天津金立兴物流有限公司,办公室地址位于天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室(注册地址),我公司主要提供:道路货物运输。。:国内货物运输代理;装卸搬运。。
联系方式
- 公司地址:
- 天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室(注册地址)
- 经理:
- 周善强(法定代表人)
- 邮政编码:
- -
- 地区编码:
- 120116
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津金立兴物流有限公司 |
简称: | 金立兴物流 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91120116MA068TU066 |
发证机关: | 天津市武清区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年12月07日 |
注册资本: | 1500万 (万元) |
所属分类: | 货运物流 |
顺企编码: | 202515022 |
天津金立兴物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张松柏 | 100% | 人民币1500万元 |
天津金立兴物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 周善强 [新增] | 空 | 2022-05-05 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:空 任职起始日期:空 | 任职截止日期:2030-12-31 任职起始日期:2021-11-26 | 2022-05-05 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张松柏; [退出] | 2022-05-05 |
地址变更 | 天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室 | 天津开发区第四大街95号5门305 | 2022-05-05 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:武清区;住所(经营场所):天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室;住所(经营场所)所在区域:武清区;街道乡镇:下朱庄街道;生产经营地:天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室;生产经营地所在行政区划:武清区; | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区;住所(经营场所):天津开发区第四大街95号5门305;住所(经营场所)所在区域:开发区;街道乡镇:开发区管委会;生产经营地:天津开发区第四大街95号5门305;生产经营地所在行政区划:滨海新区; | 2022-05-05 |
地址变更 | 下朱庄所 | 空 | 2022-05-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2030-12-31;任职起始日期:2021-11-26;姓名:张松柏;国籍:中 国; | 2022-05-05 |
属地监管工商所 | 下朱庄所 | 空 | 2022-05-05 |
邮政编码 | 301700 | 300457 | 2022-05-05 |
法定代表人 | 周善强 | 张松柏 | 2022-05-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:空; | 任职截止日期:2030-12-31;任职起始日期:2021-11-26; | 2022-05-05 |
法定代表人信息 | 姓名:周善强;任聘单位:股东(会);任职截止日期:空;任职起始日期:空; | 姓名:张松柏;任聘单位:1;任职截止日期:2024-11-25;任职起始日期:2021-11-26; | 2022-05-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 周善强 | 空 | 2022-05-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2030-12-31;任职起始日期:2021-11-26;姓名:张松柏;国籍:中 国; | 2022-05-05 |
负责人变更 | 姓名:周善强; [新增] | 姓名:张松柏; [退出] | 2022-05-05 |
地址变更 | 武清区 | 滨海新区 | 2022-05-05 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:武清区 住所(经营场所):天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室 住所(经营场所)所在区域:武清区 街道乡镇:下朱庄街道 生产经营地:天津市武清区下朱庄街道钢城路1号综合写字楼8号楼821室 生产经营地所在行政区划:武清区 | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区 住所(经营场所):天津开发区第四大街95号5门305 住所(经营场所)所在区域:开发区 街道乡镇:开发区管委会 生产经营地:天津开发区第四大街95号5门305 生产经营地所在行政区划:滨海新区 | 2022-05-05 |
地址变更 | 301700 | 300457 | 2022-05-05 |
负责人变更 | 周善强 [新增] | 张松柏 [退出] | 2022-05-05 |
高级管理人员备案 | 周晓斌 [新增] | 空 | 2021-12-01 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:汤俊海; [退出] | 2021-12-01 |
高级管理人员备案 | 张松柏 [新增] | 空 | 2021-12-01 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:邵立柱; [退出] | 2021-12-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 周晓斌 | 空 | 2021-12-01 |
法定代表人 | 张松柏 | 邵立柱 | 2021-12-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-26;任职起始日期:2020-04-27;姓名:汤俊海;国籍:中 国; | 2021-12-01 |
法定代表人信息 | 姓名:张松柏;任聘单位:1;任职截止日期:2024-11-25;任职起始日期:2021-11-26;产生方式:委派; | 姓名:邵立柱;任聘单位:股东会;任职截止日期:2023-04-26;任职起始日期:2020-04-27;产生方式:选举; | 2021-12-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-26;任职起始日期:2020-04-27;姓名:邵立柱;国籍:中 国; | 2021-12-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 张松柏 | 空 | 2021-12-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-26;任职起始日期:2020-04-27;姓名:邵立柱;国籍:中 国; | 2021-12-01 |
负责人变更 | 姓名:张松柏; [新增] | 姓名:邵立柱; [退出] | 2021-12-01 |
负责人变更 | 张松柏 [新增] | 邵立柱 [退出] | 2021-12-01 |
注册资本变更 | 1500( + 1400% ) | 100 | 2020-06-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张晓东; [退出] | 2020-05-08 |
高级管理人员备案 | 汤俊海 [新增] | 空 | 2020-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王战波; [退出] | 2020-05-08 |
高级管理人员备案 | 邵立柱 [新增] | 空 | 2020-05-08 |
地址变更 | 空 | 开发区工商所(内资、个体) | 2020-05-08 |
地址变更 | 天津开发区第四大街95号5门305 | 天津开发区第一大街66号208B座201-2 | 2020-05-08 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津开发区第四大街95号5门305;生产经营地:天津开发区第四大街95号5门305;生产经营地所在行政区划:滨海新区; | 住所(经营场所):天津开发区第一大街66号208B座201-2;生产经营地:天津开发区第一大街66号208B座201-2;生产经营地所在行政区划:天津开发区; | 2020-05-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-12-06;姓名:张晓东;国籍:中国; | 2020-05-08 |
法定代表人信息 | 姓名:邵立柱;任职截止日期:2023-04-26;任职起始日期:2020-04-27; | 姓名:张晓东;任职截止日期:空;任职起始日期:2017-12-06; | 2020-05-08 |
属地监管工商所 | 空 | 开发区工商所(内资、个体) | 2020-05-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-12-06;姓名:张晓东;国籍:中国; | 2020-05-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-12-06;姓名:王战波;国籍:中国; | 2020-05-08 |
法定代表人 | 邵立柱 | 张晓东 | 2020-05-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 邵立柱 | 空 | 2020-05-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 汤俊海 | 空 | 2020-05-08 |
负责人变更 | 邵立柱 [新增] | 张晓东 [退出] | 2020-05-08 |
负责人变更 | 姓名:邵立柱; [新增] | 姓名:张晓东; [退出] | 2020-05-08 |
经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 文化艺术活动策划;组织文化艺术交流活动;艺术信息咨询;乐器租赁、维修;乐器、文体用品、办公用品、工艺美术品、电子产品、音响设备批发兼零售;电脑图文设计、制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-05-08 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津开发区第四大街95号5门305 生产经营地:天津开发区第四大街95号5门305 生产经营地所在行政区划:滨海新区 | 住所(经营场所):天津开发区第一大街66号208B座201-2 生产经营地:天津开发区第一大街66号208B座201-2 生产经营地所在行政区划:天津开发区 | 2020-05-08 |
名称变更 | 天津金立兴物流有限公司 | 天津启悦欣声文化传播有限公司 | 2020-05-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-05-08 |
经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 文化艺术活动策划;组织文化艺术交流活动;艺术信息咨询;乐器租赁、维修;乐器、文体用品、办公用品、工艺美术品、电子产品、音响设备批发兼零售;电脑图文设计、制作。 | 2020-05-08 |
本页是 [天津金立兴物流有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。