天丞顺(北京)金融服务外包有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市延庆区康庄镇工业园区天泰路94号(注册地址),我公司主要提供接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;软件开发;票务服务;技术开发、技术服务;财务咨询;租赁汽车;企业管理;风力发电、太阳能发电;专业承包、劳务分包、施工总承包;建设工程项目管理;城市园林绿化施工;物业管理;策划创意服务、教育咨询;旅游资源开发;计算机技术培训;销售建筑材料、五金、交电、电子产品、机械设备、消防器材、安全技术防范产品、家具;广播电视节目制作;电力供应。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市延庆区康庄镇工业园区天泰路94号(注册地址)
- 经理:
- 谢晟(法定代表人)
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110229
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****2225 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天丞顺(北京)金融服务外包有限公司 |
简称: | 天丞顺 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;软件开发;票务服务;技术开发、技术服务;财务咨询;租赁汽车;企业管理;风力发电、太阳能发电;专业承包、劳务分包、施工总承包;建设工程项目管理;城市园林绿化施工;物业管理;策划创意服务、教育咨询;旅游资源开发;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售建筑材料、五金、交电、电子产品、机械设备、消防器材、安全技术防范产品、家具;广播电视节目制作;电力供应。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110229MA00EU4M0Q |
发证机关: | 北京市延庆区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年05月26日 |
注册资本: | 5000万 (万元) |
所属分类: | 金融服务公司 » 延庆县金融服务公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 延庆县 » 延庆县康庄镇 |
顺企编码: | 201796701 |
天丞顺(北京)金融服务外包有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈童 | 90% | 人民币4500万元 |
谢晟 | 10% | 人民币500万元 |
天丞顺(北京)金融服务外包有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 高北, [新增] 谢晟* | 姜南, [退出] 谢晟* | 2022-07-21 |
董事 经理 监事 | 姜南, [新增] 谢晟* | 韩春龙, [退出] 谢晟* | 2022-02-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2020-11-25 |
投资人 | 陈童 自然人股东 [新增] 谢晟 自然人股东 [新增] | 北京九杉科技集团有限公司 企业法人 [退出] | 2020-11-25 |
董事 经理 监事 | 谢晟 执行董事; [新增] 谢晟 经理; [新增] 韩春龙 监事 [新增] | 姜微微 执行董事; [退出] 姜微微 经理; [退出] 秦北 监事 [退出] | 2019-05-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京九杉科技集团有限公司, [名称变更] 企业法人 | 北京卓立达科技集团有限公司, 企业法人 | 2019-05-23 |
投资人 | 北京九杉科技集团有限公司, [名称变更] 企业法人 | 北京卓立达科技集团有限公司, 企业法人 | 2019-05-23 |
董事 经理 监事 | 韩春龙, [新增] 谢晟* [新增] | 姜微微*, [退出] 秦北 [退出] | 2019-05-23 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 北京九杉科技集团有限公司 企业法人 [新增] | 1 北京卓立达科技集团有限公司 企业法人 [退出] | 2019-05-23 |
董事 经理 监事 | 谢晟* 执行董事 [新增] 谢晟* 经理 [新增] 韩春龙 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 姜微微* 执行董事 [退出] 姜微微* 经理 [退出] 秦北 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京九杉科技集团有限公司 [新增] | 北京卓立达科技集团有限公司 [退出] | 2019-05-23 |
投资人 | 北京九杉科技集团有限公司 企业法人 [名称变更] | 北京卓立达科技有限公司 企业法人 | 2019-05-23 |
法定代表人 | 谢晟 | 姜微微 | 2019-05-23 |
董事 经理 监事 | 姜微微 执行董事; [新增] 姜微微 经理; [新增] 秦北 监事 | 曹月磊 执行董事; [退出] 曹月磊 经理; [退出] 秦北 监事 | 2018-06-07 |
董事 经理 监事 | 姜微微*, [新增] 秦北 | 曹月磊*, [退出] 秦北 | 2018-06-07 |
股东改变姓名或名称 | 北京卓立达科技集团有限公司 企业法人 [新增] | 北京卓立达科技有限公司 企业法人 [退出] | 2018-06-07 |
股东改变姓名或名称 | 北京卓立达科技集团有限公司 [新增] | 北京卓立达科技有限公司 [退出] | 2018-06-07 |
董事 经理 监事 | 姜微微* 执行董事 [新增] 姜微微* 经理 [新增] 秦北 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 曹月磊* 执行董事 [退出] 曹月磊* 经理 [退出] 秦北 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-06-07 |
股东改变姓名或名称 | 北京卓立达科技集团有限公司 [新增] | 北京智诚环视科技有限公司 [退出] | 2018-06-07 |
法定代表人 | 姜微微 | 曹月磊 | 2018-06-07 |
董事 经理 监事 | 曹月磊 执行董事; [新增] 曹月磊 经理; [新增] 秦北 监事 [新增] | 叶晓 执行董事; [退出] 叶晓 经理; [退出] 叶欢欢 监事 [退出] | 2017-08-10 |
注册资本 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2017-08-10 |
董事 经理 监事 | 曹月磊*, [新增] 秦北 [新增] | 叶欢欢, [退出] 叶晓* [退出] | 2017-08-10 |
注册资本 | 5000万( + 400% ) | 1000万 | 2017-08-10 |
董事 经理 监事 | 曹月磊* 执行董事 [新增] 曹月磊* 经理 [新增] 秦北 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 叶晓* 执行董事 [退出] 叶晓* 经理 [退出] 叶欢欢 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-10 |
投资人 | 北京卓立达科技有限公司 企业法人 [新增] | 北京智诚环视科技有限公司 企业法人 [退出] | 2017-08-10 |
注册资本 | 5000万元( + 400% ) | 1000万元 | 2017-08-10 |
法定代表人 | 曹月磊 | 叶晓 | 2017-08-10 |
本页是 [天丞顺(北京)金融服务外包有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。