北京盛世新农投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区酒仙桥将台路14号34幢一层34-138(注册地址),我公司主要提供投资管理;项目投资;资产管理;企业管理;酒店管理;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动;技术推广服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区酒仙桥将台路14号34幢一层34-138(注册地址)
- 经理:
- 张爱平(法定代表人)
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京盛世新农投资管理有限公司 |
简称: | 盛世新农投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;项目投资;资产管理;企业管理;酒店管理;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110115306557346G |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年07月30日 |
注册资本: | 5000万 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 朝阳区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区酒仙桥 |
顺企编码: | 201703392 |
北京盛世新农投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张爱平 | 5000万 |
北京盛世新农投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝阳区酒仙桥将台路14号34幢一层34-138 | 北京市朝阳区延静西里10号楼1至3层2层206号 | 2022-11-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张爱平* 执行董事 2 张爱平* 经理 3 杨杰 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张爱平* 执行董事 2 杨建华 经理 3 刘欢 监事 | 2019-04-12 |
董事 经理 监事 | 杨杰,张爱平* | 刘欢,杨建华,张爱平* | 2019-04-12 |
董事 经理 监事 | 张爱平 执行董事; 张爱平 经理; 杨杰 监事 [新增] | 张爱平 执行董事; 杨建华 经理; [退出] 刘欢 监事 [退出] | 2019-04-12 |
董事 经理 监事 | 杨杰, [新增] 张爱平* | 刘欢, [退出] 杨建华, [退出] 张爱平* | 2019-04-12 |
董事 经理 监事 | 张爱平* 执行董事 张爱平* 经理 杨杰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张爱平* 执行董事 杨建华 经理 [退出] 刘欢 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-12 |
投资人 | 张爱平 自然人股东 杨杰 自然人股东 [新增] | 刘太忠 自然人股东 [退出] 刘欢 自然人股东 [退出] 杨建华 自然人股东 [退出] 张爱平 自然人股东 | 2019-04-12 |
住所 | 北京市朝阳区延静西里10号楼1至3层2层206号 | 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号12层1202 | 2019-04-12 |
住所 | 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号12层1202 | 北京市大兴区兴华大街(二段)3号院4号楼2层202 | 2018-09-04 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张爱平* 执行董事 2 杨建华 经理 3 刘欢 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘太忠* 执行董事 2 杨建华 经理 3 刘欢 监事 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | 刘欢,杨建华,张爱平* | 刘欢,刘太忠*,杨建华 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | 张爱平 执行董事; [新增] 杨建华 经理; 刘欢 监事 | 刘太忠 执行董事; [退出] 杨建华 经理; 刘欢 监事 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | 刘欢, 杨建华, 张爱平* [新增] | 刘欢, 刘太忠*, [退出] 杨建华 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | 张爱平* 执行董事 [新增] 杨建华 经理 刘欢 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘太忠* 执行董事 [退出] 杨建华 经理 刘欢 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-26 |
投资人 | 刘太忠 自然人股东 刘欢 自然人股东 杨建华 自然人股东 张爱平 自然人股东 | 刘太忠 自然人股东 刘欢 自然人股东 张爱平 自然人股东 杨建华 自然人股东 | 2018-07-26 |
法定代表人 | 张爱平 | 刘太忠 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘太忠* 执行董事 2 杨建华 经理 3 刘欢 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 高志强* 董事长 2 王艳香 董事 3 韦涛 董事 4 高志强* 经理 5 周碧珍 监事 | 2018-07-03 |
董事 经理 监事 | 刘欢,刘太忠*,杨建华 | 高志强*,王艳香,韦涛,周碧珍 | 2018-07-03 |
董事 经理 监事 | 刘太忠 执行董事; [新增] 杨建华 经理; [新增] 刘欢 监事 [新增] | 高志强 董事长; [退出] 王艳香 董事; [退出] 韦涛 董事; [退出] 高志强 经理; [退出] 周碧珍 监事 [退出] | 2018-07-03 |
董事 经理 监事 | 刘欢, [新增] 刘太忠*, [新增] 杨建华 [新增] | 高志强*, [退出] 王艳香, [退出] 韦涛, [退出] 周碧珍 [退出] | 2018-07-03 |
董事 经理 监事 | 刘太忠* 执行董事 [新增] 杨建华 经理 [新增] 刘欢 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 高志强* 董事长 [退出] 韦涛 董事 [退出] 王艳香 董事 [退出] 高志强* 经理 [退出] 周碧珍 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-03 |
投资人 | 刘太忠 自然人股东 [新增] 刘欢 自然人股东 [新增] 张爱平 自然人股东 [新增] 杨建华 自然人股东 [新增] | 周碧珍 自然人股东 [退出] 高志强 自然人股东 [退出] | 2018-07-03 |
法定代表人 | 刘太忠 | 高志强 | 2018-07-03 |
本页是 [北京盛世新农投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。