台州市椒江区天易企业管理有限公司,办公室地址位于浙江省中部沿海城市台州,浙江省台州市椒江区海门街道景元花园29号楼503室(自主申报、办公)(注册地址),我公司主要提供企业管理服务。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省台州市椒江区海门街道景元花园29号楼503室(自主申报、仅限办公)(注册地址)
- 固定电话:
- (0576) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐雄伟(法定代表人)
- 邮政编码:
- 318000
- 地区编码:
- 331002
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****1011 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 台州市椒江区天易企业管理有限公司 |
简称: | 天易企业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91331002MA2AM2F27L |
发证机关: | 台州市椒江区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年02月24日 |
注册资本: | 1万 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 椒江区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 台州企业网 » 椒江区 » 椒江区海门 |
顺企编码: | 211538355 |
台州市椒江区天易企业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐雄伟 | 50% | 人民币0.5万元 |
曹雄峰 | 50% | 人民币0.5万元 |
台州市椒江区天易企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 徐雄伟 | 曹雄峰 | 2021-02-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐雄伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 徐雄伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] 姓名: 曹雄峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 余献国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 曹雄峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 曹雄峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2021-02-24 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-02-24 |
出资方式备案 | 姓名: 徐雄伟; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币; 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币; | 姓名: 余献国; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币; 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 出资形式: 货币; | 2021-02-24 |
出资比例备案 | 姓名: 徐雄伟; 出资额: *.*万; 百分比: **%; 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 百分比: **%; | 姓名: 余献国; 出资额: *.*万; 百分比: **%; 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 百分比: **%; | 2021-02-24 |
投资人备案 | 姓名: 徐雄伟; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [新增] 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 百分比: **%; | 姓名: 余献国; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 百分比: **%; | 2021-02-24 |
住所变更 | 浙江省台州市椒江区海门街道景元花园**号楼***室(自主申报、仅限办公) | 浙江省台州市椒江区华厦小区*号楼二单元***室 | 2021-02-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:徐雄伟; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:徐雄伟; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:曹雄峰; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:曹雄峰; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-02-24 |
出资日期备案 | 姓名: 徐雄伟; 出资日期: ; 姓名: 曹雄峰; 出资日期: ; | 姓名: 余献国; 出资日期: ; 姓名: 曹雄峰; 出资日期: ; | 2021-02-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:曹雄峰; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:曹雄峰; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:汪滔; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:汪滔; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-28 |
投资人备案 | 姓名: 余献国; 出资额: *.*万; 百分比: **%; 姓名: 曹雄峰; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 余献国; 出资额: *.*万; 百分比: **%; 姓名: 汪滔; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出] | 2020-04-28 |
法定代表人变更 | 曹雄峰 | 汪滔 | 2019-07-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 余献国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 曹雄峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 曹雄峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 余献国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 汪滔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] 姓名: 汪滔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2019-07-24 |
本页是 [台州市椒江区天易企业管理有限公司] 在顺企网台州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。