深圳优乐国际文化有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区春风路3045号新银座华庭B2717(注册地址),我公司主要提供一般经营项目是:国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让;玩具、文具、乐器、照相器材、教学用品的销售;项目投资。,许可经营项目是:自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区春风路3045号新银座华庭B2717(注册地址)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 许月娥(法定代表人)
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳优乐国际文化有限公司 |
简称: | 优乐国际文化 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般经营项目是:国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让;玩具、文具、乐器、照相器材、教学用品的销售;项目投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
营业执照号码: | 91440300MA5DGNF116 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年07月19日 |
注册资本: | 500万 (万元) |
所属分类: | 文化艺术业 » 罗湖区文化艺术业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 罗湖区 » 罗湖区南湖 |
顺企编码: | 220802702 |
深圳优乐国际文化有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
许月娥 | 100% | 人民币500万元 |
深圳优乐国际文化有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
许可经营 | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训;教育培训(不含学历教育、学科类培训及职业技能培训,法律、行政法规及国务院规定需办理审批的,审批后方可经营)。 | 2022-10-13 |
许可信息 | 《自费出国留学中介服务机构资格认定书》(),职业技能培训许可证(),《广东省人才中介服务许可证》、《经营性职业介绍许可证》(),《劳务派遣经营许可证》(),《人力资源服务许可证》() | 《人力资源服务许可证》(),《广东省人才中介服务许可证》、《经营性职业介绍许可证》(),职业技能培训许可证(),《劳务派遣经营许可证》(),《自费出国留学中介服务机构资格认定书》() | 2022-10-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-26 | 2019-12-02 | 2022-10-13 |
地址 | 深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区春风路3045号新银座华庭B2717 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2022-10-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-03 |
法定代表人 | 许月娥 | 刘继文 | 2019-12-03 |
股东 | 许月娥 500(万元)100% [新增] | 刘继文 380(万元)76%, [退出] 吕竹光 120(万元)24% [退出] | 2019-12-03 |
董事长或执行董事成员 | 许月娥(执行董事) [新增] | 刘继文(执行董事) [退出] | 2019-12-03 |
监事信息 | 丁先华(监事) [新增] | 吕竹光(监事) [退出] | 2019-12-03 |
指定联系人 | 许月娥 500(万元)100% | 刘继文 380(万元)76% 吕竹光 120(万元)24% | 2019-12-03 |
总经理 | 许月娥(总经理) [新增] | 刘继文(总经理) [退出] | 2019-12-03 |
指定联系人 | 丁先华(监事), 许月娥(执行董事), 许月娥(总经理) | 刘继文(执行董事), 吕竹光(监事), 刘继文(总经理) | 2019-12-03 |
投资人 | 名称:许月娥,出资额:500,出资比例:100 | 名称:刘继文,出资额:380,出资比例:76名称:吕竹光,出资额:120,出资比例:24 | 2019-12-03 |
指定联系人 | 许月娥 | 刘继文 | 2019-12-03 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-12-03 |
成员 | 丁先华(监事),许月娥(执行董事),许月娥(总经理) | 刘继文(执行董事),吕竹光(监事),刘继文(总经理) | 2019-12-03 |
投资人 | 许月娥 500(万元)100% | 刘继文 380(万元)76% 吕竹光 120(万元)24% | 2019-12-03 |
负责人 | 许月娥 | 刘继文 | 2019-12-03 |
章程备案 | 2019-12-02 | 2019-09-16 | 2019-12-03 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-12-03 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-03 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-03 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-03 |
投资人变更 | - | - | 2019-09-20 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-20 |
法定代表人 | 刘继文 | 高毅 | 2019-09-20 |
