变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 余秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 余秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 余贤华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名:汪丽珍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 余秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 余秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 郑蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名:汪丽珍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 余秀丽; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 郑蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 2022-08-01 |
章程备案 | 具体内容详见2022年7月29日修订后的公司章程 | - | 2022-08-01 |
出资比例备案 | 姓名: 余秀丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 郑蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2022-08-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 余秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 余秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 郑蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 范向军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陈惠军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 陈惠军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2019-10-22 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-10-22 |
法定代表人变更 | 余秀丽 | 陈惠军 | 2019-10-22 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-07-15 |
出资比例备案 | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 郑蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 钱莹; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2019-07-15 |
投资人备案 | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 郑蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 钱莹; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] | 2019-07-15 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-07-15 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-10-22 |
出资比例备案 | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **%
姓名: 钱莹; 出资额: ****万; 百分比: **% | 姓名: 范向军; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 陈惠军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 2018-10-22 |
投资人备案 | 姓名: 余贤华; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
姓名: 钱莹; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 范向军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出]
姓名: 陈惠军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出] | 2018-10-22 |
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | - | 2018-10-22 |
住所变更 | 浙江省衢州市柯城区府山街道蝴蝶路**号***室 | 浙江省衢州市碧桂园小区凤凰汇**幢**号***室 | 2018-10-17 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2018-10-17 |
经营范围变更 | 房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;土石方工程;钢结构工程专业承包;地基与基础工程专业承包;园林绿化工程;公路养护工程;公路工程;水利水电工程;环保工程;桥梁工程;隧道工程;城市及道路照明工程;体育场地设施工程;地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理;交通设施工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包、园林绿化工程。 | 2018-10-17 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-06-08 |
出资比例备案 | 姓名: 范向军; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 陈惠军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 姓名: 张雪梅; 出资额: ***万; 百分比: **.***%
姓名: 范向军; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 郑帮波; 出资额: ***万; 百分比: **.***%
姓名: 陈惠军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 2018-06-08 |
住所变更 | 浙江省衢州市碧桂园小区凤凰汇**幢**号***室 | 衢州市建新路**号***室 | 2018-06-08 |
投资人备案 | 姓名: 陈惠军; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 范向军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 姓名: 张雪梅; 出资额: ***万; 百分比: **.***% [退出]
姓名: 郑帮波; 出资额: ***万; 百分比: **.***% [退出]
姓名: 范向军; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 陈惠军; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 2018-06-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********62341W | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-12-03 |
| 统一社会信用代码:9********62341W | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-12-03 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 衢州市建新路49号303室; 邮政编码: 324000; 电话: ********;住所所在行政区划:府山街道 | 住所: 衢州市新桥街116号2-415、416号; 邮政编码: 324000; 电话: ********;住所所在行政区划:府山街道 | 2014-12-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈惠军 | 张雪梅 | 2014-12-22 |
| 姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 范向军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑帮波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-12-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 范向军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑帮波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-12-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 范向军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 郑帮波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-12-22 |
住所变更 | 住所: 衢州市建新路**号***室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:府山街道 | 住所: 衢州市新桥街***号*-***、***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:府山街道 | 2014-12-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈惠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 范向军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 郑帮波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-12-22 |
章程修正案备案 | 详见档案 | 详见档案 | 2014-06-30 |
| 详见档案 | 详见档案 | 2014-06-30 |
注册资本(金)变更 | 2680 | 600 | 2014-04-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张雪梅; 出资额: 300; 百分比: 1.1194%姓名: 郑帮波; 出资额: 300; 百分比: 1.1194%姓名: 范向军; 出资额: 1000; 百分比: 3.7313%姓名: 陈惠军; 出资额: 1080; 百分比: 4299% | 姓名: 张雪梅; 出资额: 300; 百分比: 50%
姓名: 郑帮波; 出资额: 300; 百分比: 50%
| 2014-04-30 |
经营范围(业务范围)变更 | 房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包、园林绿化工程。 | 房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包(以上均凭资质证书经营) | 2014-04-30 |
注册资本变更 | **** | *** | 2014-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 张雪梅; 出资额: ***; 百分比: *.****%
姓名: 郑帮波; 出资额: ***; 百分比: *.****%
姓名: 范向军; 出资额: ****; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 陈惠军; 出资额: ****; 百分比: *.****% [新增] | 姓名: 张雪梅; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 郑帮波; 出资额: ***; 百分比: **% | 2014-04-30 |
注册资本变更 | 2680( + 346.66667% ) | 600 | 2014-04-30 |
住所变更 | 住所: 衢州市新桥街***号*-***、***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:府山街道 | 住所: 衢州市柯城区新桥街***幢***、***、***室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:府山街道 | 2010-06-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 衢州市新桥街116号2-415、416号; 邮政编码: 324000; 电话: ********;住所所在行政区划:府山街道 | 住所: 衢州市柯城区新桥街113幢407、408、409室; 邮政编码: 324000; 电话: ********;住所所在行政区划:府山街道 | 2010-06-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张雪梅; 出资额: 300; 百分比: 50%姓名: 郑帮波; 出资额: 300; 百分比: 50% | 姓名: 傅斌芳; 出资额: 300; 百分比: 50%
姓名: 张雪梅; 出资额: 300; 百分比: 50%
| 2009-03-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑帮波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 傅斌芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2009-03-26 |
投资人备案 | 姓名: 张雪梅; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 郑帮波; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 傅斌芳; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 张雪梅; 出资额: ***; 百分比: **% | 2009-03-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑帮波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 傅斌芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2009-03-26 |