变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 李树才、张惠、陆红霞、林晓波;
清算组负责人: 林晓波;
地址: 宁波市鄞州区古林镇鹅颈村;
联系方式: | - | 2019-12-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********14323C | 注册号:********83541
组织机构代码证:******** | 2016-01-07 |
| 统一社会信用代码:9********14323C | 注册号:********83541
组织机构代码证:******** | 2016-01-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张惠 | 李树才 | 2012-10-31 |
组织机构变更 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-10-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-10-31 |
组织机构变更 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-10-31 |
住所变更 | 住所: 宁波市鄞州区古林镇鹅颈村
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:古林镇 | 住所: 宁波市鄞州区钱湖北路号室
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:中河街道 | 2012-05-04 |
行业代码变更 | 行业代码:2110 | 行业代码:6334 | 2012-05-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 宁波市鄞州区古林镇鹅颈村; 邮政编码: 315177; 电话: ********;住所所在行政区划:古林镇 | 住所: 宁波市鄞州区钱湖北路77号709室; 邮政编码: 315192; 电话: ********;住所所在行政区划:中河街道 | 2012-05-04 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 家具、窗帘、针纺织品、皮革制品的制造、加工;家居用品、墙纸、窗帘、皮革制品、纺织面料的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 一般经营项目: 家居用品、墙纸、窗帘、皮革制品、纺织面料的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 2012-05-04 |
行业代码变更 | 行业代码:2110 | 行业代码:6334 | 2012-05-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李树才 | 贾思聪 | 2012-03-21 |
组织机构变更 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 刁杉杉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 贾思聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2012-03-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陆红霞; 出资额: 1.5; 百分比: 5%
姓名: 张惠; 出资额: 7.125; 百分比: 23.75%
姓名: 李树才; 出资额: 21.375; 百分比: 71.25%
| 姓名: 刁杉杉; 出资额: 14.5; 百分比: 48.3333%
姓名: 贾思聪; 出资额: 15.5; 百分比: 51.6667%
| 2012-03-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 刁杉杉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 贾思聪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2012-03-21 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 陆红霞; 出资额: .; 百分比: % [新增]
姓名: 张惠; 出资额: .; 百分比: .% [新增]
姓名: 李树才; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 刁杉杉; 出资额: .; 百分比: .% [退出]
姓名: 贾思聪; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2012-03-21 |
组织机构变更 | 姓名: 李树才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张惠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 刁杉杉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 贾思聪; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2012-03-21 |