上饶市百臣文化传媒有限公司,办公室地址位于上乘富饶、豫章第一门户之称的上饶,江西省上饶市信州区凤凰大道99号2幢233,我公司主要提供广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务;企业管理咨询服务;市内零担配送服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
上饶市百臣文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李娟娟 | 100% | 人民币200万元 |
上饶市百臣文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 投资人:李娟娟 ; [新增] | 投资人:蒋菊花 ; [退出] 投资人:乔聪聪 ; [退出] | 2021-09-07 |
投资人变更 | 投资人:李娟娟,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2040-02-03; [新增] | 投资人:蒋菊花,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [退出] 投资人:乔聪聪,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2040-02-03; [退出] | 2021-09-07 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2021-09-07 |
其他变更 | 姓名:李娟娟,职务:经理;姓名:李娟娟,职务:执行董事;姓名:李金灿,职务:监事; | 姓名:乔聪聪,职务:监事;姓名:李娟娟,职务:经理;姓名:李娟娟,职务:执行董事; | 2021-09-07 |
其他变更 | 姓名:乔聪聪,职务:监事; 姓名:李娟娟,职务:经理; 姓名:李娟娟,职务:执行董事; | 姓名:乔聪聪,职务:监事; 姓名:蒋菊花,职务:执行董事; 姓名:蒋菊花,职务:经理; | 2019-01-22 |
法定代表人变更 | 李娟娟 | 蒋菊花 | 2019-01-22 |
投资人变更 | 投资人:蒋菊花,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [新增] 投资人:乔聪聪,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2040-02-03; [新增] | 投资人:徐绍萍,出资额:2.25万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [退出] 投资人:潘小博,出资额: 0.7500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2015-05-26; [退出] | 2017-12-20 |
投资人变更 | 投资人:蒋菊花 ; [新增] 投资人:乔聪聪 ; [新增] | 投资人:徐绍萍 ; [退出] 投资人:潘小博 ; [退出] | 2017-12-20 |
其他变更 | 姓名:蒋菊花,职务:经理; 姓名:乔聪聪,职务:监事; 姓名:蒋菊花,职务:执行董事; | 姓名:潘小博,职务:监事; 姓名:徐绍萍,职务:执行董事; 姓名:徐绍萍,职务:经理; | 2017-12-20 |
法定代表人变更 | 蒋菊花 | 徐绍萍 | 2017-12-20 |
注册资本变更 | 200万元( + 6566.66667% ) | 3万元 | 2017-12-20 |
经营范围变更 | 广告设计、制作、代理、发布;会议、会展服务;礼仪庆典活动策划、组织推广及技术咨询服务;市场营销策划、企业形象策划及组织推广;多媒体开发、舞台搭建、背景制作。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营) | 广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务;企业管理咨询服务;市内零担配送服务(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。 | 2017-12-20 |
投资人变更 | 投资人:徐绍萍,出资额:2.25万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [新增] 投资人:潘小博,出资额: 0.7500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2015-05-26; | 投资人:潘小博,出资额: 0.7500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2015-05-26; 投资人:刘小权,出资额:2.25万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2014-05-20; [退出] | 2016-09-21 |
投资人变更 | 投资人:徐绍萍 ; [新增] 投资人:潘小博 ; | 投资人:潘小博 ; 投资人:刘小权 ; [退出] | 2016-09-21 |
其他变更 | 姓名:潘小博,职务:监事; 姓名:徐绍萍,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:潘小博,职务:监事; 姓名:刘小权,职务:执行董事兼总经理; | 2016-09-21 |
法定代表人变更 | 徐绍萍 | 刘小权 | 2016-09-21 |
其他变更 | 姓名:潘小博,职务:监事;姓名:徐绍萍,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:潘小博,职务:监事;姓名:刘小权,职务:执行董事兼总经理; | 2016-09-21 |
