本公司是由日涂汽车涂料有限公司与台湾东阳控股股份有限公司共同投资成立的一家汽车涂料生产和销售公司。主要为东风本田、东风日产汽车公司等提供汽车保险杠及零配件上的高性能塑胶涂料。 我司实行每日8小时5天工作制(长白班),严格执行国家工时工休制度,如有工作任务需要加班,则安排调休或支付加班费,支付标准执行国家规定。按照国家规定签订劳动合同,办理五险一金(社保、公积金)。公司提供良好的福利待遇,公平的考核制度,对工作良好的人员提供广阔的发展空间。
联系方式
- 公司地址:
- 武汉经济技术开发区珠山湖大道西北湖三路18号
- 经理:
- 加藤正和
- 经理手机:
- 133****3030 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- wuhan_nbc@163.com
- 邮政编码:
- 430056
- 地区编码:
- 420100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 027-83497727 |
电子邮箱 | wuhan_nbc@163.com |
座机号码 | 027-84472556 |
座机号码 | 027-84297727 |
座机号码 | 027-84397956 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉恩碧涂料有限公司 |
简称: | 恩碧涂料 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生产、加工和销售聚丙烯酸底漆500吨/年、聚丙烯酸色漆500吨/年、稀释剂1000吨/年、聚丙烯酸清漆500吨/年及其他非危险化学品精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。(在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动) |
营业执照号码: | 91420100755103825U |
发证机关: | 武汉经济技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2003年10月31日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 150万美元 (万元) |
所属分类: | 石油燃料公司 » 江岸区石油燃料公司 |
所属城市: | 武汉企业网 » 江岸区 » 江岸区后湖 |
顺企编码: | 27606141 |
武汉恩碧涂料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
日涂汽车涂料有限公司 | 150万美元 |
武汉恩碧涂料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | - | 2022-05-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(外国法人独资) | 有限责任公司(外商合资) | 2022-05-23 |
经营范围变更 | 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 研发、生产、加工和销售聚丙烯酸底漆500吨年、聚丙烯酸色漆500吨年、稀释剂1000吨年、聚丙烯酸清漆500吨年及其他非危险化学品精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂)并提供相关配套服务(安全生产许可证有效期至2022年04月02日)(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2022-05-23 |
高级管理人员备案 | 胡朝晖(董事长) [新增] 徐杰(副董事长) [新增] 董方军(董事) [新增] 程文霜(总经理) [新增] 黄楯甯(NG [新增] SOON [新增] LENG)(监事) [新增] | 郭东裕(董事) [退出] TSUKUDA [退出] AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) [退出] TOJIMA [退出] KENSUKE(戸嶋健介)(董事) [退出] 吴孟娟(监事) [退出] 吴介文(董事) [退出] 田中大治(董事兼总经理) [退出] SASAKI [退出] SHIGEYUKI(佐々木成幸)(监事) [退出] | 2022-05-23 |
投资人变更 | 日涂汽车涂料有限公司:100%; | 日涂汽车涂料有限公司:60%; 东阳控股股份有限公司:40%; [退出] | 2022-05-23 |
许可经营项目变更 | C16-危险化学品生产 | C16-危险化学品生产 | 2022-05-23 |
负责人变更 | 程文霜 | TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩) | 2022-05-23 |
章程备案 | - | - | 2021-10-20 |
高级管理人员备案 | 郭东裕(董事) TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) TOJIMA [新增] KENSUKE(戸嶋健介)(董事) [新增] 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) SASAKI [新增] SHIGEYUKI(佐々木成幸)(监事) [新增] | 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) 郭东裕(董事) TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) OHARA [退出] KOICHI(小原浩一)(董事) [退出] TAKEDAGAWA [退出] SHINJI(武田川信次)(监事) [退出] | 2021-05-14 |
