中业(广州)新能源有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市黄埔区大沙地西6号304-311房,310房丰巢创客空间办公卡位A0209号(注册地址),我公司主要提供风力发电;售电业务;水力发电;太阳能发电站运营;太阳能发电;电力供应;技术服务;新能源发电工程勘察设计;编制工程概算、预算服务;工程监理服务;工程总承包服务;工程施工总承包;太阳能技术研究、开发、技术服务;光伏逆变器销售;软件开发;信息技术咨询服务;能源技术咨询服务;太阳能光伏设备租赁;自有设备租赁;可再生能源领域技术咨询、技术服务;新能源发电工程咨询服务;电气设备批发;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;电力电子技术服务;能源管理服务;工程技术咨询服务;工程水文勘察服务;其他工程设计服务;光伏设备及元器件销售;销售本公司生产的产品;专用设备销售;送变电工程专业承包;电力工程设计服务;电气机械设备销售;工程勘察设计;工程造价咨询服务;
联系方式
- 公司地址:
- 广州市黄埔区大沙地西6号304-311房,310房丰巢创客空间办公卡位A0209号(注册地址)
- 经理:
- 曲海滨(法定代表人)
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中业(广州)新能源有限公司 |
简称: | 中业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 风力发电;售电业务;水力发电;太阳能发电站运营;太阳能发电;电力供应;技术服务(不含许可审批项目);新能源发电工程勘察设计;编制工程概算、预算服务;工程监理服务;工程总承包服务;工程施工总承包;太阳能技术研究、开发、技术服务;光伏逆变器销售;软件开发;信息技术咨询服务;能源技术咨询服务;太阳能光伏设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);可再生能源领域技术咨询、技术服务;新能源发电工程咨询服务;电气设备批发;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;电力电子技术服务;能源管理服务;工程技术咨询服务;工程水文勘察服务;其他工程设计服务;光伏设备及元器件销售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);专用设备销售;送变电工程专业承包;电力工程设计服务;电气机械设备销售;工程勘察设计;工程造价咨询服务; |
营业执照号码: | 91440101MA5AYMRP7R |
发证机关: | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年07月04日 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 能源公司 » 黄埔区能源公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 黄埔区 » 黄埔区大沙 |
顺企编码: | 220112861 |
中业(广州)新能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曲海滨 | 48.47% | 人民币48.4706万元 |
张伟廷 | 45% | 人民币45.0万元 |
袁桦 | 3.53% | 人民币3.5294万元 |
曾鸿莉 | 2% | 人民币2.0万元 |
李艳红 | 1% | 人民币1.0万元 |
中业(广州)新能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-07-26 |
股东变更 | 曲海滨, 袁桦, 李艳红, [新增] 张伟廷, [新增] 曾鸿莉 [新增] | 袁桦, 曲海滨, 广州中汇共创能源合伙企业(有限合伙) [退出] | 2022-07-26 |
- | 认缴出资数额备案 | - | 2022-07-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-11-11 |
注册资本变更 | 100万元(人民币)( - 80% ) | 500万元(人民币) | 2020-11-11 |
经理备案 | 曲海滨 [新增] | 袁桦 [退出] | 2020-08-20 |
工商登记联络员备案 | 曲海滨 | - | 2020-08-20 |
董事备案 | 曲海滨 [新增] | 袁桦 [退出] | 2020-08-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-08-20 |
法定代表人变更 | 曲海滨 | 袁桦 | 2020-08-20 |
住所变更 | 广州市黄埔区大沙地西6号304-311房,310房丰巢创客空间办公卡位A0209号 | 广州市高新技术产业开发区科学大道231号、233号裙楼B1B2栋一层至四层知商谷国际知识产权众创空间办公卡位X029号 | 2020-08-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-11-22 |
股东变更 | 袁桦 曲海滨 广州中汇共创能源合伙企业(有限合伙) [新增] | 袁桦 曲海滨 | 2019-11-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-30 |
股东变更 | 袁桦 曲海滨 | 袁桦 曲海滨 张伟廷 [退出] | 2019-10-30 |
注册资本变更 | 500万元(人民币)( - 50% ) | 1000万元(人民币) | 2019-10-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-02 |
股东变更 | 袁桦 曲海滨 张伟廷 [新增] | 袁桦 曲海滨 | 2019-04-02 |
本页是 [中业(广州)新能源有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。