延边大学医院有限公司,办公室地址位于中国Zui大的朝鲜族聚集地--延边,延吉市公园路105号(注册地址),我学校主要提供综合医院。
联系方式
- 学校地址:
- 延吉市公园路105号(注册地址)
- 固定电话:
- (0433) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 金相云(法定代表人)
- 邮政编码:
- 133000
- 地区编码:
- 222400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
延边大学医院有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组负责人电话 | 2733882 | - | 2014-08-01 |
清算组负责人备案 | 金仙子 | - | 2014-08-01 |
清算组负责人备案 | 李得兰 | - | 2014-08-01 |
清算组负责人电话 | *********** | - | 2014-08-01 |
清算组负责人电话 | 李得兰 | - | 2014-08-01 |
- | 1100 | 127.9000 | 2014-04-30 |
董事备案 | 崔兰,监事 [新增] 金相云,执行董事,经理 | 高光镐,董事 [退出] 金相云,董事 金一焕,董事 [退出] 李昌善,董事 [退出] 李质发,董事 [退出] 鲁重基,董事 [退出] 朴敬俊,董事 [退出] 朴万出,副董事长 [退出] 朴哲骏,董事 [退出] 全晶烈,董事 [退出] 辛英子,董事 [退出] 赵福涌,董事 [退出] 郑玉同,董事长 [退出] | 2014-04-30 |
住所变更 | 延吉市公园路105号 | 吉林省延吉市公园路105号 | 2014-04-30 |
投资人变更 | 股东名称:延边大学资产经营有限责任公司; | 股东名称:延边大学资产经营有限责任公司;, 股东名称:大韩民国社团法人大陆福祉会; [退出] | 2014-04-30 |
企业类型变更 | 1152 | 5120 | 2014-04-30 |
投资人变更 | 股东名称:延边大学资产经营有限责任公司出资额:34.9万元;, [新增] 股东名称:大韩民国社团法人大陆福祉会出资额:93万元; | 股东名称:延边大学草仙药业有限公司出资额:34.9万元;, [退出] 股东名称:大韩民国社团法人大陆福祉会出资额:93万元; | 2011-06-07 |
投资总额变更 | 127.9000( - 88.37273% ) | 1100 | 2004-12-27 |
注册资本变更 | 127.9000( - 88.37273% ) | 1100 | 2004-12-27 |
董事备案 | 高光镐,董事 [新增] 金相云,董事 [新增] 金一焕,董事 李昌善,董事 [新增] 李质发,董事 [新增] 鲁重基,董事 朴敬俊,董事 [新增] 朴万出,副董事长 朴哲骏,董事 [新增] 全晶烈,董事 [新增] 辛英子,董事 [新增] 赵福涌,董事 [新增] 郑玉同,董事长 | 姜维龙,董事 [退出] 金成镇,董事 [退出] 金甲中,董事 [退出] 金尚铉,董事 [退出] 金一焕,董事 林璟烈,董事 [退出] 卢东文,副董事长 [退出] 卢祥铉,董事 [退出] 鲁重基,董事,副总经理 朴万出,董事,总经理 申龙根,董事 [退出] 田景,董事 [退出] 郑玉同,董事长 | 2004-12-27 |
投资人变更 | 股东名称:延边大学草仙药业有限公司出资额:34.9万元;, [新增] 股东名称:大韩民国社团法人大陆福祉会出资额:93( - 88.375% )万元; | 股东名称:延边大学企业总公司出资额:300万元;, [退出] 股东名称:大韩民国社团法人大陆福祉会出资额:800万元; | 2004-12-27 |
董事备案 | 姜维龙,董事 金成镇,董事 金甲中,董事 金尚铉,董事 金一焕,董事 林璟烈,董事 卢东文,副董事长 卢祥铉,董事 鲁重基,董事,副总经理 朴万出,董事,总经理 申龙根,董事 田景,董事 郑玉同,董事长 | 姜维龙,董事 金成镇,董事 金甲中,董事 金尚铉,董事 金一焕,董事 林璟烈,董事 卢东文,副董事长 卢祥铉,董事 鲁重基,董事 朴万出,董事 申龙根,董事 田景,董事 郑玉同,董事长 | 1997-03-03 |
住所变更 | 吉林省延吉市公园路105号 | 吉林省延吉市延西街公园路109号 | 1997-03-03 |
经营范围变更 | 综合医院。 | 内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科。 | 1996-03-29 |
董事备案 | 姜维龙,董事 金成镇,董事 金甲中,董事 金尚铉,董事 金一焕,董事 林璟烈,董事 卢东文,副董事长 卢祥铉,董事 鲁重基,董事 朴万出,董事 申龙根,董事 田景,董事 郑玉同,董事长 | 姜维龙,董事 金成镇,董事 金甲中,董事 金尚铉,董事 金一焕,董事 林璟烈,董事长 卢东文,副董事长 卢祥铉,董事 鲁重基,董事 朴万出,董事 申龙根,董事 田景,董事 郑玉同,董事 | 1994-08-26 |
法定代表人变更 | 郑玉同 | 林璟烈 | 1994-08-26 |
本页是 [延边大学医院有限公司] 在顺企网延边黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家学校, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家学校,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。