广州港能环保科技有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市海珠区新滘中路88号之五十六101(办公)(注册地址),我公司主要提供生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;节能技术转让服务;能源管理服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术开发服务;
联系方式
- 公司地址:
- 广州市海珠区新滘中路88号之五十六101(仅限办公)(注册地址)
- 经理:
- 何杰雄(法定代表人)
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 189****3661 |
电子邮箱 | ellen@kongnang.net |
相关产品
工商信息和基本资料
广州港能环保科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
何杰雄 | 45% | 人民币22.5万元 |
肖嘉伟 | 20% | 人民币10万元 |
谭文泷 | 20% | 人民币10万元 |
陈国荣 | 15% | 人民币7.5万元 |
广州港能环保科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 广州市海珠区新滘中路88号之五十六101(仅限办公) | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安产业大厦1座704室 | 2020-01-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-11 |
住所变更 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安产业大厦1座704室 | 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园创意中心A107室粤嵌众创空间办公卡位C019号 | 2019-07-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-07-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-16 |
股东变更 | 陈国荣; 何杰雄; [新增] 谭文泷; [新增] 肖嘉伟; [新增] | 陈国荣; | 2018-07-16 |
董事备案 | 陈国荣(执行董事兼经理) [新增] 何杰雄(执行董事兼经理) [新增] 刘文中(监事) 谭文泷 [新增] 肖嘉伟 [新增] | 刘文中(监事) 谭文泷(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-16 |
经理备案 | 何杰雄(执行董事兼经理) [新增] 刘文中(监事) | 刘文中(监事) 谭文泷(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-16 |
组织机构备案 | 何杰雄(执行董事兼经理) [新增] 刘文中(监事) | 刘文中(监事) 谭文泷(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-16 |
法定代表人变更 | 何杰雄 | 谭文泷 | 2018-07-16 |
组织机构备案 | 刘文中,监事,委派, 谭文泷,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈国荣,执行董事兼经理,任命,是 [退出] 刘文中,监事,委派, | 2017-07-12 |
经理备案 | 刘文中,监事,委派, 谭文泷,执行董事兼经理,选举, [新增] | 陈国荣,执行董事兼经理,任命,是 [退出] 刘文中,监事,委派, | 2017-07-12 |
董事备案 | 陈国荣,执行董事兼经理,任命, 刘文中,监事,委派, 谭文泷,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈国荣,执行董事兼经理,任命,是 刘文中,监事,委派, | 2017-07-12 |
董事备案 | 陈国荣(执行董事兼经理) 刘文中(监事) 谭文泷(执行董事兼经理) [新增] | 陈国荣(执行董事兼经理) 刘文中(监事) | 2017-07-12 |
经理备案 | 刘文中(监事) 谭文泷(执行董事兼经理) [新增] | 陈国荣(执行董事兼经理) [退出] 刘文中(监事) | 2017-07-12 |
组织机构备案 | 刘文中(监事) 谭文泷(执行董事兼经理) [新增] | 陈国荣(执行董事兼经理) [退出] 刘文中(监事) | 2017-07-12 |
法定代表人变更 | 谭文泷 | 陈国荣 | 2017-07-12 |
本页是 [广州港能环保科技有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。