变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:卢勇 ;
投资人:刘杰 ; [新增] | 投资人:邓小主 ; [退出]
投资人:卢勇 ; | 2021-11-10 |
投资人变更 | 投资人:卢勇,出资额:335( + 103303% )万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08;
投资人:刘杰,出资额:165万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [新增] | 投资人:邓小主,出资额:335万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [退出]
投资人:卢勇,出资额:165万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; | 2021-11-10 |
其他变更 | 姓名:卢勇,职务:执行董事;
姓名:刘杰,职务:监事;
姓名:卢勇,职务:经理; | 姓名:卢勇,职务:监事;
姓名:邓小主,职务:经理;
姓名:邓小主,职务:执行董事; | 2021-11-10 |
法定代表人变更 | 卢勇 | 邓小主 | 2021-11-10 |
投资人变更 | 投资人:卢勇,出资额:165万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [新增]
投资人:邓小主,出资额:335万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [新增] | 投资人:敖永红,出资额:335万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [退出]
投资人:敖志强,出资额:100万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [退出]
投资人:郭映胜,出资额:65万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [退出] | 2017-10-16 |
其他变更 | 姓名:卢勇,职务:监事;
姓名:邓小主,职务:经理;
姓名:邓小主,职务:执行董事; | 姓名:敖永红,职务:执行董事;
姓名:郭映胜,职务:监事;
姓名:敖志强,职务:; | 2017-10-16 |
法定代表人变更 | 邓小主 | 敖永红 | 2017-10-16 |
投资人变更 | 投资人:卢勇 ; [新增]
投资人:邓小主 ; [新增] | 投资人:敖永红 ; [退出]
投资人:敖志强 ; [退出]
投资人:郭映胜 ; [退出] | 2017-10-16 |
投资人变更 | 投资人:敖永红,出资额:335万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [新增]
投资人:敖志强,出资额:100( + 100% )万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08;
投资人:郭映胜,出资额:65万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-08; [新增] | 投资人:鄢腊梅,出资额:110万人民币,占22%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-29; [退出]
投资人:黄文凯,出资额:60万人民币,占12%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-29; [退出]
投资人:鄢湘尿,出资额:60万人民币,占12%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-29; [退出]
投资人:敖志强,出资额:50万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-29;
投资人:雷井生,出资额:135万人民币,占27%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-29; [退出]
投资人:江振华,出资额:85万人民币,占17%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-29; [退出] | 2016-12-02 |
法定代表人变更 | 敖永红 | 雷井生 | 2016-12-02 |
其他变更 | 姓名:敖永红,职务:执行董事;
姓名:敖志强,职务:经理;
姓名:郭映胜,职务:监事; | 姓名:敖永红,职务:监事;
姓名:雷井生,职务:执行董事兼总经理; | 2016-12-02 |
投资人变更 | 投资人:敖永红 ; [新增]
投资人:敖志强 ;
投资人:郭映胜 ; [新增] | 投资人:鄢腊梅 ; [退出]
投资人:黄文凯 ; [退出]
投资人:鄢湘尿 ; [退出]
投资人:敖志强 ;
投资人:雷井生 ; [退出]
投资人:江振华 ; [退出] | 2016-12-02 |
住所变更 | 江西省宜春市高安市工业园(新街镇新西路82号) | 江西省高安市新街镇新西路82号 | 2016-12-02 |
其他变更 | 姓名:敖永红,职务:执行董事;姓名:敖志强,职务:经理;姓名:郭映胜,职务:监事; | 姓名:敖永红,职务:监事;姓名:雷井生,职务:执行董事兼总经理; | 2016-12-02 |
投资人(股权)变更 | 投资人:敖永红 ;投资人:敖志强 ;投资人:郭映胜 ; | 投资人:鄢腊梅 ;投资人:黄文凯 ;投资人:鄢湘尿 ;投资人:敖志强 ;投资人:雷井生 ;投资人:江振华 ; | 2016-12-02 |
投资人变更 | 鄢腊梅,出资110万人民币,占22%,实缴出资110万; [新增]
黄文凯,出资60( - 52% )万人民币,占12%,实缴出资60万;
鄢湘尿,出资60( - 40% )万人民币,占12%,实缴出资60万;
敖志强,出资50万人民币,占10%,实缴出资50万; [新增]
雷井生,出资135( - 10% )万人民币,占27%,实缴出资135万;
江振华,出资85万人民币,占17%,实缴出资85万; [新增] | 黄文凯,出资125万人民币,占25%,实缴出资125万;
鄢湘尿,出资100万人民币,占20%,实缴出资100万;
敖永红,出资125万人民币,占25%,实缴出资125万; [退出]
雷井生,出资150万人民币,占30%,实缴出资150万; | 2013-10-29 |