股东 | 刘继文 380(万元)76%, 吕竹光 120(万元)24% [新增] | 刘继文 380(万元)76%, 高毅 120(万元)24% [退出] | 2019-09-20 |
成员 | 刘继文 | 高毅 | 2019-09-20 |
许可经营项目 | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训;教育培训(不含学历教育、学科类培训及职业技能培训,法律、行政法规及国务院规定需办理审批的,审批后方可经营)。 | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训。 | 2019-09-20 |
股权变更和公证书 | 刘继文(执行董事),吕竹光(监事),刘继文(总经理) | 刘继文(监事),高毅(执行董事),高毅(总经理) | 2019-09-20 |
董事长或执行董事成员 | 刘继文(执行董事) [新增] | 高毅(执行董事) [退出] | 2019-09-20 |
总经理 | 刘继文(总经理) [新增] | 高毅(总经理) [退出] | 2019-09-20 |
股权变更和公证书 | 刘继文 380(万元)76% 吕竹光 120(万元)24% | 刘继文 380(万元)76% 高毅 120(万元)24% | 2019-09-20 |
股权和公证书 | - | - | 2019-09-20 |
投资人 | 名称:刘继文,出资额:380,出资比例:76名称:吕竹光,出资额:120,出资比例:24 | 名称:高毅,出资额:120,出资比例:24名称:刘继文,出资额:380,出资比例:76 | 2019-09-20 |
股权变更和公证书 | 刘继文 | 高毅 | 2019-09-20 |
成员 | 刘继文 380(万元)76% 吕竹光 120(万元)24% | 刘继文 380(万元)76% 高毅 120(万元)24% | 2019-09-20 |
监事信息 | 吕竹光(监事) [新增] | 刘继文(监事) [退出] | 2019-09-20 |
许可经营 | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训;教育培训(不含学历教育、学科类培训及职业技能培训,法律、行政法规及国务院规定需办理审批的,审批后方可经营)。 | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训。 | 2019-09-20 |
一般经营项目 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让;玩具、文具、乐器、照相器材、教学用品的销售;项目投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 | 2019-09-20 |
成员 | 刘继文(执行董事),吕竹光(监事),刘继文(总经理) | 刘继文(监事),高毅(执行董事),高毅(总经理) | 2019-09-20 |
投资人 | 刘继文 380(万元)76% 吕竹光 120(万元)24% | 高毅 120(万元)24% 刘继文 380(万元)76% | 2019-09-20 |
负责人 | 刘继文 | 高毅 | 2019-09-20 |
负责人变更 | - | - | 2019-09-20 |
- | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让;玩具、文具、乐器、照相器材、教学用品的销售;项目投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 | 2019-09-20 |
章程备案 | 2019-09-16 | 2018-03-03 | 2019-09-20 |
- | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训;教育培训(不含学历教育、学科类培训及职业技能培训,法律、行政法规及国务院规定需办理审批的,审批后方可经营)。 | 自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训。 | 2019-09-20 |
其他事项备案 | - | - | 2019-09-20 |
投资人变更 | 股东名称:高毅、出资额:120、出资比例:24;股东名称:刘继文、出资额:380、出资比例:76; | 股东名称:高毅、出资额:120、出资比例:24;股东名称:刘继文、出资额:125、出资比例:25;股东名称:伍敏敏、出资额:255、出资比例:51; | 2018-04-03 |
高级管理人员备案 | 执行董事:高毅;总经理:高毅;监事:刘继文; | 总经理:刘继文;监事:高毅;执行董事:伍敏敏; | 2018-04-03 |
负责人变更 | 总经理:高毅;法定代表人:高毅;股东:;董事长:高毅;工商联络员:刘继文;股东:;监事:刘继文; | 总经理:刘继文;股东:伍敏敏;股东:高毅;股东:刘继文;监事:高毅;工商联络员:伍敏敏;法定代表人:伍敏敏;董事长:伍敏敏; | 2018-04-03 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)高毅,120,24刘继文,380,76 | 名称,出资额,出资比例(%)高毅,120,24伍敏敏,255,51刘继文,125,25 | 2018-04-03 |
负责人变更 | 高毅 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
法定代表人 | 高毅 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
股东 | 刘继文 380(万元)76%, [新增] 高毅 120(万元)24% | 刘继文 125(万元)25%, [退出] 高毅 120(万元)24%, 伍敏敏 255(万元)51% [退出] | 2018-04-03 |
指定联系人 | 高毅(总经理), 高毅(执行董事), 刘继文(监事) | 刘继文(总经理), 高毅(监事), 伍敏敏(执行董事) | 2018-04-03 |
指定联系人 | 高毅 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
指定联系人 | 刘继文 380(万元)76% 高毅 120(万元)24% | 刘继文 125(万元)25% 高毅 120(万元)24% 伍敏敏 255(万元)51% | 2018-04-03 |
