福州天弘企业管理有限公司,办公室地址位于福建省会福州,福建省福州市仓山区金山街道桔园一路120号龙苑A组团(原建新镇金山桔园一期)8#楼1层05店面(注册地址),我公司主要提供:企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;信息咨询服务;社会经济咨询服务;品牌管理;认证咨询;市场营销策划;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动
联系方式
- 公司地址:
- 福建省福州市仓山区金山街道桔园一路120号龙苑A组团(原建新镇金山桔园一期)8#楼1层05店面(注册地址)
- 固定电话:
- (0591) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 郭武(法定代表人)
- 邮政编码:
- 350000
- 地区编码:
- 350125
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 福州天弘企业管理有限公司 |
简称: | 天弘企业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般项目:企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;品牌管理;认证咨询;市场营销策划;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
营业执照号码: | 91350125MA8U8TN59T |
发证机关: | 福州市仓山区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2021年11月12日 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 仓山区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 福州企业网 » 仓山区 » 仓山区建新镇 |
顺企编码: | 215925159 |
福州天弘企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 郭武 | 丁顺行 | 2023-06-16 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2023-06-16 |
股东变更 | 郭武 [新增] 证照号码:*** 叶光兰 [新增] 证照号码:*** | 丁顺行 [退出] 证照号码:*** 武硕 [退出] 证照号码:*** | 2023-06-16 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):郭武 证件号码:*** 经理:郭武 证件号码:*** 监事:叶光兰 证件号码:*** 财务负责人:郭武 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):丁顺行 证件号码:*** 经理:丁顺行 证件号码:*** 监事:武硕 证件号码:*** 财务负责人:丁顺行 证件号码:*** | 2023-06-16 |
法定代表人 | 郭武 | 丁顺行 | 2023-06-16 |
认缴出资额备案 | 郭武:90万元 叶光兰:10万元 | 丁顺行:90万元 武硕:10万元 | 2023-06-16 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2023-02-23 |
住所变更 | 福建省福州市仓山区金山街道桔园一路120号龙苑A组团(原建新镇金山桔园一期)8#楼1层05店面 | 福建省福州市永泰县城峰镇塔山路248-1号 | 2023-02-23 |
股东变更 | 丁顺行 [新增] 证照号码:*** 武硕 [新增] 证照号码:*** | 刘志强 [退出] 证照号码:*** 杨光棋 [退出] 证照号码:*** | 2022-10-15 |
法定代表人 | 丁顺行 | 杨光棋 | 2022-10-15 |
联络员备案 | 丁顺行 | 杨光棋 | 2022-10-15 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-10-15 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):丁顺行 证件号码:*** 经理:丁顺行 证件号码:*** 监事:武硕 证件号码:*** 财务负责人:丁顺行 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):杨光棋 证件号码:*** 经理:杨光棋 证件号码:*** 监事:刘志强 证件号码:*** | 2022-10-15 |
本页是 [福州天弘企业管理有限公司] 在顺企网福州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。