变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案变更 | 监事,胡春玲,1973-10-20;经理,刘文姝,;执行董事兼总经理,孙愿,1996-11-25; | 监事,胡春玲,1973-10-20;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 2016-12-07 |
投资人变更 | 胡春玲,出资750万,占50%,实缴出资750万;孙愿,出资750万,占50%,实缴出资0万; | 胡春玲,出资750万,占50%,实缴出资750万;孙建斌,出资750万,占50%,实缴出资750万; | 2016-12-07 |
高级管理人员备案 | 监事,胡春玲,*****;经理,刘文姝,;执行董事兼总经理,孙愿,*****; | 监事,胡春玲,*****;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 2016-12-07 |
投资人变更 | 监事,胡春玲,1973-10-20;经理,刘文姝,;执行董事兼总经理,孙愿,1996-11-25; | 监事,胡春玲,1973-10-20;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 2016-12-07 |
投资人变更 | 胡春玲,出资750万,占50%,实缴出资750万;
孙愿,出资750万,占50%,实缴出资0万; [新增] | 胡春玲,出资750万,占50%,实缴出资750万;
孙建斌,出资750万,占50%,实缴出资750万; [退出] | 2016-12-07 |
投资人变更 | 监事,胡春玲,1973-10-20;
经理,刘文姝,;
执行董事兼总经理,孙愿,1996-11-25; | 监事,胡春玲,1973-10-20;
经理,刘文姝,;
执行董事,孙宇,; | 2016-12-07 |
主要人员变更 | 监事,胡春玲,****
经理,****
执行董事兼总经理,孙愿,**** [新增] | 监事,胡春玲,****
经理,****
执行董事,**** | 2016-12-07 |
投资人变更 | 胡春玲 [新增]
****孙愿 [新增]
**** [新增] | 胡春玲 ****; [退出]
孙建斌 ****; [退出] | 2016-12-07 |
主要人员变更 | 监事,胡春玲,****
经理,刘文姝,****
执行董事兼总经理,孙愿,**** [新增] | 监事,胡春玲,****
经理,刘文姝,****
执行董事,孙宇,**** [退出] | 2016-12-07 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,胡春玲,****;经理,刘文姝,****;执行董事兼总经理,孙愿,****; | 监事,胡春玲,****;经理,刘文姝,****;执行董事,孙宇,****; | 2016-12-07 |
投资人(股权)变更 | 胡春玲 ****孙愿 **** | 胡春玲 ****;孙建斌 ****; | 2016-12-07 |
主要人员变更 | 监事,胡春玲,****
经理,****
执行董事兼总经理,孙愿,**** [新增] | 监事,胡春玲,****
经理,****
执行董事,**** | 2016-12-06 |
许可经营项目变更 | 91***F | 无 | 2016-03-22 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:孙愿 | 证件号码:*****姓名:孙宇 | 2016-03-22 |
负责人变更 | 证件号码:*****0,姓名:孙愿 | 证件号码:*****5,姓名:孙宇 | 2016-03-22 |
许可经营项目变更 | *****F | 无 | 2016-03-22 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:孙愿 | 证件号码:****,姓名:孙宇 | 2016-03-22 |
统一社会信用代码变更 | *****F | - | 2016-03-22 |
统一社会信用代码变更 | 91640221750812307F | | 2016-03-22 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:孙愿 | 证件号码:****,姓名:孙宇 | 2016-03-21 |
高级管理人员备案变更 | 监事,胡春玲,1973-10-20;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 监事,高勇,;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 2014-10-31 |
高级管理人员备案 | 监事,胡春玲,*****;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 监事,高勇,;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 2014-10-31 |
投资人变更 | 胡春玲,出资750万,占50%,实缴出资750万;孙建斌,出资750万,占50%,实缴出资750万; | 孙建斌,出资750万,占50%,实缴出资750万;高勇,出资750万,占50%,实缴出资750万; | 2014-10-31 |
投资人变更 | 监事,胡春玲,1973-10-20;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 监事,高勇,;经理,刘文姝,;执行董事,孙宇,; | 2014-10-31 |
投资人变更 | 胡春玲,出资750万,占50%,实缴出资750万; [新增]
孙建斌,出资750万,占50%,实缴出资750万; | 孙建斌,出资750万,占50%,实缴出资750万;
高勇,出资750万,占50%,实缴出资750万; [退出] | 2014-10-31 |
投资人变更 | 监事,胡春玲,1973-10-20;
经理,刘文姝,;
执行董事,孙宇,; | 监事,高勇,;
经理,刘文姝,;
执行董事,孙宇,; | 2014-10-31 |
主要人员变更 | 监事,胡春玲,**** [新增]
经理,****
执行董事,**** | 监事,****
经理,****
执行董事,**** | 2014-10-31 |
主要人员变更 | 监事,胡春玲,**** [新增]
经理,刘文姝,****
执行董事,孙宇,**** | 监事,高勇,**** [退出]
经理,刘文姝,****
执行董事,孙宇,**** | 2014-10-31 |
投资人变更 | 胡春玲 [新增]
****孙建斌 [新增]
**** [新增] | 孙建斌 ****; [退出]
高勇 ****; [退出] | 2014-10-31 |
投资人(股权)变更 | 胡春玲 ****孙建斌 **** | 孙建斌 ****;高勇 ****; | 2014-10-31 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,胡春玲,****;经理,刘文姝,****;执行董事,孙宇,****; | 监事,高勇,****;经理,刘文姝,****;执行董事,孙宇,****; | 2014-10-31 |
主要人员变更 | 监事,胡春玲,**** [新增]
经理,****
执行董事,**** | 监事,****
经理,****
执行董事,**** | 2014-10-30 |
期限变更 | 经营期限起2003-08-20;经营期限止2023-10-20 | 经营期限起2003-08-20;经营期限止2013-10-21 | 2013-10-23 |
期限变更 | 经营期限(自)2003-08-20,经营期限(至)2013-10-21 | 经营期限(自)2003-08-20,经营期限(至)2013-08-19 | 2013-08-21 |
投资人变更 | 孙建斌,750(万元)50%; [新增]
高勇,750(万元)50%; [新增] | 刘成福,180(万元)12%; [退出]
刘成福,1320(万元)88%; [退出] | 2012-06-20 |
其他事项备案 | 孙宇,高勇, | 刘成福, | 2012-06-20 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:孙宇家庭住址:***** | 证件号码:*****姓名:刘成福家庭住址:***** | 2012-06-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-06-20 |
名称变更 | 宁夏大京典碳素制品有限公司 | 平罗县万达碳素制品有限公司 | 2008-10-24 |
市场主体类型变更 | 177 | 173 | 2006-04-28 |
注册资本变更 | 1500( + 650% ) | 200 | 2006-04-28 |
经营范围变更 | 主营:碳素制品、增炭剂生产、销售,煤炭加工、洗选、销售,五金、建材、化工产品(不含剧毒)、农副产品(不含粮食)销售,园林绿化、荒山造林*** 其他: 行业代码:3191 | 主营:碳素制品、增炭剂生产、销售,煤炭加工、洗选、销售,五金、建材、化工产品(不含剧毒)、农副产品销售 其他: 行业代码:3191 | 2006-01-05 |
负责人变更 | 刘成福 ***** | 王雪莲 ***** | 2004-03-17 |