东莞市天健品健康科技有限公司,办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,广东省东莞市万江街道坝头坝新横一路2号101室(注册地址),我公司主要提供:健康咨询服务;日用品销售;五金产品零售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;个人卫生用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;软件开发;广告设计、代理;广告发布;信息技术咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;保健食品销售;食品销售。
联系方式
- 公司地址:
- 广东省东莞市万江街道坝头坝新横一路2号101室(注册地址)
- 固定电话:
- (0769) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 杨辉(法定代表人)
- 邮政编码:
- 523000
- 地区编码:
- 441900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****1688 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东莞市天健品健康科技有限公司 |
简称: | 天健品健康 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;五金产品零售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;个人卫生用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;软件开发;广告设计、代理;广告发布;信息技术咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
营业执照号码: | 91441900MA4X54QAXG |
发证机关: | 东莞市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年09月20日 |
注册资本: | 200万 (万元) |
所属分类: | 医疗保健服务公司 » 万江医疗保健服务公司 |
所属城市: | 东莞企业网 » 万江 |
顺企编码: | 223208327 |
东莞市天健品健康科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨辉 | 200万 |
东莞市天健品健康科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
业务范围变更 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;五金产品零售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;个人卫生用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;软件开发;广告设计、代理;广告发布;信息技术咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;五金产品零售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;软件开发;个人卫生用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-10-20 |
工商登记联络员备案 | 张祥 | 余建军 | 2022-10-20 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-10-20 |
业务范围变更 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;五金产品零售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;软件开发;个人卫生用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 健康产业领域内的技术开发、技术咨询;销售:预包装食品、散装食品、特殊食品。 | 2022-09-15 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-09-15 |
清算组备案 | 章程 | - | 2021-12-06 |
住所变更 | 广东省东莞市万江街道坝头坝新横一路2号101室 | 东莞市道滘镇大岭丫村小河路33号盈丰大厦803室 | 2021-12-06 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-12-06 |
负责人变更 | 杨辉 | 余建军 | 2020-07-09 |
高级管理人员备案 | 陈选明,监事 [新增] 杨辉,执行董事,经理 [新增] | 李林锋,监事 [退出] 余建军,经理 [退出] 余建军,执行董事 [退出] | 2020-07-09 |
法定代表人变更 | 杨辉 | 余建军 | 2020-07-09 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2020-07-09 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2020-07-09 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2020-07-09 |
股东备案 | 陈选明,监事; [新增] 杨辉,执行董事,经理 [新增] | 李林锋,监事; [退出] 余建军,经理; [退出] 余建军,执行董事 [退出] | 2020-07-09 |
住所/经营场所 | 东莞市道滘镇大岭丫村小河路33号盈丰大厦803室 | 东莞市道滘镇永庆村永庆第二工业区新发街29号三楼301号 | 2018-03-23 |
章程备案 | 章程 | - | 2017-10-13 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2017-10-13 |
住所/经营场所 | 东莞市道滘镇永庆村永庆第二工业区新发街29号三楼301号 | 东莞市道滘镇永庆村庆第二工业区新发街29号三楼301号 | 2017-10-13 |
本页是 [东莞市天健品健康科技有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。