经营范围变更 | 研发、生产、加工和销售聚丙烯酸底漆500吨年、聚丙烯酸色漆500吨年、稀释剂1000吨年、聚丙烯酸清漆500吨年及其他非危险化学品精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂)并提供相关配套服务(安全生产许可证有效期至2022年04月02日)(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 生产、加工和销售聚丙烯酸底漆500吨/年、聚丙烯酸色漆500吨/年、稀释剂1000吨/年、聚丙烯酸清漆500吨/年及其他非危险化学品精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。(在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动) | 2020-08-07 |
章程备案 | - | - | 2020-08-07 |
许可经营项目变更 | C16-危险化学品生产 | 安全生产许可证; | 2020-08-07 |
高级管理人员备案 | 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) 郭东裕(董事) TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) OHARA [新增] KOICHI(小原浩一)(董事) [新增] TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(监事) [新增] | TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事) [退出] AKAGI [退出] TSUTOMU(赤木勤)(监事) [退出] 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) | 2020-06-15 |
章程备案 | - | - | 2019-09-19 |
投资人变更 | TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) [新增] TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事) AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事) 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) | 加藤正和(董事长) [退出] TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事) AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事) 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) | 2018-01-18 |
高级管理人员备案 | TSUKUDA [新增] AKIHIRO(佃彰浩)(董事长) [新增] TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事) AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事) 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) | 加藤正和(董事长) [退出] TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事) AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事) 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 田中大治(董事兼总经理) | 2018-01-18 |
负责人变更 | TSUKUDA AKIHIRO(佃彰浩) | 加藤正和 | 2018-01-18 |
高级管理人员备案 | 加藤正和(董事长), TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事), AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事), 郭东裕(董事), 吴孟娟(监事), 吴介文(董事), 田中大治(董事兼总经理) [新增] | 加藤正和(董事长), TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次)(董事), AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事), 郭东裕(董事), 吴孟娟(监事), 吴介文(董事), 酒井雅夫(董事兼总经理) [退出] | 2017-06-07 |
高级管理人员备案 | 证件号码:**** 姓名:加藤正和 职务:董事长 证件号码:**** 姓名:TAKEDAGAWA [新增] SHINJI(武田川信次) [新增] 职务:董事 证件号码:**** 姓名:AKAGI TSUTOMU(赤木勤) 职务:监事 证件号码:**** 姓名:郭东裕 职务:董事 证件号码:****(B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:**** 姓名:吴介文 职务:董事 证件号码:**** 姓名:酒井雅夫 职务:董事/经理 | 证件号码:**** 姓名:加藤正和 职务:董事长 证件号码:**** 姓名:中野靖弘 [退出] 职务:董事 证件号码:**** 姓名:AKAGI TSUTOMU(赤木勤) 职务:监事 证件号码:**** 姓名:郭东裕 职务:董事 证件号码:****(B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:**** 姓名:吴介文 职务:董事 证件号码:**** 姓名:酒井雅夫 职务:董事/经理 | 2016-04-21 |
