变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 张攀杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 戴福华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 晏德全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朵晋萱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 梁慧栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 贾秀玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈东捷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 戴福华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 晏德全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朵晋萱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 梁慧栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 贾秀玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈东捷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈建宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] | 2021-07-23 |
法定代表人变更 | 张攀杰 | 陈建宏 | 2021-07-23 |
法定代表人变更 | 陈建宏 | 妥文立 | 2021-05-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴福华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 晏德全; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 朵晋萱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 梁慧栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 贾秀玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈东捷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈建宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增] | 姓名: 刘承辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 卢秋云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 妥文立; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 才仁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 星发洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 林明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 莫方霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 贾勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 陈东捷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 马振英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2021-05-07 |
法定代表人变更 | 妥文立 | 张胜源 | 2018-11-19 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-11-19 |
高级管理人员备案 | 才仁
莫方霞
贾勇
林明
星发洪 [新增]
马振英
妥文立 [新增]
卢秋云
刘承辉
陈东捷 | 才仁
莫方霞
贾勇
林明
马克之 [退出]
马振英
张胜源 [退出]
卢秋云
刘承辉
陈东捷 | 2018-11-19 |
负责人变更 | 妥文立 | 张胜源 | 2018-11-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-11-19 |
其他事项备案变更 | 无 | 无 | 2018-11-19 |
法定代表人变更 | 张胜源 | 张启庆 | 2017-07-26 |
负责人变更 | 张胜源 | 张启庆 | 2017-07-26 |
高级管理人员备案 | 才仁 [新增]
莫方霞 [新增]
贾勇
林明
马克之
马振英
张胜源 [新增]
卢秋云
刘承辉
陈东捷 | 贾勇
林明
马克之
马振英
张建华 [退出]
卢秋云
刘承辉
张启庆 [退出]
陈东捷
杨存礼 [退出] | 2017-07-26 |
高级管理人员备案 | 贾勇 [新增]
林明
马克之
马振英
张建华
卢秋云
刘承辉
张启庆
陈东捷
杨存礼 [新增] | 林明
马克之
马振英
张建华
陈有军 [退出]
卢秋云
刘承辉
韩俊 [退出]
张启庆
陈东捷 | 2017-01-17 |
投资者名称变更 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司;海东市政府国有资产监督管理委员会 | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会 | 2016-08-04 |
投资人备案 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司:*.**%; [新增]
海东市政府国有资产监督管理委员会:**.**%; [新增] | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会:***%; [退出] | 2016-08-04 |
注册资本变更 | *****.****** | ***** | 2016-08-04 |
企业类型变更 | 1140 | 1110 | 2016-08-04 |
投资人变更 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司:*%; [新增]
海东市政府国有资产监督管理委员会:*%; [新增] | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会:*%; [退出] | 2016-08-04 |
投资人变更 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司; [新增]
海东市政府国有资产监督管理委员会 [新增] | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会 [退出] | 2016-08-04 |
实收资本变更 | 51000( + 48163% ) | 49000 | 2016-08-04 |
注册资本变更 | 51000( + 48163% ) | 49000 | 2016-08-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-08-04 |
其他事项备案变更 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司:*%;海东市政府国有资产监督管理委员会:*%; | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会:*%; | 2016-08-04 |
其他事项备案变更 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司:3.92%;海东市政府国有资产监督管理委员会:967%; | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会:100%; | 2016-08-04 |
其他事项备案变更 | 51000 | 49000 | 2016-08-04 |
其他事项备案变更 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司;海东市政府国有资产监督管理委员会 | 海东地区行政公署国有资产监督管理委员会 | 2016-08-04 |
其他事项备案变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-08-04 |
高级管理人员备案 | 林明 [新增]
马克之
马振英
张建华
陈有军
卢秋云
刘承辉
韩俊
张启庆
陈东捷 | 马克之
马振英
张建华
陈有军
卢秋云
刘承辉
李生明 [退出]
韩俊
张启庆
陈东捷 | 2016-05-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2015-05-11 |
法定代表人变更 | 张启庆 | 安永辉 | 2015-05-11 |
负责人变更 | 张启庆 | 安永辉 | 2015-05-11 |
高级管理人员备案 | 张启庆 [新增]
韩俊
李生明
辛佩贤
刘承辉
卢秋云
陈有军
张建华
马振英
马克之 | 韩俊
李生明
辛佩贤
刘承辉
卢秋云
陈有军
张建华
马振英
马克之
安永辉 [退出] | 2015-05-11 |
其他事项备案变更 | 张启庆;韩俊;李生明;辛佩贤;刘承辉;卢秋云;陈有军;张建华;马振英;马克之; | 韩俊;李生明;辛佩贤;刘承辉;卢秋云;陈有军;张建华;马振英;马克之;安永辉; | 2015-05-11 |
其他事项备案变更 | 张启庆 | 安永辉 | 2015-05-11 |
高级管理人员备案 | 安永辉
马克之
马振英
张建华
陈有军
卢秋云
刘承辉
辛佩贤
李生明
韩俊 [新增] | 安永辉
马克之
马振英
张建华
陈有军
卢秋云
刘承辉
辛佩贤
李生明
毛学鸿 [退出] | 2015-03-17 |