投资人(股权)变更 | 投资人:徐绍萍 ;投资人:潘小博 ; | 投资人:潘小博 ;投资人:刘小权 ; | 2016-09-21 |
其他变更 | 91361102074274143H | 注册号:361102210027156 | 2016-01-15 |
91361102074274143H | 注册号:361102210027156 | 2016-01-15 | |
其他变更 | *****H | 注册号:***** | 2016-01-15 |
经营范围变更 | 广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务;企业管理咨询服务;市内零担配送服务(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。 | 广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务;企业管理咨询服务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)* | 2016-01-15 |
投资人变更 | 潘小博,出资0.75万人民币,占25%,实缴出资0.75万; [新增] 刘小权,出资2.25万,占75%,实缴出资0万; | 应元东,出资0.75万人民币,占25%,实缴出资0万; [退出] 刘小权,出资2.25万人民币,占75%,实缴出资0万; | 2015-05-28 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,刘小权,***;监事,潘小博,***; | 执行董事兼总经理,刘小权,***;监事,应元东,***; | 2015-05-28 |
投资人变更 | 投资人:潘小博 ; [新增] 投资人:刘小权 ; | 投资人:应元东 ; [退出] 投资人:刘小权 ; | 2015-05-28 |
投资人(股权)变更 | 投资人:潘小博 ;投资人:刘小权 ; | 投资人:应元东 ;投资人:刘小权 ; | 2015-05-28 |
投资人(股权)变更 | 投资人:应元东 ;投资人:刘小权 ; | 投资人:何春辉 ;投资人:刘小权 ; | 2014-06-06 |
其他变更 | 18079379158 | 13307931707 | 2014-06-06 |
投资人变更 | 应元东,出资0.75万人民币,占25%,实缴出资0万; [新增] 刘小权,出资2.25( - 16.66667% )万人民币,占75%,实缴出资0万; | 何春辉,出资0.3万人民币,占10%,实缴出资0.3万; [退出] 刘小权,出资2.7万人民币,占90%,实缴出资2.7万; | 2014-06-06 |
其他变更 | ***** | ***** | 2014-06-06 |
投资人变更 | 投资人:应元东 ; [新增] 投资人:刘小权 ; | 投资人:何春辉 ; [退出] 投资人:刘小权 ; | 2014-06-06 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,刘小权,***;监事,应元东,***; | 监事,何春辉,***;执行董事兼总经理,刘小权,***; | 2014-06-06 |
经营范围变更 | 一般经营项目:广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务;企业管理咨询服务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)*; | 一般经营项目:广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)*; | 2014-01-14 |
投资人变更 | 何春辉,出资0.3万人民币,占10%,实缴出资0.3万; 刘小权,出资2.7万人民币,占90%,实缴出资2.7万; [新增] | 何春辉,出资0.3万人民币,占10%,实缴出资0.3万; 魏尹书,出资2.7万人民币,占90%,实缴出资2.7万; [退出] | 2013-12-12 |
经营范围变更 | 一般经营项目:广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务;医疗、医药咨询服务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)*; | 一般经营项目:广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)*; | 2013-12-12 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:刘小权 | 证件号码:******,姓名:魏尹书 | 2013-12-12 |
其他变更 | 监事,何春辉,***;执行董事兼总经理,刘小权,***; | 监事,何春辉,***;执行董事兼总经理,魏尹书,***; | 2013-12-12 |
经营范围变更 | 一般经营项目:广告设计、制作、代理、发布;市场分析调查服务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)*; | 一般经营项目:广告设计、制作、代理、发布(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。*; | 2013-07-29 |
名称变更 | 上饶市百臣文化传媒有限公司 | 上饶市百臣广告有限公司 | 2013-07-29 |
上饶市百臣文化传媒有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
徐绍萍 | 执行董事兼总经理 |
潘小博 | 监事 |
本页是 [上饶市百臣文化传媒有限公司] 在顺企网上饶黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。