投资人变更 | 证件号码:*; 加藤正和 职务:董事长;证件号码:*; TAKEDAGAWA SHINJI(武田川信次) 职务:董事;证件号码:*; [新增] AKAGI TSUTOMU(赤木勤) 职务:监事;证件号码:*; 郭东裕 职务:董事;证件号码:*; B) 姓名:吴孟娟 职务:监事;证件号码:*; 吴介文 职务:董事;证件号码:*; 酒井雅夫 职务:董事/经理; | 证件号码:*; 加藤正和 职务:董事长;证件号码:*; 中野靖弘 职务:董事;证件号码:*; [退出] AKAGI TSUTOMU(赤木勤) 职务:监事;证件号码:*; 郭东裕 职务:董事;证件号码:*; B) 姓名:吴孟娟 职务:监事;证件号码:*; 吴介文 职务:董事;证件号码:*; 酒井雅夫 职务:董事/经理; | 2016-04-21 |
高级管理人员备案 | 证件号码:* 加藤正和 职务:董事长 证件号码:* TAKEDAGAWA [新增] SHINJI(武田川信次) [新增] 职务:董事 证件号码:* AKAGI TSUTOMU(赤木勤) 职务:监事 证件号码:* 郭东裕 职务:董事 证件号码:* B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:* 吴介文 职务:董事 证件号码:* 酒井雅夫 职务:董事/经理 | 证件号码:* 加藤正和 职务:董事长 证件号码:* 中野靖弘 [退出] 职务:董事 证件号码:* AKAGI TSUTOMU(赤木勤) 职务:监事 证件号码:* 郭东裕 职务:董事 证件号码:* B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:* 吴介文 职务:董事 证件号码:* 酒井雅夫 职务:董事/经理 | 2016-04-21 |
投资人变更 | 加藤正和(董事长); 中野靖弘(董事); AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事); [新增] 郭东裕(董事); 吴孟娟(监事); 吴介文(董事); 酒井雅夫(董事/经理); | 加藤正和(董事长); 中野靖弘(董事); NAMIKAWA MASATO(並河正人)(监事); [退出] 郭东裕(董事); 吴孟娟(监事); 吴介文(董事); 酒井雅夫(董事/经理); | 2015-11-18 |
高级管理人员备案变更 | 加藤正和(董事长) 中野靖弘(董事) AKAGI TSUTOMU(赤木勤)(监事) [新增] 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 酒井雅夫(董事/经理) | 加藤正和(董事长) 中野靖弘(董事) NAMIKAWA MASATO(並河正人)(监事) [退出] 郭东裕(董事) 吴孟娟(监事) 吴介文(董事) 酒井雅夫(董事/经理) | 2015-11-18 |
投资人变更变更 | 东阳控股股份有限公司; 日涂汽车涂料有限公司; [新增] | 日本BEE化学株式会社; [退出] 东阳控股股份有限公司; | 2015-11-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 东阳控股股份有限公司;日涂汽车涂料有限公司; | 日本BEE化学株式会社;东阳控股股份有限公司; | 2015-11-18 |
高级管理人员备案 | 证件号码:**** 姓名:加藤正和 职务:董事长 证件号码:**** 姓名:中野靖弘 职务:董事 证件号码:**** 姓名:NAMIKAWA [新增] MASATO(並河正人) [新增] 职务:监事 证件号码:**** 姓名:郭东裕 职务:董事 证件号码:****(B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:**** 姓名:吴介文 职务:董事 证件号码:**** 姓名:酒井雅夫 职务:董事/经理 | 证件号码:**** 姓名:加藤正和 职务:董事长 证件号码:**** 姓名:中野靖弘 职务:董事 证件号码:**** 姓名:KAWAKAMI [退出] SHIRO(川上史郎) [退出] 职务:监事 证件号码:**** 姓名:郭东裕 职务:董事 证件号码:****(B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:**** 姓名:吴介文 职务:董事 证件号码:**** 姓名:酒井雅夫 职务:董事/经理 | 2014-11-10 |
投资人变更 | 证件号码:*; 加藤正和 职务:董事长;证件号码:*; 中野靖弘 职务:董事;证件号码:*; NAMIKAWA MASATO(並河正人) 职务:监事;证件号码:*; [新增] 郭东裕 职务:董事;证件号码:*; B) 姓名:吴孟娟 职务:监事;证件号码:*; 吴介文 职务:董事;证件号码:*; 酒井雅夫 职务:董事/经理; | 证件号码:*; 加藤正和 职务:董事长;证件号码:*; 中野靖弘 职务:董事;证件号码:*; KAWAKAMI SHIRO(川上史郎) 职务:监事;证件号码:*; [退出] 郭东裕 职务:董事;证件号码:*; B) 姓名:吴孟娟 职务:监事;证件号码:*; 吴介文 职务:董事;证件号码:*; 酒井雅夫 职务:董事/经理; | 2014-11-10 |
