中铁山桥(南通)有限公司,办公室地址位于江海明珠、扬子第一窗口的南通,如皋市长江镇(如皋港区)文晋路6号(注册地址),我公司主要提供桥梁钢结构、建筑钢结构、机械钢结构、工业钢结构、起重机械设备制造、安装、涂装、销售;桥梁、机械钢结构技术咨询服务;桥梁工程检测与维护、保养;钢结构工程专业承包;普通货物运输;普通货物仓储;港口装卸与倒驳作业;港口设施、机械设备、房屋租赁服务;金属材料、建材、劳护用品销售。
联系方式
- 公司地址:
- 如皋市长江镇(如皋港区)文晋路6号(注册地址)
- 固定电话:
- (0513) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘洪利(法定代表人)
- 邮政编码:
- 226000
- 地区编码:
- 320682
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中铁山桥(南通)有限公司 |
简称: | 中铁山桥 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 桥梁钢结构、建筑钢结构、机械钢结构、工业钢结构、起重机械设备制造、安装、涂装、销售;桥梁、机械钢结构技术咨询服务;桥梁工程检测与维护、保养;钢结构工程专业承包(凭资质经营);普通货物运输;普通货物仓储;港口装卸与倒驳作业;港口设施、机械设备、房屋租赁服务;金属材料、建材、劳护用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 913206826754503097 |
发证机关: | 如皋市行政审批局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年05月13日 |
注册资本: | 70000万 (万元) |
所属分类: | 金属制品业 » 如皋市金属制品业 |
所属城市: | 南通企业网 » 如皋市 » 如皋市长江镇 |
顺企编码: | 207290114 |
中铁山桥(南通)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中铁山桥集团有限公司 | 100% | 人民币70000万元 |
中铁山桥(南通)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 刘洪利 | 陈朝军 | 2022-05-20 |
法定代表人变更 | 刘洪利 | 陈朝军 | 2022-05-20 |
名称变更 | 中铁山桥(南通)有限公司 | 江苏中铁山桥重工有限公司 | 2021-09-14 |
法定代表人变更 | 陈朝军 | 岳长勇 | 2020-06-28 |
负责人变更 | 陈朝军 | 岳长勇 | 2020-06-28 |
负责人变更 | 岳长勇 | 曹东威 | 2019-01-09 |
法定代表人变更 | 岳长勇 | 曹东威 | 2019-01-09 |
经营范围 | 桥梁钢结构、建筑钢结构、机械钢结构、工业钢结构、起重机械设备制造、安装、涂装、销售;桥梁、机械钢结构技术咨询服务;桥梁工程检测与维护、保养;钢结构工程专业承包(凭资质经营);普通货物运输;普通货物仓储;港口装卸与倒驳作业;港口设施、机械设备、房屋租赁服务;金属材料、建材、劳护用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 桥梁钢结构、建筑钢结构、机械钢结构、工业钢结构生产、销售;钢结构工程专业承包(凭资质经营);起重机械设备制造、销售;港口设施、机械设备、房屋租赁服务;桥梁、机械钢结构技术咨询服务(以上国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-02-04 |
投资总额变更 | 70000( + 75% ) | 40000 | 2014-12-12 |
负责人变更 | 曹东威 | 李慧成 | 2014-12-12 |
注册资本变更 | 70000( + 75% ) | 40000 | 2014-12-12 |
法定代表人变更 | 曹东威 | 李慧成 | 2014-12-12 |
本页是 [中铁山桥(南通)有限公司] 在顺企网南通黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。