天津巴千域文化传媒有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市西青区西营门街津静路6号A2栋2C39-1至2C39-9、2A22、2B50b(注册地址),我公司主要提供:组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;软件开发;会议及展览服务;餐饮管理;食品销售。
联系方式
- 公司地址:
- 天津市西青区西营门街津静路6号A2栋2C39-1至2C39-9、2A22、2B50b(注册地址)
- 经理:
- 张淑侠(法定代表人)
- 邮政编码:
- 300000
- 地区编码:
- 120111
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津巴千域文化传媒有限公司 |
简称: | 巴千域文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般项目:组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;软件开发;会议及展览服务;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
营业执照号码: | 91120111MA7KEHYK0A |
发证机关: | 天津市西青区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2022年03月03日 |
注册资本: | 150万 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 |
所属城市: | 天津企业网 |
顺企编码: | 202378868 |
天津巴千域文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张淑侠 | 120.0(2032-03-02) | |
谢马清 | 30.0(2032-03-02) |
天津巴千域文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 空 | 认缴出资额(万元): 1.6;出资方式: 货币 | 2023-08-14 |
投资人变更 | 受让人:空; 转让类型:空; 投资人:空; 转让日期:空; 证件类型:空; 转让额:空; 转让额所占投资比:空; [新增] | 受让人:谢马清; 转让类型:赠予; 投资人:谷继锋; 转让日期:2023-08-02; 证件类型:身份证; 转让额:1.6; 占投资比:20; [退出] | 2023-08-14 |
投资人变更 | 空 | 张淑侠 [退出] | 2023-08-14 |
投资人变更 | 张淑侠 [新增] | 空 | 2023-08-14 |
投资人变更 | 受让人:空; 转让类型:空; 投资人:空; 转让日期:空; 证件类型:空; 转让额:空; 转让额所占投资比:空; [新增] | 受让人:张淑侠; 转让类型:赠予; 投资人:谷继锋; 转让日期:2023-08-02; 证件类型:身份证; 转让额:6.4; 占投资比:80; [退出] | 2023-08-14 |
投资人变更 | 谢马清 [新增] | 空 | 2023-08-14 |
投资人变更 | 无股权转让 [新增] | 空 | 2023-08-14 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 120;出资方式: 货币 | 空 | 2023-08-14 |
投资人变更 | 空 | 谢马清 [退出] | 2023-08-14 |
注册资本 | 150( + 1775% ) | 8 | 2023-08-14 |
高级管理人员备案 | 谢马清 [新增] | 空 | 2023-08-07 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职截止日期:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 | 法定代表人标识:是 证件名称:身份证 任职截止日期:2026-06-24 任职起始日期:2023-06-25 姓名:谷继锋 国 | 2023-08-07 |
投资人变更 | 空 | 认缴出资额(万元): 8;出资方式: 货币 | 2023-08-07 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职截止日期:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 任职截止日期:2026-06-24 任职起始日期:2023-06-25 姓名:谷继锋 国 | 2023-08-07 |
负责人变更 | 张淑侠 [新增] | 谷继锋 [退出] | 2023-08-07 |
投资人变更 | 受让人:空; 转让类型:空; 投资人:空; 转让日期:空; 证件类型:空; 转让额:空; 转让额所占投资比:空; [新增] | 受让人:谷继锋; 转让类型:赠予; 投资人:吴帆帆; 转让日期:2023-06-25; 证件类型:身份证; 转让额:8; 占投资比:100; [退出] | 2023-08-07 |
投资人变更 | 空 | 谷继锋 [退出] | 2023-08-07 |
高级管理人员备案 | 张淑侠 [新增] | 空 | 2023-08-07 |
投资人变更 | 张淑侠 [新增] | 空 | 2023-08-07 |
负责人变更 | 姓名:张淑侠; [新增] 任聘单位:3; 任职截止日期:2026-08-01; 任职起始日期:2023-08-02; | 姓名:谷继锋; [退出] 任聘单位:股东(会); 任职截止日期:2026-06-24; 任职起始日期:2023-06-25; 30002; | 2023-08-07 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职截止日期:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 任职截止日期:2026-06-24 任职起始日期:2023-06-25 姓名:晋迎春 国 | 2023-08-07 |
投资人变更 | 谢马清 [新增] | 空 | 2023-08-07 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 6.4;出资方式: 货币 | 空 | 2023-08-07 |
法定代表人信息 | 姓名:张淑侠;任聘单位:3;任职截止日期:2026-08-01;任职起始日期:2023-08-02; | 姓名:谷继锋;任聘单位:股东(会);任职截止日期:2026-06-24;任职起始日期:2023-06-25; | 2023-08-07 |