高级管理人员备案 | 证件号码:* 加藤正和 职务:董事长 证件号码:* 中野靖弘 职务:董事 证件号码:* NAMIKAWA [新增] MASATO(並河正人) [新增] 职务:监事 证件号码:* 郭东裕 职务:董事 证件号码:* B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:* 吴介文 职务:董事 证件号码:* 酒井雅夫 职务:董事/经理 | 证件号码:* 加藤正和 职务:董事长 证件号码:* 中野靖弘 职务:董事 证件号码:* KAWAKAMI [退出] SHIRO(川上史郎) [退出] 职务:监事 证件号码:* 郭东裕 职务:董事 证件号码:* B) 姓名:吴孟娟 职务:监事 证件号码:* 吴介文 职务:董事 证件号码:* 酒井雅夫 职务:董事/经理 | 2014-11-10 |
经营范围变更 | 一般经营范围:生产、加工和销售聚丙烯酸底漆500吨/年、聚丙烯酸色漆500吨/年、稀释剂1000吨/年、聚丙烯酸清漆500吨/年及其他非危险化学品精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。(在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动);许可经营范围: | 一般经营范围:生产、加工和销售精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。(安全生产许可证有效期至2013年4月3日);许可经营范围: | 2013-07-31 |
负责人变更 | 加藤正和 | 佐佐木隆 | 2012-03-23 |
地址变更 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道西北湖三路18号 | 武汉经济技术开发区13MC地块 | 2010-06-17 |
名称变更 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 武汉敦阳化工有限公司 | 2010-06-17 |
经营范围变更 | 一般经营范围:生产、加工和销售精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。(安全生产许可证有效期至2013年4月3日);许可经营范围: | 一般经营范围:生产、加工和销售精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。(安全生产许可证有效期至2010年4月3日);许可经营范围: | 2010-05-25 |
负责人变更 | 佐佐木隆 | 上野和夫 | 2007-06-01 |
地址变更 | 武汉经济技术开发区13MC地块 | 武汉经济技术开发区金湖花园2栋2单元101室 | 2005-06-09 |
实收资本变更 | 150 | 0 | 2005-01-17 |
市场主体类型变更 | 非公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2004-07-02 |
经营范围变更 | 生产、加工和销售精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关配套服务。 | 生产、加工和销售精细化工产品(涂料、树脂、颜料、添加剂、溶剂),并提供相关高新配套服务。 | 2004-07-02 |
注册资本变更 | 150( - 613896% ) | 385 | 2004-07-02 |
投资人变更 | 美元:150 [新增] | 0 | 2004-07-02 |
投资总额变更 | 美元:215( - 44.15584% ) | 人民币:385 | 2004-07-02 |
负责人变更 | 上野和夫 | 森本皓 | 2004-07-02 |
期限变更 | 2054-07-02 00:00:00:000000 | 2008-10-31 | 2004-07-02 |
武汉恩碧涂料有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
酒井雅夫 | 经理 |
加藤正和 | 董事长 |
TAKEDAG | 董事 |
AKAGI T | 监事 |
郭东裕 | 董事 |
吴孟娟 | 监事 |
吴介文 | 董事 |
武汉恩碧涂料有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
武汉恩碧涂料有限公司工会委员会 | - | 2020-06-05 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
化工研发 | 5.5-8千/月 | 大专以上 | 1、顾客涂装线的技术业务,以及驻在技术服... | 2021-07-20 |
销售 营业外勤 | 5-8千/月 | 大专以上 | 1. 客户关系的维护
2. 各类销售报表... | 2021-06-16 |
化工工程师 涂料工程师 | 5.5-8千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、对涂料性能进行改良。
2... | 2021-05-19 |
化工技术员(工程师) | 4千-7千 | 大专 | 岗位职责:1、对涂料性能进行改良。2、对... | 2019-11-09 |
涂料技术员(检验 测试) | 4.5千-6千 | 大专 | 岗位职责:1、涂料品质管理工作2、涂料制... | 2019-11-09 |
化工(汽车涂料)技术服务 | 4千-7千 | 大专 | 1、对涂料性能进行改良。2、对涂料改良后... | 2019-07-22 |
化工工程师/涂料研发(双休+五险一金) | 4千-7千 | 大专 | 岗位职责:1、对涂料性能进行改良。2、对... | 2019-07-22 |
技术员(长期在襄阳工作) | 3500-6000 | 大专 | 岗位职责:1、对涂料性能进行改良。2、对... | 2018-03-07 |
资深营业担当 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
车间主任 | 5000-7000元 | 大专 |
... | 2016-12-29 |
本页是 [武汉恩碧涂料有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。