变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 夏文伟
屠迺娴
林洵 [新增] | 朱祯懿 [退出]
赵升平 [退出]
屠迺娴
夏文伟
陈吉 [退出] | 2022-07-03 |
章程备案 | 2022-06-30章程备案 | 无 | 2022-07-03 |
监事备案 | 薛春荣 [新增] | 沈鹏 [退出] | 2021-01-21 |
董事备案 | 赵升平
屠迺娴
朱祯懿 [新增]
夏文伟 [新增]
陈吉 | 陈吉
赵升平
屠迺娴 | 2021-01-21 |
法定代表人变更 | 夏文伟 | 陈吉 | 2021-01-21 |
董事备案 | 赵升平
屠迺娴
朱祯懿 [新增]
夏文伟 [新增] | 陈吉 [退出]
赵升平
屠迺娴 | 2021-01-21 |
章程修正案备案 | 2021-01-13章程修正案 | 无 | 2021-01-21 |
监事备案 | 薛春荣 [新增]
沈鹏 | 沈鹏 | 2021-01-21 |
经理备案 | 陈吉 [新增] | - | 2020-09-09 |
董事备案 | 赵升平
屠迺娴
陈吉 [新增] | 屠迺娴
赵升平
夏文伟 [退出] | 2020-09-09 |
法定代表人变更 | 陈吉 | 夏文伟 | 2020-09-09 |
监事备案 | 沈鹏 [新增] | 刘美达 [退出] | 2020-04-09 |
董事备案 | 夏文伟
屠迺娴 [新增]
赵升平 [新增] | 王凌云 [退出]
冯健 [退出]
夏文伟 | 2020-04-09 |
经营期限变 | 2006-01-25~2046-01-24 | 2006-01-25~2026-01-24 | 2017-10-19 |
章程备案 | 2017-08-11章程备案 | 2015-01-11章程备案 | 2017-10-19 |
住所变更 | 上海市嘉定区白银路288弄79号601室 | 嘉定区城北路255弄158号 | 2017-10-19 |
董事备案 | 王凌云 [新增]
冯健
夏文伟 | 冯健
夏文伟
岳建丽 [退出] | 2016-11-14 |
董事备案 | 王凌云;冯健;夏文伟 | 冯健;夏文伟;岳建丽 | 2016-11-14 |
监事备案 | 刘美达 | 刘美达 | 2015-10-30 |
法定代表人变更 | 夏文伟 | 赵国昂 | 2015-10-30 |
监事备案 | 刘美达 [新增]
李彬 [新增]
岳建丽 [新增]
赵国昂 | 王伟 [退出]
雷仲文 [退出]
汪强 [退出]
赵国昂
冯健 [退出] | 2015-01-22 |
章程修正案备案 | 2015-01-11章程修正案 | 无 | 2015-01-22 |
董事备案 | 刘美达 [新增]
李彬 [新增]
岳建丽 [新增]
赵国昂 | 王伟 [退出]
雷仲文 [退出]
汪强 [退出]
赵国昂
冯健 [退出] | 2015-01-22 |
董事备案 | 刘美达;李彬;岳建丽;赵国昂 | 王伟;雷仲文;汪强;赵国昂;冯健 | 2015-01-22 |
监事备案 | 刘美达;李彬;岳建丽;赵国昂 | 王伟;雷仲文;汪强;赵国昂;冯健 | 2015-01-22 |
投资人变更 | 保利置业集团(上海)投资有限公司 出资 15000万人民币; [新增] | 保利置业集团有限公司 出资 15000万人民币; [退出] | 2013-03-27 |
出资比例变更 | 保利置业集团(上海)投资有限公司 出资 15000万人民币 比例 100%; | 保利置业集团有限公司 出资 15000万人民币 比例 100%; | 2013-03-27 |
经营范围变更 | 房地产开发、经营,室内装潢,企业管理,投资管理,五金、建材、装潢材料、机电设备的销售,从事货物、技术的进出口业务。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 房地产开发、经营,室内装潢,企业管理,投资管理,五金、建材、装潢材料、机电设备的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 2011-09-27 |
董事备案 | 王伟
冯健
汪强 [新增]
赵国昂
雷仲文 | 王伟
冯健
陈志毅 [退出]
雷仲文
赵国昂 | 2011-09-20 |
监事备案 | 王伟
冯健
汪强 [新增]
赵国昂
雷仲文 | 王伟
冯健
陈志毅 [退出]
