变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
具体经营项目申报 | 化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);食品添加剂批发;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);非许可类医疗器械经营;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;策划创意服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务;会议及展览服务;软件服务;医疗专业领域大型峰会的承办;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务;预包装食品批发;西药批发;中药材批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品批发;中成药生产;中成药、中药饮片批发;中药材批发(收购);细胞制剂及相关产品的销售;互联网药品交易服务 | 预包装食品批发;西药批发;中药材批发;保健食品制造;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品批发;中成药生产;中成药、中药饮片批发;中药材批发(收购);细胞制剂及相关产品的销售;互联网药品交易服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);食品添加剂批发;中药材批发(除国家禁止经营外的中药材;仅限清平中药材专业市场);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);非许可类医疗器械经营; | 2018-12-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-17 |
营业期限变更 | 2005-01-31 至 长期 | 2005-01-31 至 2019-03-30 | 2018-12-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-07-31 |
具体经营项目申报 | 预包装食品批发;西药批发;中药材批发;保健食品制造;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品批发;中成药生产;中成药、中药饮片批发;中药材批发(收购);细胞制剂及相关产品的销售;互联网药品交易服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);食品添加剂批发;中药材批发(除国家禁止经营外的中药材;仅限清平中药材专业市场);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);非许可类医疗器械经营; | 西药批发;中药材批发;预包装食品批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;保健食品制造;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务; | 2017-07-31 |
营业期限变更 | 2005-01-31 至 2019-03-30 | 2005-01-31 至 2018-10-20 | 2016-04-07 |
具体经营项目申报 | 西药批发;中药材批发;预包装食品批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;保健食品制造;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务; | 预包装食品批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;西药批发;中成药、中药饮片批发;中药材批发;保健食品制造; | 2016-04-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-04-07 |
住所(经营场所)变更 | 广州市番禺区沙头街汀根村大板工业区一街22号9号厂房401房 | 广州市番禺区沙头街汀根村大板工业区一街22号9号厂房一二三五楼及401房 | 2016-04-07 |
具体经营项目申报 | 预包装食品批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;西药批发;中成药、中药饮片批发;中药材批发;保健食品制造; | 西药批发; | 2016-01-27 |
组织机构备案 | 聂有根,监事,选举, [新增]
袁宝柱,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 戴源发,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李添娣,监事,选举, [退出] | 2016-01-27 |
住所(经营场所)变更 | 广州市番禺区沙头街汀根村大板工业区一街22号9号厂房一二三五楼及401房 | 梅州市五华县水寨镇水潭路38号 | 2016-01-27 |
名称变更 | 广东广荣医药有限公司 | 广东康奇力医药科技有限公司 | 2016-01-27 |
财务负责人 | 袁宝柱 | 财务负责人(变更前) | 2016-01-27 |
监事备案 | 聂有根,监事,选举, [新增]
袁宝柱,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 戴源发,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李添娣,监事,选举, [退出] | 2016-01-27 |
营业期限变更 | 2005-01-31 至 2018-10-20 | 2005-01-31 至 | 2016-01-27 |
经理备案 | 聂有根,监事,选举, [新增]
袁宝柱,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 戴源发,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李添娣,监事,选举, [退出] | 2016-01-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-01-27 |
资金数额变更 | 2400 (单位:万元)( + 140% ) | 1000 (单位:万元) | 2016-01-27 |
法定代表人变更 | 袁宝柱 | 戴源发 | 2016-01-26 |