变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 李鹏:60%;
田娟:40%; [新增] | 李鹏:60%;
吴江红:40%; [退出] | 2022-10-26 |
高级管理人员备案 | 李鹏(执行董事兼总经理)、
田娟(监事) [新增] | 吴江红(监事)、 [退出]
李鹏(执行董事兼总经理) | 2022-10-26 |
章程备案 | - | - | 2022-10-26 |
经营范围变更 | 一般项目:砖瓦制造;建筑砌块制造;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;建筑用金属配件制造;塑料制品制造;模具制造;非金属矿及制品销售;金属制品销售;砖瓦销售;水泥制品销售;模具销售;塑料制品销售;交通及公共管理用标牌销售;办公用品销售;办公设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电线、电缆经营;花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);交通及公共管理用金属标牌制造;交通安全、管制专用设备制造;交通设施维修;养老服务;机构养老服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:砖瓦制造;建筑砌块制造;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;建筑用金属配件制造;塑料制品制造;模具制造;非金属矿及制品销售;金属制品销售;砖瓦销售;水泥制品销售;模具销售;塑料制品销售;交通及公共管理用标牌销售;办公用品销售;办公设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电线、电缆经营;花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);交通及公共管理用金属标牌制造;交通安全、管制专用设备制造;交通设施维修;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;养老服务;机构养老服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2022-03-08 |
期限变更 | 长期 | 10 | 2022-03-08 |
其他事项备案 | 3031 | C | 2022-03-08 |
章程备案 | - | - | 2022-03-08 |
经营范围变更 | 一般项目:砖瓦制造;建筑砌块制造;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;建筑用金属配件制造;塑料制品制造;模具制造;非金属矿及制品销售;金属制品销售;砖瓦销售;水泥制品销售;模具销售;塑料制品销售;交通及公共管理用标牌销售;办公用品销售;办公设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电线、电缆经营;花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);交通及公共管理用金属标牌制造;交通安全、管制专用设备制造;交通设施维修;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;养老服务;机构养老服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 页岩烧结砖瓦制品的研发、销售。*** | 2020-12-30 |
名称变更 | 湖北环鹏工贸有限公司 | 丹江口市朋缘页岩砖瓦制品有限公司 | 2020-12-30 |
章程备案 | - | - | 2020-12-30 |
高级管理人员备案 | 吴江红、李鹏 | 吴江红、余富奎 | 2019-05-31 |
负责人变更 | 李鹏 | 余富奎 | 2019-05-31 |
投资人变更 | 吴江红:40%;李鹏:60%; | 余富奎:60%;吴江红:40%; | 2019-05-31 |
其他事项备案 | 吴江红:40%;李鹏:60%; | 余富奎:60%;吴江红:40%; | 2019-05-31 |
投资人变更 | 吴江红:*%;
李鹏:*%; [新增] | 余富奎:*%; [退出]
吴江红:*%; | 2019-05-31 |
高级管理人员备案 | 吴江红
李鹏 [新增] | 吴江红
余富奎 [退出] | 2019-05-31 |
高级管理人员备案 | 监事,吴江红;执行兼总经理,余富奎; | 总经理,胡松柏;首席代表,严小林;监事,袁清军; | 2014-03-13 |
投资人变更 | 吴江红,出资400万,占40%,实缴出资400万;余富奎,出资600万,占60%,实缴出资600万; | 袁清军,出资200万乌兹别克斯坦苏姆,占20%,实缴出资200万;王昆仑,出资200万乌兹别克斯坦苏姆,占20%,实缴出资200万;胡松柏,出资100万乌兹别克斯坦苏姆,占10%,实缴出资100万;严小林,出资500万乌兹别克斯坦苏姆,占50%,实缴出资500万; | 2014-03-13 |
法定代表人 | 余富奎 | 严小林 | 2014-03-13 |
高级管理人员备案变更 | 监事,吴江红 [新增]
执行兼总经理,余富奎 [新增] | 总经理,胡松柏 [退出]
首席代表,严小林 [退出]
监事,袁清军 [退出] | 2014-03-13 |
投资人变更变更 | 吴江红,出资*万,占*%,实缴出资*万; [新增]
余富奎,出资*万,占*%,实缴出资*万; [新增] | 袁清军,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万; [退出]
王昆仑,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万; [退出]
胡松柏,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万; [退出]
严小林,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万; [退出] | 2014-03-13 |
负责人变更变更 | 余富奎 | 严小林 | 2014-03-13 |
期限变更变更 | 经营期限起2014-03-13;经营期限止2024-03-12 | 经营期限起2013-12-20;经营期限止2018-12-19 | 2014-03-13 |
投资人变更 | 吴江红,出资*万,占*%,实缴出资*万;余富奎,出资*万,占*%,实缴出资*万; | 袁清军,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万;王昆仑,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万;胡松柏,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万;严小林,出资*万乌兹别克斯坦苏姆,占*%,实缴出资*万; | 2014-03-12 |
期限变更 | 经营期限起2014-03-13;经营期限止2024-03-12 | 经营期限起2013-12-20;经营期限止2018-12-19 | 2014-03-12 |
高级管理人员备案 | 监事,吴江红;执行兼总经理,余富奎; | 总经理,胡松柏;首席代表,严小林;监事,袁清军; | 2014-03-12 |
期限变更 | 经营期限(自)2013-12-20,经营期限(至)2018-12-19 | 经营期限(自)2009-06-24,经营期限(至)2013-06-24 | 2013-12-20 |