股权和公证书 | - | - | 2018-04-03 |
股权变更和公证书 | 高毅 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
股权变更和公证书 | 刘继文 380(万元)76% 高毅 120(万元)24% | 刘继文 125(万元)25% 高毅 120(万元)24% 伍敏敏 255(万元)51% | 2018-04-03 |
股权变更和公证书 | 高毅(总经理),高毅(执行董事),刘继文(监事) | 刘继文(总经理),高毅(监事),伍敏敏(执行董事) | 2018-04-03 |
投资人 | 名称:高毅,出资额:120,出资比例:24名称:刘继文,出资额:380,出资比例:76 | 名称:高毅,出资额:120,出资比例:24名称:伍敏敏,出资额:255,出资比例:51名称:刘继文,出资额:125,出资比例:25 | 2018-04-03 |
股权变更和公证书 | 刘继文 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
成员 | 高毅(总经理),高毅(执行董事),刘继文(监事) | 刘继文(总经理),高毅(监事),伍敏敏(执行董事) | 2018-04-03 |
投资人 | 高毅 120(万元)24% 刘继文 380(万元)76% | 高毅 120(万元)24% 伍敏敏 255(万元)51% 刘继文 125(万元)25% | 2018-04-03 |
负责人 | 高毅 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
投资人变更 | 股东名称:高毅、出资额:120、出资比例:24; 股东名称:刘继文、出资额:380( + 204% )、出资比例:76; | 股东名称:高毅、出资额:120、出资比例:24; 股东名称:刘继文、出资额:125、出资比例:25; 股东名称:伍敏敏、出资额:255、出资比例:51; [退出] | 2018-04-03 |
高级管理人员备案 | 执行董事:高毅 [新增] 总经理:高毅 [新增] 监事:刘继文 [新增] | 总经理:刘继文 [退出] 监事:高毅 [退出] 执行董事:伍敏敏 [退出] | 2018-04-03 |
负责人变更 | 总经理:高毅; 法定代表人:高毅; 股东:; 董事长:高毅; 工商联络员:刘继文; 股东:; 监事:刘继文; | 总经理:刘继文; 股东:伍敏敏; 股东:高毅; 股东:刘继文; 监事:高毅; 工商联络员:伍敏敏; 法定代表人:伍敏敏; 董事长:伍敏敏; | 2018-04-03 |
董事长或执行董事成员 | 高毅(执行董事) [新增] | 伍敏敏(执行董事) [退出] | 2018-04-03 |
总经理 | 高毅(总经理) [新增] | 刘继文(总经理) [退出] | 2018-04-03 |
投资人变更 | 名称:高毅,出资额:120,出资比例:24 名称:刘继文,出资额:380( + 204% ),出资比例:76 | 名称:高毅,出资额:120,出资比例:24 名称:伍敏敏,出资额:255,出资比例:51 [退出] 名称:刘继文,出资额:125,出资比例:25 | 2018-04-03 |
监事信息 | 刘继文(监事) [新增] | 高毅(监事) [退出] | 2018-04-03 |
指定联系人 | 刘继文 | 伍敏敏 | 2018-04-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-03 | 1900-01-01 | 2018-04-03 |
章程备案 | 2018-03-03 | 1900-01-01 | 2018-04-02 |
经营范围变更 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训。 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 | 2017-01-16 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《自费出国留学中介服务机构资格认定书》、审批文件号:无;审批文件名称:职业技能培训许可证、审批文件号:无;审批文件名称:《劳务派遣经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《人力资源服务许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《广东省人才中介服务许可证》、《经营性职业介绍许可证》、审批文件号:无; | - | 2017-01-16 |
审批项目 | 《自费出国留学中介服务机构资格认定书》《广东省人才中介服务许可证》、《经营性职业介绍许可证》《人力资源服务许可证》《劳务派遣经营许可证》职业技能培训许可证 | - | 2017-01-16 |
审批项目 | 职业技能培训许可证 无 《自费出国留学中介服务机构资格认定书》 无 《劳务派遣经营许可证》 无 《广东省人才中介服务许可证》、《经营性职业介绍许可证》 无 《人力资源服务许可证》 无 | 职业技能培训许可证 无 《自费出国留学中介服务机构资格认定书》 无 《劳务派遣经营许可证》 无 《广东省人才中介服务许可证》、《经营性职业介绍许可证》 无 《人力资源服务许可证》 无 | 2017-01-16 |
经营范围 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。^自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训。 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。^ | 2017-01-16 |
经营范围变更 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。自费出国留学中介服务;教育信息咨询;人才中介及劳务派遣;人力资源信息咨询;人才技能培训及职业资格培训。 | 国际文化交流活动策划,教育信息咨询,互联网产品开发,互联网技术咨询、技术转让,国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 | 2017-01-15 |
本页是 [深圳优乐国际文化有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。