增] 徐岩,自然人股东, 杨峥,自然人股东, [新增] 余洁,自然人股东, [新增] 袁绍伟,自然人股东, [新增] 张辉,自然人股东, 张垒,自然人股东, [新增] 张盼盼,自然人股东, [新增] 张玉珠,自然人股东, [新增] 赵春艳,自然人股东, [新增] 邹继香,自然人股东 [新增] | 李海燕,自然人股东, 徐岩,自然人股东, 张辉,自然人股东 | 2015-09-15 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 曹清华 自然人股东 [新增] 徐岩 自然人股东 杨峥 自然人股东 [新增] 余洁 自然人股东 [新增] 李海燕 自然人股东 张辉 自然人股东 李钦 自然人股东 [新增] 张盼盼 自然人股东 [新增] 张玉珠 自然人股东 [新增] 莫云鹏 自然人股东 [新增] 丁海霞 自然人股东 [新增] 李巍 自然人股东 [新增] 袁绍伟 自然人股东 [新增] 邹继香 自然人股东 [新增] 赵春艳 自然人股东 [新增] 王玲 自然人股东 [新增] 张垒 自然人股东 [新增] 李楚乔 自然人股东 [新增] 满秀艳 自然人股东 [新增] 马俊凤 自然人股东 [新增] | 徐岩 自然人股东 张辉 自然人股东 李海燕 自然人股东 | 2015-09-15 |
注册资本 | 235.5264万元( + 135.5264% ) | 100万元 | 2015-09-15 |
经营范围 | 投资咨询;投资管理;经济贸易咨询;资产管理。(下期出资时间为2020年03月13日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 投资管理;经济贸易咨询;投资管理;资产管理。(下期出资时间为2020年03月13日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2015-05-08 |
本页是 [上海和瞳科技中心(有限合伙)] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关商务服务业