陕西荣域帝徕建设工程有限公司成立于2018年06月06日,位于西北地区第一大城市西安。我们是一家专注于工程项目管理、物业管理;房地产开发;建筑劳务分包;市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、通信工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、环保工程、水电暖工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、电子与智能化工程的设计与施工;建筑材料、机械设备、五金交电、劳保用品的销售;工程机械租赁领域的工程企业,
荣域帝徕建设工程以6年的专业积累和良好信誉,在徐晓红(法定代表人)带领下和和经验丰富的名工程师团队,共同促进西安工程建设事业的繁荣发展。
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省西安市曲江新区雁翔路孟村小区二号楼一单元1504室(注册地址)
- 经理:
- 徐晓红(法定代表人)
- 邮政编码:
- 710000
- 地区编码:
- 610113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 134****1838 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陕西荣域帝徕建设工程有限公司 |
简称: | 荣域帝徕建设工程 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 工程项目管理、物业管理;房地产开发;建筑劳务分包;市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、通信工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、环保工程、水电暖工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、电子与智能化工程的设计与施工;建筑材料、机械设备、五金交电、劳保用品的销售;工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91610113MA6UXNKM5E |
发证机关: | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年06月06日 |
注册资本: | 2000万 (万元) |
所属分类: | 建筑装修施工公司 » 雁塔区建筑装修施工公司 |
所属城市: | 西安企业网 » 雁塔区 » 雁塔区曲江 |
顺企编码: | 227280848 |
陕西荣域帝徕建设工程有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐晓红 | 2000万 |
陕西荣域帝徕建设工程有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路孟村小区二号楼一单元1504室 | 陕西省西安市雁塔区科技路195号世纪颐园3幢11001室 | 2022-03-31 |
管辖单位变更 | (曲江)雁翔路所市场监督管理所 | 漳浒市场监督管理所 | 2022-03-31 |
管辖机关变更 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 2022-03-31 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710000 | 2022-03-31 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2022-03-31 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 | 2021-12-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 鄢家辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 王典玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 熊康; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2021-12-17 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-12-17 |
投资人变更 | 姓名: 徐晓红; 出资额: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 熊康; 出资额: 100; 百分比: 5 [退出] 姓名: 王典玲; 出资额: 1900; 百分比: 95 [退出] | 2021-12-17 |
负责人变更 | 徐晓红 | 王典玲 | 2021-12-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王典玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 熊康; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 单福明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 熊康; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2021-10-12 |
负责人变更 | 王典玲 | 单福明 | 2021-10-12 |
投资人变更 | 姓名: 熊康; 出资额: 100; 百分比: 5 姓名: 王典玲; 出资额: 1900; 百分比: 95 [新增] | 姓名: 熊康; 出资额: 100; 百分比: 5 姓名: 单福明; 出资额: 1900; 百分比: 95 [退出] | 2021-10-12 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-10-12 |
投资人变更 | 姓名: 熊康; 出资额: 100( + 100% ); 百分比: 5 姓名: 单福明; 出资额: 1900( + 100% ); 百分比: 95 | 姓名: 熊康; 出资额: 50; 百分比: 5 姓名: 单福明; 出资额: 950; 百分比: 95 | 2019-04-19 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2019-04-19 |
负责人变更 | 单福明 | 王艳玲 | 2019-04-09 |
投资者变更 | 单福明 [新增] | 王艳玲 [退出] | 2019-04-09 |
法定代表人变更 | 单福明 | 王艳玲 | 2019-04-09 |
投资人变更 | 姓名: 熊康; 出资额: 50; 百分比: 5 [新增] 姓名: 单福明; 出资额: 950; 百分比: 95 [新增] | 姓名: 葛磊; 出资额: 400; 百分比: 40 [退出] 姓名: 王艳玲; 出资额: 600; 百分比: 60 [退出] | 2019-04-09 |
主要人员备案 | 姓名: 单福明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 熊康; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 葛磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 王艳玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-04-09 |
经营范围变更 | 工程项目管理、物业管理;房地产开发;建筑劳务分包;市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、通信工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、环保工程、水电暖工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、电子与智能化工程的设计与施工;建筑材料、机械设备、五金交电、劳保用品的销售;工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工程项目管理、物业管理;房地产开发;建筑劳务分包;市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、通信工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、环保工程、水电暖工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、电子与智能化工程的设计与施工;建筑材料、机械设备、五金交电、劳保用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-04-09 |
本页是 [陕西荣域帝徕建设工程有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关建筑装修施工公司