雷仲文
赵国昂 | 2011-09-20 |
投资人变更 | 保利置业集团有限公司 出资 15000万人民币; | 保利置业集团有限公司 出资 15000万人民币; | 2011-02-17 |
法定代表人变更 | 赵国昂 | 雪明 | 2010-05-12 |
监事备案 | 冯健 [新增]
王伟 [新增]
赵国昂 [新增]
雷仲文
陈志毅 | 雪明 [退出]
雪明 [退出]
雷仲文
张甫光 [退出]
卫飚 [退出]
陈志毅 | 2010-05-12 |
出资比例变更 | 保利置业集团有限公司 出资 15000万人民币 比例 100%; | 保利置业集团有限公司 出资 3000万人民币 比例 100%; | 2009-11-30 |
投资人变更 | 保利置业集团有限公司 出资 15000( + 400% )万人民币; | 保利置业集团有限公司 出资 3000万人民币; | 2009-11-30 |
出资方式变更 | 保利置业集团有限公司 货币15000万人民币; | 保利置业集团有限公司 货币3000万人民币; | 2009-11-30 |
实收资本变更 | 15000万人民币( + 400% ) | 3000万人民币 | 2009-11-30 |
出资日期变更 | 保利置业集团有限公司 2009-11-19货币12000万人民币;
保利置业集团有限公司 货币3000万人民币; | 保利置业集团有限公司 货币3000万人民币; | 2009-11-30 |
注册资本变更 | 15000万人民币( + 400% ) | 3000万人民币 | 2009-11-30 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007-03-15 |
董事备案 | 雪明
雷仲文
陈志毅 [新增]
卫飚 [新增]
张甫光
雪明 | 雷仲文
张向保 [退出]
李俭 [退出]
黄健中 [退出]
张甫光
雪明 | 2007-03-15 |
经理备案 | 雪明
雷仲文
陈志毅 [新增]
卫飚 [新增]
张甫光
雪明 | 雷仲文
张向保 [退出]
李俭 [退出]
黄健中 [退出]
张甫光
雪明 | 2007-03-15 |
投资人变更 | 保利置业集团有限公司 出资 3000( + 11.11111% )万人民币; | 保利置业集团有限公司 出资 2700万人民币;
上海嘉定新城发展有限公司 出资 300万人民币; [退出] | 2007-03-15 |
监事备案 | 雪明
雷仲文
陈志毅 [新增]
卫飚 [新增]
张甫光
雪明 | 雷仲文
张向保 [退出]
李俭 [退出]
黄健中 [退出]
张甫光
雪明 | 2007-03-15 |
监事备案 | 雷仲文
张向保
李俭
黄健中 [新增]
张甫光
雪明 | 雷仲文
张向保
张茸茸 [退出]
李俭
黄建中 [退出]
张海江 [退出]
张甫光
雪明 | 2007-02-08 |
董事备案 | 雷仲文
张向保
李俭
黄健中 [新增]
张甫光
雪明 | 雷仲文
张向保
张茸茸 [退出]
李俭
黄建中 [退出]
张海江 [退出]
张甫光
雪明 | 2007-02-08 |
投资人变更 | 保利置业集团有限公司 出资 2700( + 50% )万人民币;
上海嘉定新城发展有限公司 出资 300万人民币; | 保利置业集团有限公司 出资 1800万人民币;
上海嘉定新城发展有限公司 出资 300万人民币;
深圳市三基实业有限公司 出资 900万人民币; [退出] | 2007-02-08 |
法定代表人变更 | 雪明 | 雪明 | 2007-02-08 |
经理备案 | 雷仲文
张向保
李俭
黄健中 [新增]
张甫光
雪明 | 雷仲文
张向保
张茸茸 [退出]
李俭
黄建中 [退出]
张海江 [退出]
张甫光
雪明 | 2007-02-08 |
经营期限变 | 2006-01-25~2026-01-24 | 2006-01-25~2011-01-24 | 2006-12-27 |
投资人变更 | 保利置业集团有限公司 出资 1800万人民币;
上海嘉定新城发展有限公司 出资 300万人民币;
深圳市三基实业有限公司 出资 900万人民币; | 保利置业集团有限公司 出资 1800万人民币;
上海嘉定新城发展有限公司 出资 300万人民币;
深圳市三基实业有限公司 出资 900万人民币; | 2006-12-27 |
其他变更 | ~ | ~ | 2006-12-27 |