变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 方润隆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 程利华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 程利华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 姓名: 杜中大; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 程利华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 程利华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2021-09-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 杜中大; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 程利华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 程利华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 杜中大; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-01-19 |
法定代表人变更 | 程利华 | 周根才 | 2021-01-19 |
投资人备案 | 姓名: 程利华; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 周根才; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2021-01-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:程利华;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:程利华;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:周根才;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:周根才;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-01-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 杜中大; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 黄国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-08-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-08-09 |
投资人备案 | 姓名: 周根才; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 楼炳权; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 何四弟; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 戴秋红; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 朱国良; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 黄国强; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 2019-08-09 |
住所变更 | 浙江省义乌市稠城街道阳光小区**幢*单元***室(自主申报) | 浙江省义乌市北苑街道义乌收藏品市场周边***号店面(自主申报) | 2019-07-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:周根才;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:周根才;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:楼炳权;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:楼炳权;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-07-19 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-07-19 |
法定代表人变更 | 周根才 | 楼炳权 | 2019-07-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 周根才; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 黄国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 楼炳权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 楼炳权; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 黄国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-07-19 |
住所变更 | 浙江省义乌市北苑街道义乌收藏品市场周边***号店面(自主申报) | 浙江省义乌市北苑街道凯吉路***号(自主申报) | 2018-11-19 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:322000 | 原邮政编码: | 2018-11-19 |
法定代表人变更 | 楼炳权 | 何四弟 | 2018-06-21 |
管辖单位变更 | 义乌北苑所 | 义乌城西所 | 2018-06-21 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:楼炳权;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:楼炳权;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:何四弟;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:何四弟;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-06-21 |
住所变更 | 浙江省义乌市北苑街道凯吉路***号(自主申报) | 浙江省义乌市城西街道毛店桥头村(自主申报) | 2018-06-21 |
出资比例备案 | 姓名: 何四弟; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 戴秋红; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 朱国良; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 楼炳权; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 黄国强; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 何四弟; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 戴秋红; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 朱国良; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 楼炳权; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 黄国强; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-06-21 |
出资方式备案 | - | - | 2018-06-21 |
出资日期备案 | 姓名: 何四弟; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 戴秋红; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 朱国良; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 楼炳权; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 黄国强; 出资日期: 2058-12-30 | 姓名: 何四弟; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 戴秋红; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 朱国良; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 楼炳权; 出资日期: 2058-12-30
姓名: 黄国强; 出资日期: 2058-12-30 | 2018-06-21 |