变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | - | - | 2020-09-16 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:313399 | 原邮政编码:313300 | 2020-09-16 |
住所变更 | 浙江省湖州市安吉县鄣吴镇鄣吴村*幢 | 浙江省递铺镇胜利东路天启铭楼 | 2020-09-16 |
出资日期备案 | 姓名: 叶国祥; 出资日期: 2031-12-31;
姓名: 汪卫东; 出资日期: 2031-12-31;
姓名: 王海云; 出资日期: 2031-12-31;
姓名: 金中平; 出资日期: 2031-12-31; | 姓名: 叶国祥; 出资日期: 2021-12-31;
姓名: 楼小平; 出资日期: 2008-03-20;
姓名: 汪东卫; 出资日期: 2021-12-31;
姓名: 王海云; 出资日期: 2008-03-20;
姓名: 金中平; 出资日期: 2021-12-31; | 2020-07-03 |
章程备案 | - | - | 2020-07-03 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2021-12-09 | 2020-07-03 |
出资比例备案 | 姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 汪卫东; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;
姓名: 王海云; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
姓名: 金中平; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; | 姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;
姓名: 汪东卫; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;
姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*%; | 2020-07-03 |
法定代表人变更 | 汪卫东 | 金中平 | 2020-07-03 |
投资人备案 | 姓名: 金中平; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;
姓名: 汪卫东; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 王海云; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; | 姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*%;
姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%; [退出]
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;
姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 汪东卫; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 2020-07-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶国祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 汪卫东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 汪卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王海云; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 邱慈孙; 证件号码: ***************; 职位: 监事;
姓名: 金中平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 金天柱; 证件号码: ***************; 职位: 监事; | 姓名: 楼小平; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 王亚平; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 王海云; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 邱慈孙; 证件号码: ***************; 职位: 监事;
姓名: 金中平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 金天柱; 证件号码: ***************; 职位: 监事; | 2020-07-03 |
经营范围变更 | 一般项目:园林绿化工程施工;机械设备租赁;城市绿化管理;物业管理;建筑材料销售;人工造林;森林经营和管护;建筑物清洁服务;农作物病虫害防治服务;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;消防设施工程施工;建筑劳务分包;林木种子生产经营;电力设施承装、承修、承试;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 工业与民用建筑、建筑装饰、市政公用工程施工、园林绿化工程、钢结构工程、建筑起重设备安装、机械设备租赁、建筑材料零售。(说明:经营范围中涉及许可证项目的凭证经营) | 2020-07-03 |
出资比例备案 | 姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 汪东卫; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*% | 姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*% | 2018-09-29 |
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | - | 2018-09-29 |
投资人备案 | 姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*%
姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 汪东卫; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*%
姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*% | 2018-09-29 |
出资方式备案 | 姓名: 叶国祥; 出资额: ***万; 出资形式: 实物
姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币
姓名: 楼小平; 出资额: ***万; 出资形式: 实物
姓名: 汪东卫; 出资额: ***万; 出资形式: 实物
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币
姓名: 王海云; 出资额: ***万; 出资形式: 实物
姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币
姓名: 金中平; 出资额: ***万; 出资形式: 实物 | 姓名: 楼小平; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币
姓名: 楼小平; 出资额: ***万; 出资形式: 实物
姓名: 王海云; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币
姓名: 王海云; 出资额: ***万; 出资形式: 实物
姓名: 金中平; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币
姓名: 金中平; 出资额: ***万; 出资形式: 实物 | 2018-09-29 |
注册资本变更 | **** | **** | 2016-07-06 |
投资人备案 | 姓名: 楼小平; 出资额: ***.**; 百分比: **.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***.**; 百分比: **.*%
姓名: 金中平; 出资额: ****.**; 百分比: **.*% | 姓名: 楼小平; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 金中平; 出资额: ****; 百分比: **.*% | 2016-07-06 |
注册资本变更 | 5180( + 107.2% ) | 2500 | 2016-07-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼小平; 出资额: 870.24; 百分比: 16.8%姓名: 王海云; 出资额: 870.24; 百分比: 16.8%姓名: 金中平; 出资额: 3439.52; 百分比: 66.4% | 姓名: 楼小平; 出资额: 420; 百分比: 16.8%姓名: 王海云; 出资额: 420; 百分比: 16.8%姓名: 金中平; 出资额: 1660; 百分比: 66.4% | 2016-07-06 |
注册资本(金)变更 | 5180 | 2500 | 2016-07-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金中平 | 金朝鑫 | 2016-01-05 |
| 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理
姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2016-01-05 |
| 统一社会信用代码:9********367453 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-05 |
组织机构变更 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理
姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2016-01-05 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********367453 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [新增]
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出]
姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-01-05 |
组织机构变更 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [新增]
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出]
姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-01-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [新增]
姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-12-05 |
组织机构变更 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [新增]
姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-12-05 |
| 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-12-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金朝鑫 | 金中平 | 2014-12-05 |
组织机构变更 | 姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 金朝鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 金天柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 金中平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 楼小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 邱慈孙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王亚平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-12-05 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001/12/10 至 2021/12/09 | 营业期限: 2001/12/10 至 2011/12/09
| 2011-12-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼小平; 出资额: 420; 百分比: 16.8%姓名: 王海云; 出资额: 420; 百分比: 16.8%姓名: 金中平; 出资额: 1660; 百分比: 66.4% | 姓名: 金天柱; 出资额: 210; 百分比: 8.4%
姓名: 楼小平; 出资额: 210; 百分比: 8.4%
姓名: 邱慈孙; 出资额: 210; 百分比: 8.4%
姓名: 王海云; 出资额: 210; 百分比: 8.4%
姓名: 王亚平; 出资额: 210; 百分比: 8.4%
姓名: 金中平; 出资额: 1450; 百分比: 58%
| 2011-12-09 |
营业期限变更 | 营业期限: 2001/12/10 至 2021/12/09 | 营业期限: 2001/12/10 至 2011/12/09 | 2011-12-09 |
投资人备案 | 姓名: 楼小平; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 金中平; 出资额: ****; 百分比: **.*% | 姓名: 金天柱; 出资额: ***; 百分比: *.*% [退出]
姓名: 楼小平; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 邱慈孙; 出资额: ***; 百分比: *.*% [退出]
姓名: 王海云; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 王亚平; 出资额: ***; 百分比: *.*% [退出]
姓名: 金中平; 出资额: ****; 百分比: **% | 2011-12-09 |
名称变更 | 浙江旭昱建设有限公司 | 安吉县新宇建筑装饰有限公司 | 2009-12-29 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********598 | 2008-03-27 |
