变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
主管部门变动备案 | / | / | 2016-06-14 |
换发证照 | / | / | 2016-06-14 |
主管部门变动备案 | / | / | 2014-06-09 |
换发证照 | / | / | 2014-06-09 |
其他事项备案 | / | / | 2010-03-12 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-03-12 |
住所变更 | 成都市青羊区十二桥路64-66号 | 成都市西一环营业房64-66号 | 2010-03-12 |
其他事项备案 | 182.27 | 陈和生;廖芳玉; | 2009-07-10 |
出资额变更 | 182.27 | 陈和生;
廖芳玉; | 2009-07-10 |
出资额变更 | 182.27 | 陈和生;廖芳玉; | 2009-07-10 |
出资比例变更 | 陈和生,3.9%;廖芳玉,26.7%; | 陈和生,2.8%;廖芳玉,28.9%; | 2009-07-02 |
章程备案 | 侯春明,监事
舒隆碧,监事
杨斌,监事
杨冬梅,监事 | 侯春明,监事
舒隆碧,监事
杨斌,监事 | 2009-07-02 |
投资人(股权)变更 | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;冯万良;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;梁福琼;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨桂芳;杨小梅;雍桂芳;余世祥;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴;邝光宇; | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨小梅;雍桂芳;余世祥;余文秀;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴; | 2009-07-02 |
出资方式变更 | 陈和生,货币;廖芳玉,货币; | 陈和生;廖芳玉; | 2009-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 廖芳玉,董事长兼总经理
张曦,董事
胡嘉谋,董事
张显堆,董事
陈和生,董事 | 廖芳玉,董事长兼总经理
张曦,董事
胡嘉谋,董事
张显堆,董事 | 2009-07-02 |
其他事项备案 | 陈和生,3.9%;廖芳玉,26.7%; | 陈和生,2.8%;廖芳玉,28.9%; | 2009-07-02 |
其他事项备案 | 廖芳玉,董事长兼总经理 张曦,董事 胡嘉谋,董事 张显堆,董事 陈和生,董事 | 廖芳玉,董事长兼总经理 张曦,董事 胡嘉谋,董事 张显堆,董事 | 2009-07-02 |
其他事项备案 | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;冯万良;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;梁福琼;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨桂芳;杨小梅;雍桂芳;余世祥;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴;邝光宇; | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨小梅;雍桂芳;余世祥;余文秀;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴; | 2009-07-02 |
其他事项备案 | 陈和生,货币;廖芳玉,货币; | 陈和生;廖芳玉; | 2009-07-02 |
其他事项备案 | 侯春明,监事 舒隆碧,监事 杨斌,监事 杨冬梅,监事 | 侯春明,监事 舒隆碧,监事 杨斌,监事 | 2009-07-02 |
高级管理人员备案 | 廖芳玉,董事长兼总经理
张曦,董事
胡嘉谋,董事
张显堆,董事
陈和生,董事 [新增] | 廖芳玉,董事长兼总经理
张曦,董事
胡嘉谋,董事
张显堆,董事 | 2009-07-02 |
出资方式变更 | 廖芳玉,货币;
陈和生,货币; | 廖芳玉;
陈和生; | 2009-07-02 |
投资人变更 | 陈而平;
陈和生;
陈鑫丽;
邓远水;
杜文英;
冯万良; [新增]
何丽蓉;
侯春明;
胡嘉谋;
贾静华;
江桂凤;
孔昌淑;
孔祥敬;
蓝晓军;
雷淑云;
李建元;
梁福琼; [新增]
廖芳玉;
刘莉;
彭蓉生;
邱安清;
石琳;
舒隆碧;
谭蓉;
唐立家;
汪大仪;
王金蓉;
魏嗣荣;
吴江;
吴有成;
徐光泽;
徐龙禄;
许福琳;
杨斌;
杨桂芳; [新增]
杨小梅;
雍桂芳;
余世祥;
张发君;
张明贤;
张显堆;
张曦;
钟安其;
钟萍;
朱洪揆;
邹元兴;
邝光宇; [新增] | 陈而平;
陈和生;
陈鑫丽;
邓远水;
杜文英;
何丽蓉;
侯春明;
胡嘉谋;
贾静华;
江桂凤;
孔昌淑;
孔祥敬;
蓝晓军;
雷淑云;
李建元;
廖芳玉;
刘莉;
彭蓉生;
邱安清;
石琳;
舒隆碧;
谭蓉;
唐立家;
汪大仪;
王金蓉;
魏嗣荣;
吴江;
吴有成;
徐光泽;
徐龙禄;
许福琳;
杨斌;
杨小梅;
雍桂芳;
余世祥;
余文秀; [退出]
张发君;
张明贤;
张显堆;
张曦;
钟安其;
钟萍;
朱洪揆;
邹元兴; | 2009-07-02 |
章程备案 | 侯春明,监事舒隆碧,监事杨斌,监事杨冬梅,监事 | 侯春明,监事舒隆碧,监事杨斌,监事 | 2009-07-02 |
出资比例变更 | 廖芳玉,26.7%;
陈和生,3.9%; | 廖芳玉,28.9%;
陈和生,2.8%; | 2009-07-02 |
其他事项备案 | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;冯万良;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;梁福琼;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨桂芳;杨小梅;雍桂芳;余世祥;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴;邝光宇; | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨小梅;雍桂芳;余世祥;余文秀;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴; | 2009-07-01 |
