中电智慧综合能源有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1270(注册地址),我公司主要提供电力供应;燃气经营;燃气经营;承装、承修、承试电力设施;在国家允许外商投资的领域依法进行投资;技术开发、咨询、服务、转让。、燃气经营、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
联系方式
- 公司地址:
- 北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1270(注册地址)
- 经理:
- 张越(法定代表人)
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110229
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-81182205 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中电智慧综合能源有限公司 |
简称: | 中电智慧综合能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电力供应;燃气经营(天然气经营);燃气经营(氢气经营);承装、承修、承试电力设施;在国家允许外商投资的领域依法进行投资;技术开发、咨询、服务、转让。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;燃气经营(天然气经营)、燃气经营(氢气经营)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110229MA00GDGH03 |
发证机关: | 北京市延庆区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年07月20日 |
注册资本: | 100000万 (万元) |
所属分类: | 能源公司 » 延庆县能源公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 延庆县 » 延庆县延庆镇 |
顺企编码: | 202021988 |
中电智慧综合能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中国电力国际发展有限公司 | 100% | 人民币100000万元 |
中电智慧综合能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 100000万人民币元( + 400% ) | 20000万人民币元 | 2022-08-30 |
经营范围 | 电力供应;燃气经营(天然气经营);燃气经营(氢气经营);承装、承修、承试电力设施;在国家允许外商投资的领域依法进行投资;技术开发、咨询、服务、转让。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;燃气经营(天然气经营)、燃气经营(氢气经营)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 电力供应;燃气经营(仅限天然气);承装、承修、承试电力设施;在国家允许外商投资的领域依法进行投资;技术开发、咨询、服务、转让。(燃气经营(仅限天然气)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2020-11-24 |
董事 经理 监事 | 张越 执行董事; [新增] 张越 总经理; [新增] 李东 监事 | 王文革 执行董事; [退出] 王文革 总经理; [退出] 李东 监事 | 2020-01-20 |
董事 经理 监事 | 李东, 张越* [新增] | 李东, 王文革* [退出] | 2020-01-20 |
董事 经理 监事 | 张越* 执行董事 [新增] 张越* 总经理 [新增] 李东 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 王文革* 执行董事 [退出] 王文革* 总经理 [退出] 李东 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-01-20 |
法定代表人 | 张越 | 王文革 | 2020-01-20 |
经营范围 | 电力供应;燃气经营(仅限天然气);承装、承修、承试电力设施。在国家允许外商投资的领域依法进行投资;技术开发、咨询、服务、转让。燃气经营(仅限天然气)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 电力供应;燃气经营(仅限天然气);承装、承修、承试电力设施。技术开发、咨询;合同能源管理;专业承包;热力供应。燃气经营(仅限天然气)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2018-07-25 |
董事 经理 监事 | 王文革 执行董事; 王文革 总经理; 李东 监事 [新增] | 王文革 执行董事; 王文革 总经理; 王敏 监事 [退出] | 2018-06-14 |
董事 经理 监事 | 李东, [新增] 王文革* | 王敏, [退出] 王文革* | 2018-06-14 |
董事 经理 监事 | 王文革* 执行董事 王文革* 总经理 李东 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王文革* 执行董事 王文革* 总经理 王敏 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-06-14 |
经营范围 | 电力供应;燃气经营(仅限天然气);承装、承修、承试电力设施。技术开发、咨询;合同能源管理;专业承包;热力供应。燃气经营(仅限天然气)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 电力供应;燃气经营(仅限天然气);承装、承修、承试电力设施。技术开发、咨询;合同能源管理;专业承包。燃气经营(仅限天然气)、电力供应、承装、承修、承试电力设施以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-10-23 |
本页是 [中电智慧综合能源有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关能源公司