注册资本(金)变更 | 2500 | 600 | 2008-03-27 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 工业与民用建筑、建筑装饰、市政公用工程施工、园林绿化工程、钢结构工程、建筑起重设备安装、机械设备租赁、建筑材料零售。(说明:经营范围中涉及许可证项目的凭证经营)行业代码: 6365 | 经营范围: 工业与民用建筑、建筑装饰、建筑材料零售。(说明:经营范围中涉及许可证项目的凭证经营)行业代码: 6365 | 2008-03-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金天柱; 出资额: 210; 百分比: 8.4%姓名: 楼小平; 出资额: 210; 百分比: 8.4%姓名: 邱慈孙; 出资额: 210; 百分比: 8.4%姓名: 王海云; 出资额: 210; 百分比: 8.4%姓名: 王亚平; 出资额: 210; 百分比: 8.4%姓名: 金中平; 出资额: 1450; 百分比: 58% | 姓名: 金天柱; 出资额: 50; 百分比: 8.33%
姓名: 楼小平; 出资额: 50; 百分比: 8.33%
姓名: 邱慈孙; 出资额: 50; 百分比: 8.33%
姓名: 王海云; 出资额: 50; 百分比: 8.33%
姓名: 王亚平; 出资额: 50; 百分比: 8.33%
姓名: 金中平; 出资额: 350; 百分比: 58.33%
| 2008-03-27 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********598 | 2008-03-27 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****98 | 2008-03-27 |
投资人备案 | 姓名: 金天柱; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 楼小平; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 邱慈孙; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 王海云; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 王亚平; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 金中平; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 金天柱; 出资额: **; 百分比: *.**%
姓名: 楼小平; 出资额: **; 百分比: *.**%
姓名: 邱慈孙; 出资额: **; 百分比: *.**%
姓名: 王海云; 出资额: **; 百分比: *.**%
姓名: 王亚平; 出资额: **; 百分比: *.**%
姓名: 金中平; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2008-03-27 |
注册资本变更 | 2500( + 316.66667% ) | 600 | 2008-03-27 |
住所变更 | 住所: 递铺镇胜利东路天启铭楼
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 递铺镇城西路开发区***号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2004-09-14 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 递铺镇胜利东路天启铭楼; 邮政编码: 313300; 电话: ****** | 住所: 递铺镇城西路开发区638号; 邮政编码: 313300; 电话: ****** | 2004-09-14 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 工业与民用建筑、建筑装饰、建筑材料零售。(说明:经营范围中涉及许可证项目的赁证经营)行业代码: 6240 | 经营范围: 工业与民用建筑、建筑装饰、建筑材料零售。行业代码: 6240 | 2004-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金天柱; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 8.33% | 企业名称: 安吉县赤坞建筑工程公司; 法定代表人: 金天柱; 出资额: 100; 百分比: 16.67%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邱慈孙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 8.33% | 企业名称: 安吉县建筑装饰工程总公司; 法定代表人: 陈奕; 出资额: 500; 百分比: 83.33%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王亚平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 8.33% | *** | 2003-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王海云; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 8.33% | *** | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 楼小平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 楼小平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 姓名: 邱慈孙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邱慈孙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 王海云; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金铁牛; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 金铁牛; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2003-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼小平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 8.33% | *** | 2003-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金中平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 350; 百分比: 58.33% | *** | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金天柱; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 金天柱; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 金中平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | *** | 2003-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 楼小平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *.**% [新增] | *** | 2003-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 王海云; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *.**% [新增] | *** | 2003-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 王亚平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *.**% [新增] | *** | 2003-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 邱慈孙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *.**% [新增] | 企业名称: 安吉县建筑装饰工程总公司; 法定代表人: 陈奕; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2003-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 金天柱; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: *.**% [新增] | 企业名称: 安吉县赤坞建筑工程公司; 法定代表人: 金天柱; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 王亚平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: ;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 王海云;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 王亚平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 邱慈孙;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 王海云;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 楼小平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事 | 姓名: 邱慈孙;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 楼小平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 金铁牛;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 金铁牛;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 金天柱;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 金天柱;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王海云; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王亚平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王亚平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2003-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 金天柱; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金铁牛; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈奕; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 楼小平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 金铁牛;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 金中平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 金天柱;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 金铁牛;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈奕;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 金天柱;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈奕;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 金中平 | 陈奕 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: ;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 王亚平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 王亚平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 王海云;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 王海云;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 邱慈孙;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 邱慈孙;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 楼小平;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邱慈孙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 楼小平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 楼小平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 金铁牛; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 金中平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王海云; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 邱慈孙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王亚平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 王海云; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王亚平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金天柱; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈奕; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2002-04-27 |