其他事项备案 | 陈和生,货币; | 陈和生; | 2009-07-01 |
出资方式变更 | 陈和生,货币; | 陈和生; | 2009-07-01 |
出资额变更 | 陈和生,货币,7.1755万元; | 陈和生; | 2009-07-01 |
投资人变更 | 陈而平;
陈和生;
陈鑫丽;
邓远水;
杜文英;
冯万良; [新增]
何丽蓉;
侯春明;
胡嘉谋;
贾静华;
江桂凤;
孔昌淑;
孔祥敬;
蓝晓军;
雷淑云;
李建元;
梁福琼; [新增]
廖芳玉;
刘莉;
彭蓉生;
邱安清;
石琳;
舒隆碧;
谭蓉;
唐立家;
汪大仪;
王金蓉;
魏嗣荣;
吴江;
吴有成;
徐光泽;
徐龙禄;
许福琳;
杨斌;
杨桂芳; [新增]
杨小梅;
雍桂芳;
余世祥;
张发君;
张明贤;
张显堆;
张曦;
钟安其;
钟萍;
朱洪揆;
邹元兴;
邝光宇; [新增] | 陈而平;
陈和生;
陈鑫丽;
邓远水;
杜文英;
何丽蓉;
侯春明;
胡嘉谋;
贾静华;
江桂凤;
孔昌淑;
孔祥敬;
蓝晓军;
雷淑云;
李建元;
廖芳玉;
刘莉;
彭蓉生;
邱安清;
石琳;
舒隆碧;
谭蓉;
唐立家;
汪大仪;
王金蓉;
魏嗣荣;
吴江;
吴有成;
徐光泽;
徐龙禄;
许福琳;
杨斌;
杨小梅;
雍桂芳;
余世祥;
余文秀; [退出]
张发君;
张明贤;
张显堆;
张曦;
钟安其;
钟萍;
朱洪揆;
邹元兴; | 2009-07-01 |
投资人居所变更 | 陈和生,
成都市金牛区树蓓巷1号7栋2单元25号; | 陈和生,
成都市点将台新4号5单元9号; | 2009-07-01 |
出资比例变更 | 廖芳玉,26.7%;
陈和生,3.9%; | 廖芳玉,28.9%;
陈和生,2.8%; | 2009-07-01 |
出资比例变更 | 陈和生,3.9%;廖芳玉,26.7%; | 陈和生,2.8%;廖芳玉,28.9%; | 2009-07-01 |
投资人居所变更 | 陈和生,成都市金牛区树蓓巷1号7栋2单元25号; | 陈和生,成都市点将台新4号5单元9号; | 2009-07-01 |
投资人(股权)变更 | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;冯万良;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;梁福琼;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨桂芳;杨小梅;雍桂芳;余世祥;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴;邝光宇; | 陈而平;陈和生;陈鑫丽;邓远水;杜文英;何丽蓉;侯春明;胡嘉谋;贾静华;江桂凤;孔昌淑;孔祥敬;蓝晓军;雷淑云;李建元;廖芳玉;刘莉;彭蓉生;邱安清;石琳;舒隆碧;谭蓉;唐立家;汪大仪;王金蓉;魏嗣荣;吴江;吴有成;徐光泽;徐龙禄;许福琳;杨斌;杨小梅;雍桂芳;余世祥;余文秀;张发君;张明贤;张显堆;张曦;钟安其;钟萍;朱洪揆;邹元兴; | 2009-07-01 |
其他事项备案 | 陈和生,3.9%;廖芳玉,26.7%; | 陈和生,2.8%;廖芳玉,28.9%; | 2009-07-01 |
其他事项备案 | 陈和生,成都市金牛区树蓓巷1号7栋2单元25号; | 陈和生,成都市点将台新4号5单元9号; | 2009-07-01 |
其他事项备案 | 陈和生,货币,7.1755万元; | 陈和生; | 2009-07-01 |
住所变更 | 成都市西一环营业房64-66号 | 成都市青羊区文家场正街供销社办公楼 | 2009-04-30 |
主管部门变动备案 | 6339 [新增] | 6519 [退出] | 2008-11-06 |
行业代码变更 | 6339 | 6519 | 2008-11-06 |
其他事项备案 | 日用品;建材;塑料制品;五金;针纺织品;家用电器;橡胶制品;化工产品及原料(不含危险品);面食制售(限分支机构经营)。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 日用杂品;建筑辅料;塑料制品;五金;日用百货;针织;家用电器;化工产品及原料;农药;农膜、农机、种子、饲料;土特产品;橡胶制品、糖、酒;副食品;日用化工。(以上经营范围不含国家法律、法规和国务院决定禁止和限制的项目,涉及许可的按许可证内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 2008-11-05 |
经营范围变更 | 日用品;建材;塑料制品;五金;针纺织品;家用电器;橡胶制品;化工产品及原料(不含危险品);面食制售(限分支机构经营)。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 日用杂品;建筑辅料;塑料制品;五金;日用百货;针织;家用电器;化工产品及原料;农药;农膜、农机、种子、饲料;土特产品;橡胶制品、糖、酒;副食品;日用化工。(以上经营范围不含国家法律、法规和国务院决定禁止和限制的项目,涉及许可的按许可证内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 2008-11-05 |
经营范围变更 | 日用品;建材;塑料制品;五金;针纺织品;家用电器;橡胶制品;化工产品及原料(不含危险品);面食制售(限分支机构经营)。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 日用杂品,家用电器、针纺织品、化工产品及原料、农药、土特产品、农业机具、饲料。 | 2008-10-31 |
其他事项备案 | 日用品;建材;塑料制品;五金;针纺织品;家用电器;橡胶制品;化工产品及原料(不含危险品);面食制售(限分支机构经营)。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 日用杂品,家用电器、针纺织品、化工产品及原料、农药、土特产品、农业机具、饲料。 | 2008-10-31 |