变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 林科华 444.82(万元)100% | NIU ZHI GANG 500(万元)100% | 2018-12-14 |
总经理 | 林科华(总经理) | 林科华(总经理) | 2018-12-14 |
监事信息 | 李蕾(监事) | - | 2018-12-14 |
外资转内资 | GS | WZGS | 2018-12-14 |
指定联系人 | 李蕾(监事),
林科华(执行董事),
林科华(总经理) | 林科华(执行董事),
林科华(总经理) | 2018-12-14 |
注册资本 | 444.82,156( - 99.9111% ) | 500,344 | 2018-12-14 |
董事长或执行董事成员 | 林科华(执行董事) | 林科华(执行董事) | 2018-12-14 |
投资人 | 名称:林科华,出资额:444.82,出资比例:100 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:500,出资比例:100 | 2018-12-14 |
指定联系人 | 宋洋 | 曹瑞华 | 2018-12-14 |
注册资本 | 444.82 人民币 | 500 香港元 | 2018-12-14 |
成员 | 李蕾(监事),林科华(执行董事),林科华(总经理) | 林科华(执行董事),林科华(总经理) | 2018-12-14 |
投资人 | 林科华 444.82(万元)100% | NIU ZHI GANG 500(万元)100% | 2018-12-14 |
外资转内资 | 公司 | 外资公司 | 2018-12-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(外国自然人独资) | 2018-12-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:林科华
执行董事:林科华
监事:李蕾 [新增] | 总经理:林科华
执行董事:林科华 | 2018-12-14 |
其他事项备案 | 工商联络员:宋洋;董事长:林科华;股东:;总经理:林科华;监事:李蕾; | 股东:NIU ZHI GANG;总经理:林科华;工商联络员:曹瑞华;董事长:林科华; | 2018-12-14 |
投资人变更 | 股东名称:林科华、出资额:444.820000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:NIU ZHI GANG、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2018-12-14 |
- | GS | WZGS | 2018-12-14 |
章程备案 | 2018-11-10 | 2018-10-10 | 2018-12-14 |
市场主体类型变更 | 1151 | 5140 | 2018-12-14 |
注册资本变更 | 444.82( - 1136% ) | 500港币 | 2018-12-14 |
其他董事信息 | - | HELENYANG(董事)
MICHAELNIU(董事) | 2018-11-12 |
成员 | 林科华(执行董事) | NIU
ZHI
GANG(董事长),MICHAEL
NIU(董事),HELEN
YANG(董事) | 2018-11-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林科华 [新增] | 董事:HELEN [退出]
YANG [退出]
董事长:NIU [退出]
ZHI [退出]
GANG [退出]
董事:MICHAEL [退出]
NIU [退出] | 2018-11-12 |
章程备案 | - | - | 2018-11-12 |
成员 | 林科华 | 宋洋 | 2017-02-21 |
高管人员 | MICHAEL NIU(董事)
NIU ZHI GANG(董事长)
HELEN YANG(董事)
林科华(总经理) [新增] | NIU ZHI GANG(董事长)
MICHAEL NIU(董事)
HELEN YANG(董事)
宋洋(总经理) [退出] | 2017-02-21 |
法定代表人 | 林科华 | 宋洋 | 2017-02-21 |
一照一码升级 | - | - | 2017-02-21 |
成员 | 林科华(总经理) | 宋洋(总经理) | 2017-02-21 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-02-21 |
负责人 | 林科华 | 宋洋 | 2017-02-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:林科华 [新增] | 总经理:宋洋 [退出] | 2017-02-21 |
负责人变更 | 法定代表人:林科华;
总经理:林科华; | 法定代表人:宋洋;
总经理:宋洋; | 2017-02-21 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-02-21 |
总经理 | 林科华(总经理) [新增] | 宋洋(总经理) [退出] | 2017-02-21 |
一照一码升级 | | | 2017-02-21 |
高管人员 | MICHAEL NIU(董事) NIU ZHI GANG(董事长) HELEN YANG(董事) 林科华(总经理) | NIU ZHI GANG(董事长) MICHAEL NIU(董事) HELEN YANG(董事) 宋洋(总经理) | 2017-02-21 |
一照一码升级 | | | 2016-04-27 |
一照一码换照 | | | 2016-04-27 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2016-04-27 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-27 |
其他事项备案 | *****A | - | 2016-04-27 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-27 |
指定联系人 | 宋洋 | NIU ZHI GANG | 2013-12-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-12-16 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-16 |
负责人变更 | - | - | 2013-12-16 |
指定联系人 | NIU ZHI GANG(董事长),
宋洋(总经理),
HELEN YANG(董事),