经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;软件开发;会议及展览服务;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:软件开发;化妆品零售;化妆品批发;第一类医疗器械销售;销售代理;电子产品销售;软件销售;互联网设备销售;网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用品销售;日用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;平面设计;图文设计制作;办公服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2023-08-07 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市西青区西营门街津静路6号A2栋2C39-1至2C39-9、2A22、2B50b 生产经营地:天津市西青区西营门街津静路6号A2栋2C39-1至2C39-9、2A22、2B50b | 住所(经营场所):天津市西青区西营门街津静路6号王顶堤商贸城A2栋-A-11 生产经营地:天津市西青区西营门街津静路6号王顶堤商贸城A2栋-A-11 | 2023-08-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 谢马清 | 空 | 2023-08-07 |
名称 | 天津巴千域文化传媒有限公司 | 天津新成科技有限公司 | 2023-08-07 |
住所 | 天津市西青区西营门街津静路6号A2栋2C39-1至2C39-9、2A22、2B50b | 天津市西青区西营门街津静路6号王顶堤商贸城A2栋-A-11 | 2023-08-07 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2023-08-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2026-06-24;任职起始日期:2023-06-25;姓名:谷继锋;国籍:中 国; | 2023-08-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2026-06-24;任职起始日期:2023-06-25;姓名:谷继锋;国籍:中 国; | 2023-08-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2026-06-24;任职起始日期:2023-06-25;姓名:晋迎春;国籍:中 国; | 2023-08-07 |
法定代表人 | 张淑侠 | 谷继锋 | 2023-08-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 张淑侠 | 空 | 2023-08-07 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;姓名:胡灵程;国籍:中 国; | 2023-06-30 |
法定代表人信息 | 姓名:谷继锋;任聘单位:股东(会);任职截止日期:2026-06-24;任职起始日期:2023-06-25;产生方式:选举; | 姓名:吴帆帆;任聘单位:股东;任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;产生方式:委派; | 2023-06-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;姓名:吴帆帆;国籍:中 国; | 2023-06-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 晋迎春 | 空 | 2023-06-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2025-02-28;任职起始日期:2022-03-01;姓名:吴帆帆;国籍:中 国; | 2023-06-30 |
法定代表人 | 谷继锋 | 吴帆帆 | 2023-06-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 谷继锋 | 空 | 2023-06-30 |
投资人变更 | 谷继锋 [新增] | 空 | 2023-06-30 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职截止日期:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 任职截止日期:2025-02-28 任职起始日期:2022-03-01 姓名:胡灵程 国 | 2023-06-30 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职截止日期:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 任职截止日期:2025-02-28 任职起始日期:2022-03-01 姓名:吴帆帆 国 | 2023-06-30 |
投资人变更 | 空 | 吴帆帆 [退出] | 2023-06-30 |
高级管理人员备案 | 谷继锋 [新增] | 空 | 2023-06-30 |
投资人变更 | 空 | 认缴出资额(万元): 8;出资方式: 货币 | 2023-06-30 |
负责人变更 | 谷继锋 [新增] | 吴帆帆 [退出] | 2023-06-30 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职截止日期:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 | 法定代表人标识:是 证件名称:身份证 任职截止日期:2025-02-28 任职起始日期:2022-03-01 姓名:吴帆帆 国 | 2023-06-30 |
高级管理人员备案 | 晋迎春 [新增] | 空 | 2023-06-30 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 8;出资方式: 货币 | 空 | 2023-06-30 |
负责人变更 | 姓名:谷继锋; [新增] 任聘单位:股东(会); 任职截止日期:2026-06-24; 任职起始日期:2023-06-25; 产生方式:选举; [新增] | 姓名:吴帆帆; [退出] 任聘单位:股东; 任职截止日期:2025-02-28; 任职起始日期:2022-03-01; 话:*****; [退出] | 2023-06-30 |
本页是 [天津巴千域文化传媒有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关传媒广电公司