MICHAEL NIU(董事) | MICHAEL NIU(董事),
NIU ZHI GANG(董事长),
HELEN YANG(董事) | 2013-12-16 |
成员 | NIU
ZHI
GANG(董事长),宋洋(总经理),HELEN
YANG(董事),MICHAEL
NIU(董事) | MICHAEL
NIU(董事),NIU
ZHI
GANG(董事长),HELEN
YANG(董事) | 2013-12-16 |
负责人 | 宋洋 | NIU ZHI GANG | 2013-12-16 |
指定联系人 | 曹瑞华 | - | 2013-12-16 |
高管人员 | 宋洋(总经理) | - | 2013-12-16 |
期限变更 | - | - | 2012-08-13 |
投资人 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:500,出资比例:100 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:180,出资比例:100 | 2012-08-13 |
实收资本 | 500( + 177.77778% ) | 180 | 2012-08-13 |
投资总额 | 500( + 177.77778% ) | 180 | 2012-08-13 |
注册资本 | 500( + 177.77778% ) | 180 | 2012-08-13 |
投资人 | NIU ZHI GANG 500(万元)100% | NIU ZHI GANG 180(万元)100% | 2012-08-13 |
投资总额变更 | 500( + 177.77778% ) | 180 | 2012-08-13 |
章程备案 | - | - | 2012-08-13 |
投资人变更 | 名称:NIU ZHI GANG,出资额:500( + 177.77778% ),出资比例:100 | 名称:NIU ZHI GANG,出资额:180,出资比例:100 | 2012-08-13 |
注册资本变更 | 500( + 177.77778% ) | 180 | 2012-08-13 |
经营范围变更 | 生产经营沙发、木质家具。 | 生产经营沙发。 | 2009-08-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-07-23 |
成员 | NIU
ZHI
GANG
180(万元)100% | NIU
ZHI
GANG
500(万元)100% | 2009-07-23 |
投资人 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:180,出资比例:100 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:500,出资比例:100 | 2009-07-23 |
投资总额 | 180( - 64% ) | 500 | 2009-07-23 |
注册资本 | 180( - 64% ) | 500 | 2009-07-23 |
成员 | MICHAEL
NIU(董事),NIU
ZHI
GANG(董事长),HELEN
YANG(董事) | MICHAEL
NIU(董事),NIU
ZHI
QIANG(董事),NIU
ZHI
GANG(董事长) | 2009-07-23 |
投资人 | NIU ZHI GANG 180(万元)100% | NIU ZHI GANG 500(万元)100% | 2009-07-23 |
投资人变更 | 名称:NIU ZHI GANG,出资额:180( - 64% ),出资比例:100 | 名称:NIU ZHI GANG,出资额:500,出资比例:100 | 2009-07-23 |
投资总额变更 | 180( - 64% ) | 500 | 2009-07-23 |
注册资本变更 | 180( - 64% ) | 500 | 2009-07-23 |
董事长或执行董事成员 | NIU ZHI GANG(董事长) | NIU ZHI GANG(董事长) | 2009-07-23 |
名称变更 | 澳美世家家具(深圳)有限公司 | 澳美沙发(深圳)有限公司 | 2009-07-23 |
其他事项备案 | ***** | 310296A | 2007-08-28 |
其他事项备案 | 2009-07-01 | 2023-01-16 | 2007-08-28 |
市场主体类型变更 | 5140 | W300 | 2007-08-28 |
投资人 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:500,出资比例:100 | 名称:NIUZHIGANG,出资额:100,出资比例:100 | 2007-08-28 |
实收资本 | 180( + 80% ) | 100 | 2007-08-28 |
投资总额 | 500( + 400% ) | 100 | 2007-08-28 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2007-08-28 |
投资人 | NIU ZHI GANG 500(万元)100% | NIU ZHI GANG 100(万元)100% | 2007-08-28 |
注册号/注册号升级 | ***** | 310296A | 2007-08-28 |
证照有效期限 | 2009-07-01 | 2023-01-16 | 2007-08-28 |
投资人变更 | 名称:NIU ZHI GANG,出资额:500( + 400% ),出资比例:100 | 名称:NIU ZHI GANG,出资额:100,出资比例:100 | 2007-08-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 外商独资企业 | 2007-08-28 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2007-08-28 |
投资总额变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2007-08-28 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区嶂背工业区嶂背路 | 深圳市宝安区龙华镇上塘简上工业区第四栋1-3层 | 2006-04-03 |
其他事项备案 | 1 | 0 | 2004-02-24 |
其他事项备案 | 310296A | 310296 | 2004-02-24 |
副本数 | 1 | 0 | 2004-02-24 |
实收资本 | 100 | 0 | 2004-02-24 |
注册号/注册号升级 | 310296A | 310296 | 2004-02-24 |